EP2906299 - KOSMETISCHE ZUSAMMENSETZUNG ZUR BESCHICHTUNG VON KERATINFASERN MIT EINEM HARTWACHS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 15.03.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.03.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 17.04.2019 [2019/16] | Anmelder | Für alle benannten Staaten L'OREAL 14 rue Royale 75008 Paris / FR | [2015/34] | Erfinder | 01 /
ILEKTI, Philippe 9 rue Marceau F-94700 Maisons-Alfort / FR | [2015/34] | Vertreter | Goudet, Sylvain L'Oréal Service DIPI 9 Rue Pierre Dreyfus 92110 Clichy / FR | [N/P] |
Frühere [2015/34] | Goudet, Sylvain L'Oréal D.I.P.I. 25-29 Quai Aulagnier 92665 Asnières-sur-Seine Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13776785.1 | 11.10.2013 | [2015/34] | WO2013EP71289 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20120059805 | 15.10.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1259805 | [2015/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014060308 | Datum: | 24.04.2014 | Sprache: | EN | [2014/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2906299 | Datum: | 19.08.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.04.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.04.2014 | Klassifikation | IPC: | A61Q1/10, A61K8/60, A61K8/92, A61K8/04 | [2015/34] | CPC: |
A61K8/044 (EP,US);
A61K8/60 (EP,US);
A61K8/922 (EP,US);
A61Q1/10 (EP,US);
A61K2800/52 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KOSMETISCHE ZUSAMMENSETZUNG ZUR BESCHICHTUNG VON KERATINFASERN MIT EINEM HARTWACHS | [2015/34] | Englisch: | COSMETIC COMPOSITION FOR COATING KERATIN FIBRES COMPRISING A HARD WAX | [2015/34] | Französisch: | COMPOSITION COSMÉTIQUE POUR REVÊTIR DES FIBRES DE KÉRATINE COMPRENANT UNE CIRE DURE | [2015/34] | Eintritt in die regionale Phase | 15.05.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.05.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.05.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.05.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/34] | 23.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 23.06.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.06.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 09.11.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/16] | 06.12.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/16] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.10.2016 | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 23.06.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 23.06.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 07.07.2017 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 11.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]US2007280979 (SHINOHARA SHIGEO [JP], et al) [X] 1-16 * examples 2-3 *; | [X]JP2010254670 (KOSE CORP) [X] 1-16 * examples 5,17-24,27-29 *; | [X]JP2005068056 (KOSE CORP) [X] 1-16 * examples 1-3; table 1 *; | [X]JPH10298064 (TOWA YAKUHIN KK) [X] 1-16 * examples 1-3 * | vom Anmelder | FR2687569 | FR2815849 | US2003185774 | US5188899 | US5874069 | US5919441 | US6051216 | US5981680 | WO2007068371 | WO2008155059 | FR2968978 | - GRIFFIN, J. SOC. COSM. CHEM., (1954), vol. 5, pages 249 - 256 | - Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, WILEY, (1979), vol. 22, pages 333 - 432 | - C.M. HANSEN, "The three- dimensional solubility parameters", J. PAINT TECHNOL., (1967), vol. 39, page 105 |