EP2912862 - KONFIGURATIONEN EINER PROFILERKENNUNGS-ENGINE FÜR NACHBARSCHAFTSBEWUSSTE WLAN-NETZWERKE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 02.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.10.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.05.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2015/36] | Erfinder | 01 /
ABRAHAM, Santosh, Paul 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | 02 /
CHERIAN, George 5775 Morehouse Drive San Diego, CA 92121-1714 / US | [2015/36] | Vertreter | Wegner, Hans Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB Patentanwälte, Rechtsanwälte Prinzregentenplatz 7 81675 München / DE | [2015/36] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13788826.9 | 23.10.2013 | [2015/36] | WO2013US66433 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261718142P | 24.10.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261718142 P | US201313753227 | 29.01.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201313753227 | [2015/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014066534 | Datum: | 01.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2912862 | Datum: | 02.09.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.05.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2912862 | Datum: | 14.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/46] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 01.05.2014 | Klassifikation | IPC: | H04W4/00, H04W8/00, H04L29/08 | [2015/36] | CPC: |
H04L67/51 (EP,CN,US);
H04L41/12 (US);
H04L41/0869 (US);
H04L67/30 (EP,CN,US);
H04W4/21 (EP,CN,US);
H04W40/246 (US);
H04W48/16 (US);
H04W76/10 (EP,US);
H04W8/18 (EP,CN,US);
H04L69/321 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/36] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONFIGURATIONEN EINER PROFILERKENNUNGS-ENGINE FÜR NACHBARSCHAFTSBEWUSSTE WLAN-NETZWERKE | [2015/36] | Englisch: | PROFILE BASED DISCOVERY ENGINE CONFIGURATIONS FOR NEIGHBORHOOD AWARE WI-FI NETWORKS | [2015/36] | Französisch: | CONFIGURATIONS DE MOTEUR DE DÉCOUVERTE BASÉES SUR DES PROFILS POUR DES RÉSEAUX WIFI PRENANT EN COMPTE LE VOISINAGE | [2015/36] | Eintritt in die regionale Phase | 16.04.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.04.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.04.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.04.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/36] | 10.12.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.05.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.09.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.09.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.09.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP18201396.1 / EP3451711 | EP18201405.0 / EP3493561 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.05.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 15.08.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/43] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 07.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.10.2013 | AL | 14.11.2018 | AT | 14.11.2018 | CY | 14.11.2018 | CZ | 14.11.2018 | DK | 14.11.2018 | EE | 14.11.2018 | ES | 14.11.2018 | FI | 14.11.2018 | HR | 14.11.2018 | IT | 14.11.2018 | LT | 14.11.2018 | LV | 14.11.2018 | MC | 14.11.2018 | MK | 14.11.2018 | MT | 14.11.2018 | NL | 14.11.2018 | PL | 14.11.2018 | RO | 14.11.2018 | RS | 14.11.2018 | SE | 14.11.2018 | SI | 14.11.2018 | SK | 14.11.2018 | SM | 14.11.2018 | TR | 14.11.2018 | BG | 14.02.2019 | NO | 14.02.2019 | GR | 15.02.2019 | IS | 14.03.2019 | PT | 14.03.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 23.10.2013 | |
AL | 14.11.2018 | ||
AT | 14.11.2018 | ||
CY | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
MT | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
SM | 14.11.2018 | ||
TR | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 23.10.2013 | |
AL | 14.11.2018 | ||
AT | 14.11.2018 | ||
CY | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
SM | 14.11.2018 | ||
TR | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 14.11.2018 | |
AT | 14.11.2018 | ||
CY | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
SM | 14.11.2018 | ||
TR | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 14.11.2018 | |
AT | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
MC | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
SM | 14.11.2018 | ||
TR | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 14.11.2018 | |
AT | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
SM | 14.11.2018 | ||
TR | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 14.11.2018 | |
AT | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SI | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
SM | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 14.11.2018 | |
AT | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SK | 14.11.2018 | ||
SM | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 14.11.2018 | |
AT | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
EE | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RO | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
SM | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 14.11.2018 | |
AT | 14.11.2018 | ||
CZ | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
PL | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 14.11.2018 | |
AT | 14.11.2018 | ||
DK | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
IT | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 14.11.2018 | |
AT | 14.11.2018 | ||
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
PT | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 14.11.2018 | |
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
RS | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 14.11.2018 | |
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
SE | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
GR | 15.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 14.11.2018 | |
ES | 14.11.2018 | ||
FI | 14.11.2018 | ||
HR | 14.11.2018 | ||
LT | 14.11.2018 | ||
LV | 14.11.2018 | ||
NL | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 14.11.2018 | |
LT | 14.11.2018 | ||
BG | 14.02.2019 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 14.11.2018 | |
LT | 14.11.2018 | ||
NO | 14.02.2019 | ||
IS | 14.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 14.11.2018 | |
NO | 14.02.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2004008793 (QUALCOMM INC [US]) [A] 1,19,20,24,32,33,46,54,55,68 * paragraphs [0002] , [0023] - [0027] - [0035] - [0044] - [0055] - [0058] *; | [A]US2004131078 (GUPTA VIVEK G [US], et al) [A] 1,3,24,38,46,60,68 * paragraphs [0018] - [0028] - [0031] - [0046] - [0054] , [0074] - [0094] *; | [XI]EP1617604 (SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC [JP]) [X] 1,24,46,68 * paragraphs [0001] - [0005] - [0019] - [0039] - [0044] - [0056] - [0066] - [0081] * [I] 2-23,25-45,47-67; | [A]US2010165961 (ROSARIO BARBARA [US], et al) [A] 1,5,24,39,46,61,68 * paragraphs [0002] - [0006] - [0015] - [0037] - [0 42] *; | [A]US2012134349 (JUNG BU SEOP [KR], et al) [A] 1,19,20,24,32,33,46,54,55,68* paragraphs [0024] - [0033] - [0040] - [0070] - [0080] - [0090] *; | [X]US2012150960 (NALAWADE GARGI [US]) [X] 1-69 * the whole document * |