EP3043703 - MPI-VORRICHTUNG MIT SCHNELLER SICHTFELDBEWEGUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 13.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.09.2019 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 16.10.2019 [2019/42] | Anmelder | Für:AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Für:DE
Philips GmbH Lübeckertordamm 5 20099 Hamburg / DE | [2016/29] | Erfinder | 01 /
RAHMER, Jürgen, Erwin c/o High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
GLEICH, Bernhard c/o High Tech Campus 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2016/29] | Vertreter | Claveau, Olivier Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2016/29] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13799675.7 | 11.09.2013 | [2016/29] | WO2013IB58456 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015036814 | Datum: | 19.03.2015 | Sprache: | EN | [2015/11] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3043703 | Datum: | 20.07.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.03.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.03.2015 | Klassifikation | IPC: | A61B5/05 | [2016/29] | CPC: |
A61B5/0515 (EP,US);
G01R33/56509 (US);
G01R33/1276 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MPI-VORRICHTUNG MIT SCHNELLER SICHTFELDBEWEGUNG | [2016/29] | Englisch: | MPI APPARATUS WITH FAST FIELD OF VIEW MOTION. | [2016/29] | Französisch: | APPAREIL D'IMAGERIE MPI AVEC MOUVEMENT RAPIDE DU CHAMP DE VISION | [2016/29] | Eintritt in die regionale Phase | 11.04.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.04.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.04.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.02.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.04.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/29] | 02.06.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.11.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 10.09.2019 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/42] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.06.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [XA]WO2012046157 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [X] 5,16,17 * page 18, lines 15-21 * [A] 3,4,6-9,11,12,14; | [XAI] - RAHMER J ET AL, "Fast continuous motion of the field of view in magnetic particle imaging", MAGNETIC PARTICLE IMAGING (IWMPI), 2013 INTERNATIONAL WORKSHOP ON, IEEE, (20130323), doi:10.1109/IWMPI.2013.6528353, ISBN 978-1-4673-5520-9, page 1, XP032424295 [X] 1,15,17 * the whole document * [A] 3,4,6-9,11,12,14 [I] 2,5,10,13,16,17 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IWMPI.2013.6528353 | [A] - GRUETTNER M ET AL, "1D-image reconstruction for magnetic particle imaging using a hybrid system function", NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM AND MEDICAL IMAGING CONFERENCE (NSS/MIC), 2011 IEEE, IEEE, (20111023), doi:10.1109/NSSMIC.2011.6152687, ISBN 978-1-4673-0118-3, pages 2545 - 2548, XP032116947 [A] 3,4,6-9,11,12,14 * page 2546 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/NSSMIC.2011.6152687 | vom Anmelder | EP1224542 | DE10151778 | WO2004091386 | WO2004091390 | WO2004091394 | WO2004091395 | WO2004091396 | WO2004091397 | WO2004091398 | WO2004091408 | WO2010067248 | WO2010067264 | - GLEICH, B.; WEIZENECKER, J., "Tomographic imaging using the nonlinear response of magnetic particles", NATURE, (2005), vol. 435, doi:doi:10.1038/nature03808, pages 1214 - 1217, XP002368326 DOI: http://dx.doi.org/10.1038/nature03808 | - J. RAHMER ET AL., "Results on Rapid 3D Magnetic Particle Imaging with a Large Field of View", PROC. ISMRM, (2011), vol. 19, page 629 |