EP2855084 - VERFAHREN ZUR ENDBEARBEITUNG EINES ORTHOPÄDISCHEN IMPLANTATS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.08.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.08.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 08.11.2020 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 02.10.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.11.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Smith&Nephew, Inc. 1450 Brooks Road Memphis, TN 38116 / US | [2015/15] | Erfinder | 01 /
GEYER, Christopher D 4935 Hampshire Avenue Memphis, Tennessee 38117 / US | 02 /
BABB, Terry N. 13008 Oxbourne North Olive Branch, Mississippi 38654 / US | [2015/15] | Vertreter | Smith & Nephew Group Legal Department PO Box 81 101 Hessle Road Hull HU3 2BN / GB | [2021/39] |
Frühere [2015/15] | Smith & Nephew Group Research Centre York Science Park Heslington York YO10 5DF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13798165.0 | 31.05.2013 | [2021/39] | WO2013US43559 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261654176P | 01.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261654176 P | US201261705315P | 25.09.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261705315 P | [2015/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013181504 | Datum: | 05.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2855084 | Datum: | 08.04.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.12.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2855084 | Datum: | 29.09.2021 | Sprache: | EN | [2021/39] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 05.12.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.02.2016 | Klassifikation | IPC: | B24C1/10, B24C1/08, B24C7/00, B24C3/22, A61F5/04, A61F2/28, A61F2/30 | [2020/46] | CPC: |
B24C1/08 (EP,CN,US);
A61F2/30767 (EP,CN,US);
B24C1/10 (EP,CN,US);
B24C3/22 (EP,CN,US);
B24C5/02 (EP,US);
B24C7/0023 (EP,CN,US);
A61F2002/30906 (EP,CN,US)
(-)
|
Frühere IPC [2016/10] | B24C1/10, A61F2/28, A61F5/04, B24C3/22, B24C7/00, B24C1/08 | ||
Frühere IPC [2015/15] | B24C1/10, A61F2/28, A61F5/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR ENDBEARBEITUNG EINES ORTHOPÄDISCHEN IMPLANTATS | [2015/15] | Englisch: | METHOD OF ORTHOPAEDIC IMPLANT FINISHING | [2015/15] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FINITION D'IMPLANT ORTHOPÉDIQUE | [2015/15] | Eintritt in die regionale Phase | 05.01.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.01.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 05.01.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.01.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.01.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/15] | 28.12.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 23.09.2020 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 09.11.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.03.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.03.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.04.2021 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet | 08.07.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.11.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 30.06.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/36] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil für die Patenterteilung erforderliche Handlungen nicht vorgenommen wurden | 08.07.2021 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 08.07.2021 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 31.08.2021 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil für die Patenterteilung erforderliche Handlungen nicht vorgenommen wurden | 23.09.2020 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 23.09.2020 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 13.10.2020 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil nicht der Wunsch geäußert wurde, die Anmeldung aufrechtzuerhalten | 28.12.2016 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 28.12.2016 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 28.12.2016 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 28.12.2016 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 28.12.2016 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 28.12.2016 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 02.06.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.05.2013 | AL | 29.09.2021 | AT | 29.09.2021 | CY | 29.09.2021 | CZ | 29.09.2021 | DK | 29.09.2021 | EE | 29.09.2021 | ES | 29.09.2021 | FI | 29.09.2021 | HR | 29.09.2021 | IT | 29.09.2021 | LT | 29.09.2021 | LV | 29.09.2021 | MC | 29.09.2021 | MK | 29.09.2021 | MT | 29.09.2021 | NL | 29.09.2021 | PL | 29.09.2021 | RO | 29.09.2021 | RS | 29.09.2021 | SE | 29.09.2021 | SI | 29.09.2021 | SK | 29.09.2021 | SM | 29.09.2021 | BG | 29.12.2021 | NO | 29.12.2021 | GR | 30.12.2021 | IS | 29.01.2022 | PT | 31.01.2022 | BE | 31.05.2022 | IE | 31.05.2022 | LU | 31.05.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 31.05.2013 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
MK | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Frühere [2024/21] | HU | 31.05.2013 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
SM | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 31.05.2013 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CY | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 31.05.2013 | |
AL | 29.09.2021 | ||
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/25] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
BE | 31.05.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
IE | 31.05.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
IT | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
LU | 31.05.2022 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
MC | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SI | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
DK | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 29.09.2021 | |
AT | 29.09.2021 | ||
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
NL | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RO | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
IS | 29.01.2022 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Frühere [2022/23] | AT | 29.09.2021 | |
CZ | 29.09.2021 | ||
EE | 29.09.2021 | ||
ES | 29.09.2021 | ||
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
PL | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
SK | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
PT | 31.01.2022 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 29.09.2021 | |
FI | 29.09.2021 | ||
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | FI | 29.09.2021 | |
HR | 29.09.2021 | ||
LT | 29.09.2021 | ||
LV | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
GR | 30.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
RS | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | FI | 29.09.2021 | |
LT | 29.09.2021 | ||
SE | 29.09.2021 | ||
BG | 29.12.2021 | ||
NO | 29.12.2021 | ||
Frühere [2022/07] | LT | 29.09.2021 | |
NO | 29.12.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]EP1674051 (PLUS ORTHOPEDICS AG [CH]) [Y] 1-20 * the whole document *; | [Y]DE19517275 (BREHM PETER [DE]) [Y] 1-20 * the whole document *; | [A]US2001047675 (AROLA DWAYNE D [US], et al) [A] 1-20 * the whole document *; | [A]GB2065514 (VAPORMATT LTD) [A] 1-20 * the whole document * | Internationale Recherche | [Y]US7892071 (ERNSBERGER CRAIG N [US]); | [Y]EP0543258 (LICONIC AG [LI]); | [A]US5251468 (LIN STEVE T [US], et al); | [A]US4669230 (SUZUKI HIDEMASA [JP], et al); | [A]US2008142050 (HASHISH MOHAMED [US], et al) |