EP2837138 - MELDUNG DER ERFAHRUNGSQUALITÄT FÜR KOMBINIERTES UNICAST-MULTICAST/BROADCAST-STREAMING VON MEDIENINHALTEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgewiesen Status aktualisiert am 30.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 07.04.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 30.08.2019 | Zurückweisung der Anmeldung | veröffentlicht am 02.10.2019 [2019/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Intel Corporation 2200 Mission College Boulevard Santa Clara, CA 95054 / US | [2015/08] | Erfinder | 01 /
OYMAN, Ozgur 425 Navaro Way, Unit 117 San Jose, California 95134 / US | [2015/08] | Vertreter | Goddar, Heinz J., et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/08] | Goddar, Heinz J., et al Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13775131.9 | 09.04.2013 | WO2013US35832 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261621939P | 09.04.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261621939 P | US201261679627P | 03.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261679627 P | US201213628340 | 27.09.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213628340 | [2015/08] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013155104 | Datum: | 17.10.2013 | Sprache: | EN | [2013/42] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2837138 | Datum: | 18.02.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 17.10.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 17.10.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.07.2015 | Klassifikation | IPC: | H04W24/02, H04N21/442, H04L12/26, H04L29/06, H04N21/643 | [2015/32] | CPC: |
H04N13/194 (EP,US);
H04L51/58 (CN,RU,SE,US);
H04N13/172 (KR,SE);
H04N21/25825 (EP,CN,SE,US);
H04N21/438 (ES);
H04L12/1863 (EP);
H04L5/0051 (EP);
H04L65/00 (SE);
H04L65/1016 (EP,CN,US);
H04L65/1069 (EP,CN,US);
H04L65/60 (US);
H04L65/611 (EP);
H04L65/612 (EP,CN,US);
H04L65/613 (EP,US);
H04L65/65 (EP,CN,SE,US);
H04L65/70 (EP,CN,SE,US);
H04L65/756 (EP);
H04L65/762 (EP,CN,US);
H04L65/80 (EP,CN,FI,US);
H04N13/00 (US);
H04N21/23 (KR);
H04N21/234309 (US);
H04N21/2353 (US);
H04N21/238 (ES);
H04N21/2404 (US);
H04N21/25833 (EP,CN,SE,US);
H04N21/26258 (EP,CN,SE,US);
H04N21/43 (KR);
H04N21/44209 (EP,CN,US);
H04N21/4424 (EP,CN,RU,SE,US);
H04N21/6125 (EP,CN,SE,US);
H04N21/6131 (US);
H04N21/643 (EP,CN,US);
H04N21/6437 (EP,CN,US);
H04N21/647 (FI);
H04N21/816 (EP,CN,US);
H04N21/8456 (EP,CN,SE,US);
H04W4/06 (EP,ES,RU,US);
H04W4/14 (EP,CN,SE,US);
H04W4/50 (EP);
H04W40/248 (CN);
H04W48/18 (CN,SE);
H04W60/00 (ES,SE);
H04W60/04 (EP,CN,KR,US);
H04W64/00 (ES);
H04W76/16 (US);
H04W8/06 (CN);
H04W8/08 (KR);
H04W80/12 (ES);
H04W88/02 (KR);
H04L12/189 (EP);
H04N19/105 (US);
H04N19/147 (US);
H04N19/196 (US);
H04N19/44 (EP);
H04N19/46 (US);
H04N19/463 (US);
H04N19/597 (US);
H04N19/70 (EP,US);
H04N19/80 (US);
H04W76/10 (SE);
H04W76/12 (EP);
H04W76/40 (EP);
|
Frühere IPC [2015/08] | H04L12/26, H04L12/901 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/08] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MELDUNG DER ERFAHRUNGSQUALITÄT FÜR KOMBINIERTES UNICAST-MULTICAST/BROADCAST-STREAMING VON MEDIENINHALTEN | [2015/08] | Englisch: | QUALITY OF EXPERIENCE REPORTING FOR COMBINED UNICAST-MULTICAST/BROADCAST STREAMING OF MEDIA CONTENT | [2015/08] | Französisch: | RAPPORT DE QUALITÉ D'EXPÉRIENCE POUR UNE DIFFUSION EN CONTINU PAR DIFFUSION INDIVIDUELLE-DIFFUSION GROUPÉE/DIFFUSION GÉNÉRALE D'UN CONTENU MULTIMÉDIA | [2015/08] | Eintritt in die regionale Phase | 19.09.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.09.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 19.09.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.09.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.09.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/08] | 01.02.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 06.04.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 01.03.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 09.05.2019 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 03.12.2019 geplant war | 16.05.2019 | Absendung der Mitteilung über die Zurückweisung der Anmeldung. Grund: Sachprüfung [2019/40] | 26.05.2019 | Anmeldung zurückgewiesen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/40] | 03.12.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.04.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.04.2019 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2009316615 (VEDANTHAM RAMAKRISHNA [US], et al) [Y] 1-15 * paragraph [0027] - paragraph [0041]; figure 4a *; | [Y] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service (PSS); Progressive Download and Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (3GP-DASH) (Release 10)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 26.247, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20110617), vol. SA WG4, no. V10.0.0, pages 1 - 94, XP050553206 [Y] 1-15 * Chapter 10 * | [A] - OZGUR OYMAN ET AL, "Quality of experience for HTTP adaptive streaming services", vol. 50, no. 4, doi:10.1109/MCOM.2012.6178830, ISSN 0163-6804, (20120405), pages 20 - 27, IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE, IEEE SERVICE CENTER, PISCATAWAY, US, URL: http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=6178830, XP011440704 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCOM.2012.6178830 | [AP] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Services and System Aspects; Transparent end-to-end Packet-switched Streaming Service (PSS); Progressive Download and Dynamic Adaptive Streaming over HTTP (3GP-DASH) (Release 11)", (20141213), 3GPP DRAFT; 26247-B80, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_sa/WG4_CODEC/Specs_update_after_SA66/, (20141213), XP050924563 [AP] 1-15 | [A] - "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; IP Multimedia Subsystem (IMS) based Packet Switch Streaming (PSS) and Multimedia Broadcast/Multicast Service (MBMS) User Service; Protocols (3GPP TS 26.237 version 10.4.0 Release 10)", TECHNICAL SPECIFICATION, EUROPEAN TELECOMMUNICATIONS STANDARDS INSTITUTE (ETSI), 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS ; FRANCE, (20120101), vol. 3GPP SA 4, no. V10.4.0, XP014069417 [A] 1-15 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]US2005089043 (SECKIN GAMZE [US], et al); | [A]US2007237098 (WANG YE-KUI [FI]); | [A]US2009316615 (VEDANTHAM RAMAKRISHNA [US], et al); | [A] - "UMTS; LTE; TRANSPARENT END-TO-END PACKET-SWITCHED STREAMING SERVICE (PSS); PROGRESSIVE DOWNLOAD AND DYNAMIC ADAPTIVE STREAMING OVER HTTP (3GP-DASH) (RELEASE 10)", 3GPP TS 26.247 V10.0.0, (201106), XP050553206 | [A] - RICY K. P. MOK ET AL., "QDASH: A QoE-Aware DASH System.", PROCEEDINGS OF THE 3RD MULTIMEDIA SYSTEMS CONFERENCE (MMSYS'12)., (20120222), XP055065409 DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2155555.2155558 | vom Anmelder | US2009316615 | - "Quality of experience for HTTP adaptive streaming services", OZGUR OYMAN ET AL., IEEE Communications magazine, IEEE SERVICE CENTER, (20120405), vol. 50, pages 20 - 27 |