EP2931371 - ADAPTIVE ECHTZEIT-DOSIERUNGSBERECHNUNG FÜR STRAHLENTHERAPIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.06.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.02.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [2020/12] |
Frühere [2015/43] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
BHARAT, Shyam c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 02 /
PARTHASARATHY, Vijay c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | 03 /
JAIN, Ameet Kumar c/o High Tech Campus Building 5 NL-5656 AE Eindhoven / NL | [2015/43] | Vertreter | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 52 5656 AG Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2020/29] | Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | ||
Frühere [2015/43] | Steffen, Thomas Philips International B.V. Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13799680.7 | 17.09.2013 | [2015/43] | WO2013IB58588 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261737880P | 17.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261737880 P | [2015/43] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014096993 | Datum: | 26.06.2014 | Sprache: | EN | [2014/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2931371 | Datum: | 21.10.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 26.06.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2931371 | Datum: | 15.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 26.06.2014 | Klassifikation | IPC: | A61N5/10 | [2015/43] | CPC: |
A61N5/1048 (EP,US);
A61N5/1031 (RU,US);
A61B34/30 (EP,RU,US);
A61B6/032 (RU,US);
A61B6/5247 (US);
A61B8/08 (US);
A61B8/4218 (US);
A61B8/4444 (US);
A61B8/463 (US);
A61B8/483 (US);
A61N5/1037 (EP,US);
A61N5/1039 (US);
A61N5/1049 (US);
A61N5/1067 (US);
A61N5/1071 (EP,US);
A61N5/1077 (US);
A61N2005/1058 (US);
A61N2005/1072 (EP,US);
A61N2005/1074 (US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ADAPTIVE ECHTZEIT-DOSIERUNGSBERECHNUNG FÜR STRAHLENTHERAPIE | [2015/43] | Englisch: | REAL-TIME ADAPTIVE DOSE COMPUTATION RADIATION THERAPY | [2015/43] | Französisch: | THÉRAPIE PAR RAYONNEMENTS AVEC CALCUL ADAPTATIF DE LA DOSE EN TEMPS RÉEL | [2015/43] | Eintritt in die regionale Phase | 17.07.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.07.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.07.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.07.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/43] | 26.11.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.02.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 03.06.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 03.06.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 03.06.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.02.2020 | Einspruch (Einsprüche) | 16.04.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 02.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 01.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.09.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 17.09.2013 | AL | 15.07.2020 | AT | 15.07.2020 | CY | 15.07.2020 | CZ | 15.07.2020 | DK | 15.07.2020 | EE | 15.07.2020 | ES | 15.07.2020 | FI | 15.07.2020 | HR | 15.07.2020 | IT | 15.07.2020 | LT | 15.07.2020 | LV | 15.07.2020 | MC | 15.07.2020 | MK | 15.07.2020 | MT | 15.07.2020 | NL | 15.07.2020 | PL | 15.07.2020 | RO | 15.07.2020 | RS | 15.07.2020 | SE | 15.07.2020 | SI | 15.07.2020 | SK | 15.07.2020 | SM | 15.07.2020 | TR | 15.07.2020 | IE | 17.09.2020 | LU | 17.09.2020 | BE | 30.09.2020 | CH | 30.09.2020 | LI | 30.09.2020 | BG | 15.10.2020 | NO | 15.10.2020 | GR | 16.10.2020 | IS | 15.11.2020 | PT | 16.11.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 17.09.2013 | |
AL | 15.07.2020 | ||
AT | 15.07.2020 | ||
CY | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
MT | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
TR | 15.07.2020 | ||
IE | 17.09.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
TR | 15.07.2020 | ||
IE | 17.09.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
IE | 17.09.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
CH | 30.09.2020 | ||
LI | 30.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BE | 30.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/27] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 17.09.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 15.07.2020 | |
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 15.07.2020 | |
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 15.07.2020 | |
DK | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/17] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/08] | ES | 15.07.2020 | |
FI | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 15.07.2020 | |
LT | 15.07.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2007002926 (ACCURAY INC [US], et al) [A] 1-10,20* the whole document *; | [A]US2008002811 (ALLISON JOHN W [US]) [A] 1-10,20 * paragraphs [0042] , [0 62]; figures 1-6 *; | [XY]US2012035462 (MAURER JR CALVIN R [US], et al) [X] 1-3,7,8,20 * paragraphs [0029] , [0044] - [0049]; figures 1-5; claims 1-9 * [Y] 4-6,9,10; | [Y]WO2012069965 (KONINKL PHILIPS ELECTRONICS NV [NL], et al) [Y] 4-6,9,10 * page 5, line 22 - line 27; figures 1,2; claims 2,3 * |