06.09.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] |
27.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2024 [2024/22] |
19.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.05.2024 [2024/21] |
12.04.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.05.2024 [2024/20] |
29.03.2024 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.05.2024 [2024/18] |
19.05.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.06.2023 [2023/25] |
14.04.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.05.2023 [2023/20] |
03.02.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.03.2023 [2023/10] |
20.01.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.02.2023 [2023/08] |
06.01.2023 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.02.2023 [2023/06] |
02.12.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.01.2023 [2023/01] |
05.08.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 07.09.2022 [2022/36] |
05.08.2022 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 07.09.2022 [2022/36] |
17.06.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.07.2022 [2022/29] |
27.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.06.2022 [2022/26] |
20.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.06.2022 [2022/25] |
13.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.06.2022 [2022/24] |
06.05.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.06.2022 [2022/23] |
22.04.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.05.2022 [2022/21] |
18.02.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.03.2022 [2022/12] |
11.02.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.03.2022 [2022/11] |
04.02.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 09.03.2022 [2022/10] |
28.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.03.2022 [2022/09] |
21.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.02.2022 [2022/08] |
14.01.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 16.02.2022 [2022/07] |
01.09.2021 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
27.08.2021 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 29.09.2021 [2021/39] |
13.08.2021 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
13.08.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
13.07.2021 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
01.06.2021 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
29.04.2021 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
23.03.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
23.03.2021 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
08.11.2020 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
14.10.2020 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
09.10.2020 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 11.11.2020 [2020/46] |
09.10.2020 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 11.11.2020 [2020/46] |
05.10.2020 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
05.10.2020 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
02.10.2020 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
02.10.2020 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
02.10.2020 |
Löschung: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
28.09.2020 |
Löschung: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
28.09.2020 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
12.07.2020 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
03.06.2020 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.03.2020 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
20.03.2020 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
07.11.2019 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
04.06.2019 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.06.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.06.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
24.01.2017 |
Neuer Eintrag: Entscheidung über den Antrag auf Weiterbehandlung |
|
09.01.2017 |
Neuer Eintrag: Eingang des Antrags auf Weiterbehandlung |
|
09.01.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Weiterbehandlungsgebühr |
|
03.01.2017 |
Änderung durch den Anmelder |
|
17.10.2016 |
Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist |
|
03.06.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.02.2016 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 09.03.2016 [2016/10] |
05.02.2016 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 09.03.2016 [2016/10] |
05.02.2016 |
Änderung - Datum des ergänzenden Recherchenberichts |
veröffentlicht am 09.03.2016 [2016/10] |
07.08.2015 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 09.09.2015 [2015/37] |
03.06.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
06.03.2015 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 08.04.2015 [2015/15] |
06.03.2015 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 08.04.2015 [2015/15] |
26.02.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
10.02.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
23.12.2014 |
Änderung - Vertreter |
|
23.12.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
19.12.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
06.12.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|