|
06.10.2022 |
Mitteilung über den Ablauf der Einspruchsfrist |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.12.2021 |
Übersendung der Urkunde für ein europäisches Patent nach Regel 74 EPÜ |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
05.11.2021 |
Entscheidung über die Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
25.10.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.10.2021 |
Einreichung der Übersetzungen der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.10.2021 |
Französische Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
4 |
|
25.10.2021 |
Deutsche Übersetzung der Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
25.10.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.06.2021 |
Bibliographische Daten der europäischen Patentanmeldung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
30.06.2021 |
Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines europäischen Patents |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
30.06.2021 |
Erteilungsabsicht (Unterschriften) |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
30.06.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Reinschrift) |
Recherche / Prüfung |
27 |
|
30.06.2021 |
Für die Erteilung vorgesehene Textfassung (Fassung zur Genehmigung) |
Recherche / Prüfung |
27 |
|
14.05.2021 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.05.2021 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.05.2021 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.06.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.06.2020 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
08.06.2020 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.05.2020 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
21.05.2020 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
11.02.2020 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.02.2020 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
07.06.2019 |
Mitteilung der Eintragung von geänderten Angaben über den Vertreter |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
31.05.2019 |
Einreichung betreffend Vertreteränderung des Anmelders |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.03.2019 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
14.03.2019 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
14.03.2019 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.05.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.05.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
25.05.2018 |
Antwort auf Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
9 |
|
27.04.2018 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.04.2018 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
27.04.2018 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
29.01.2018 |
Anlage zum Bescheid |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
29.01.2018 |
Bescheid der Prüfungsabteilung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
19.10.2017 |
Prüfungsbeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.05.2017 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.05.2017 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.05.2017 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
27.04.2016 |
Geänderte Patentansprüche, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
27.04.2016 |
Geänderte Patentansprüche mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
27.04.2016 |
Geänderte Beschreibung, eingereicht nach Erhalt des (europäischen) Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
27.04.2016 |
Geänderte Beschreibung mit Anmerkungen |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
27.04.2016 |
Änderungen vor der Sachprüfung eingegangen |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
15.03.2016 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
15.03.2016 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
15.03.2016 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
11.01.2016 |
Aufforderung zur Aufrechterhaltung der Anmeldung und Beseitigung von Mängeln im schriftlichen Bescheid/Änderung der Anmeldung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.12.2015 |
Mitteilung über die Übermittlung des europäischen Recherchenberichtes |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.12.2015 |
Stellungnahme zum europäischen Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
16.12.2015 |
Informationen zur Recherchenstrategie |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
16.12.2015 |
Ergänzender europäischer Recherchenbericht |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
02.12.2015 |
Recherchebeginn |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
09.07.2015 |
Aufforderung zur Mitteilung der richtigen Erfinderadresse |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
02.07.2015 |
Nicht zugestelltes Schreiben |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
20.05.2015 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.05.2015 |
Begleitschreiben für nachgereichte Unterlagen |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
20.05.2015 |
Schreiben Gebühren und Zahlungen betreffend |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
04.03.2015 |
Mitteilung bezüglich der bevorstehenden Veröffentlichung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
21.01.2015 |
Mitteilung bezüglich möglicher Änderung der Anmeldung/Zahlung von Anspruchsgebühren |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
19.01.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.01.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.01.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.01.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
19.01.2015 |
Mitteilung an benannten Erfinder |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.12.2014 |
(Elektronische) Empfangsbescheinigung |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.12.2014 |
Zusammenfassung |
Recherche / Prüfung |
1 |
|
17.12.2014 |
Patentansprüche |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
17.12.2014 |
Beschreibung |
Recherche / Prüfung |
24 |
|
17.12.2014 |
Angelegenheit die Anmeldung betreffend |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
17.12.2014 |
Antrag auf Eintritt in die europäische Phase |
Recherche / Prüfung |
5 |
|
17.12.2014 |
Übersetzung des Prioritätsbelegs |
Recherche / Prüfung |
28 |
|
08.12.2014 |
Kopie des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
6 |
|
08.12.2014 |
Übersetzung des internationalen vorläufigen Berichts über die Patentierbarkeit |
Recherche / Prüfung |
7 |
|
06.10.2014 |
Eintritt in die europäische Phase vor dem Europäischen Patentamt |
Recherche / Prüfung |
3 |
|
19.12.2013 |
Prioritätsbeleg (elektronisch übermittelt) |
Recherche / Prüfung |
41 |
|
28.11.2013 |
Kopie des internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.11.2013 |
Kopie des übersetzten internationalen Recherchenberichts |
Recherche / Prüfung |
2 |
|
28.11.2013 |
Pamphlet der internationalen Veröffentlichung |
Recherche / Prüfung |
23 |