EP2906530 - VERFAHREN ZUR SYNTHESE VON 2-AMINO-4,6-DIMETHOXYBENZAMID UND ANDEREN BENZAMIDVERBINDUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.11.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.12.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.09.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 20.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HU, MK | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Albemarle Corporation 451 Florida Street Baton Rouge, LA 70801 / US | [2015/34] | Erfinder | 01 /
THAKKAR, Amit 1800 Land Ridge Drive SW Byron Center, MI 49315 / US | 02 /
ZEILER, Andrew, G. 7419 West ML Avenue Kalamazoo, MI 49009 / US | 03 /
SKUFCA, Anthony, F. 4034 Driftwood Drive Zachary, LA 70791 / US | 04 /
SPRINGER, James, J. 6191 Bayou Trail Saugatuck MI 49453 / US | 05 /
ASSINK, Bryce, K. 1750 Toscana Street Kalamazoo MI / US | 06 /
LOZANOV, Mario, E. 7250 Perkins Road Apt. 1123 Baton Rouge LA 70808 / US | [2015/34] | Vertreter | Uexküll & Stolberg Partnerschaft von Patent- und Rechtsanwälten mbB Beselerstraße 4 22607 Hamburg / DE | [2018/01] |
Frühere [2015/34] | UEXKÜLL & STOLBERG Patentanwälte Beselerstrasse 4 22607 Hamburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13779704.9 | 09.10.2013 | [2015/34] | WO2013US63995 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261713688P | 15.10.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261713688 P | US201361863193P | 07.08.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361863193 P | [2015/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014062428 | Datum: | 24.04.2014 | Sprache: | EN | [2014/17] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2906530 | Datum: | 19.08.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 24.04.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2906530 | Datum: | 03.01.2018 | Sprache: | EN | [2018/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 24.04.2014 | Klassifikation | IPC: | C07C231/06, C07C237/44, C07C213/08, C07C231/02, C07C231/12, C07C253/14, C07C253/30 | [2015/34] | CPC: |
C07C231/06 (EP,RU,US);
C07C231/02 (EP,RU,US);
C07C213/08 (EP,US);
C07C231/12 (EP,RU,US);
C07C233/25 (RU);
C07C237/44 (RU);
C07C253/14 (EP,US);
C07C253/30 (EP,US);
C07C255/59 (RU);
| C-Set: |
C07C213/08, C07C217/84 (US,EP);
C07C231/02, C07C233/25 (US,EP);
C07C231/06, C07C237/44 (EP,US);
C07C231/12, C07C233/25 (US,EP);
C07C253/14, C07C255/59 (US,EP);
C07C253/14, C07C255/60 (EP,US); | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR SYNTHESE VON 2-AMINO-4,6-DIMETHOXYBENZAMID UND ANDEREN BENZAMIDVERBINDUNGEN | [2015/34] | Englisch: | PROCESSES FOR THE SYNTHESIS OF 2-AMINO-4,6-DIMETHOXYBENZAMIDE AND OTHER BENZAMIDE COMPOUNDS | [2015/34] | Französisch: | PROCÉDÉS DE SYNTHÈSE DE 2-AMINO-4,6-DIMÉTHOXYBENZAMIDE ET D'AUTRES COMPOSÉS DE BENZAMIDE | [2015/34] | Eintritt in die regionale Phase | 10.04.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.04.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.04.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.04.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/34] | 20.01.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.04.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.09.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.11.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.11.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.11.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.01.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 05.10.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.10.2013 | AL | 03.01.2018 | AT | 03.01.2018 | CY | 03.01.2018 | CZ | 03.01.2018 | DK | 03.01.2018 | EE | 03.01.2018 | FI | 03.01.2018 | HR | 03.01.2018 | LT | 03.01.2018 | LV | 03.01.2018 | MC | 03.01.2018 | MK | 03.01.2018 | PL | 03.01.2018 | PT | 03.01.2018 | RO | 03.01.2018 | RS | 03.01.2018 | SI | 03.01.2018 | SK | 03.01.2018 | SM | 03.01.2018 | TR | 03.01.2018 | BG | 03.04.2018 | NO | 03.04.2018 | GR | 04.04.2018 | IS | 03.05.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/28] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
PT | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
TR | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
TR | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2019/28] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
MC | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SI | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
SM | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
DK | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
CZ | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
SK | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
EE | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RO | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 03.01.2018 | |
AT | 03.01.2018 | ||
CY | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 03.01.2018 | |
CY | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
BG | 03.04.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 03.01.2018 | |
CY | 03.01.2018 | ||
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
LV | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
RS | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
IS | 03.05.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 03.01.2018 | |
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
GR | 04.04.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 03.01.2018 | |
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
PL | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 03.01.2018 | |
FI | 03.01.2018 | ||
HR | 03.01.2018 | ||
LT | 03.01.2018 | ||
NO | 03.04.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [AD]US3966965 (SELLSTEDT JOHN H, et al); | [A]US4137325 (SELLSTEDT JOHN H, et al); | [AD]US2008188467 (WONG NORMAN C W [CA], et al) | vom Anmelder | US3966965 | US4191840 | US2008188467 | WO2008092231 |