EP2859488 - UNTERNEHMENSAUSGELÖSTE 2CHK-ASSOZIATION [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.06.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 16.07.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 02.03.2021 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.03.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Payfone, Inc. 245 Fifth Avenue, 20th Floor New York, NY 10016 / US | [2021/01] |
Frühere [2017/45] | Für alle benannten Staaten Early Warning Services, LLC 16552 N. 90th Street Suite 100 Scottsdale, Arizona 85260 / US | ||
Frühere [2015/16] | Für alle benannten Staaten Authentify, Inc. 8745 West Higgins Road, Suite 240 Chicago, IL 60631 / US | Erfinder | 01 /
TAPLING, Peter, George 1500 North Dee Road Park Ridge, Illinois 60068 / US | 02 /
ROLFE, Andrew, Robert 537 Wendt Avenue Suite 240 East Dundee, Illinois 60118 / US | 03 /
GANESAN, Ravi 701 South Olive 1814 West Palm, Florida 33401 / US | [2015/16] | Vertreter | Hofstetter, Schurack & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei PartG mbB Balanstrasse 57 81541 München / DE | [2015/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13800916.2 | 06.05.2013 | [2021/33] | WO2013US39664 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213490677 | 07.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213490677 | [2015/16] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013184265 | Datum: | 12.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2859488 | Datum: | 15.04.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.12.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/16] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2859488 | Datum: | 18.08.2021 | Sprache: | EN | [2021/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 12.12.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.12.2015 | Klassifikation | IPC: | G06F21/00, H04L29/06, G06F21/42, G06F21/31, H04L9/32, H04L9/08 | [2016/02] | CPC: |
G06F21/42 (EP,US);
H04L63/0428 (EP,US);
H04L63/083 (EP,US);
H04L63/18 (EP,US);
H04L9/3226 (EP,US);
H04L9/3234 (EP,US);
H04L9/3247 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/16] | G06F21/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/16] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | UNTERNEHMENSAUSGELÖSTE 2CHK-ASSOZIATION | [2015/16] | Englisch: | ENTERPRISE TRIGGERED 2CHK ASSOCIATION | [2015/16] | Französisch: | ASSOCIATION 2CHK DÉCLENCHÉE PAR ENTREPRISE | [2015/16] | Eintritt in die regionale Phase | 02.01.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.01.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 02.01.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.01.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.01.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/16] | 15.07.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 25.07.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.04.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.09.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.03.2021 | Ankündigung der Patenterteilung | 13.07.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 13.07.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 13.07.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP21191303.3 Anmeldung zurückgewiesen : 23.01.2022 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.03.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 19.05.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/30] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.05.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.05.2021 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.05.2013 | AL | 18.08.2021 | AT | 18.08.2021 | CY | 18.08.2021 | CZ | 18.08.2021 | DK | 18.08.2021 | EE | 18.08.2021 | ES | 18.08.2021 | FI | 18.08.2021 | HR | 18.08.2021 | LT | 18.08.2021 | LV | 18.08.2021 | MC | 18.08.2021 | MK | 18.08.2021 | MT | 18.08.2021 | NL | 18.08.2021 | PL | 18.08.2021 | RO | 18.08.2021 | RS | 18.08.2021 | SE | 18.08.2021 | SI | 18.08.2021 | SK | 18.08.2021 | SM | 18.08.2021 | BG | 18.11.2021 | NO | 18.11.2021 | GR | 19.11.2021 | IS | 18.12.2021 | PT | 20.12.2021 | GB | 06.05.2022 | IE | 06.05.2022 | IT | 06.05.2022 | LU | 06.05.2022 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 06.05.2013 | |
AL | 18.08.2021 | ||
AT | 18.08.2021 | ||
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
MK | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 06.05.2022 | ||
IE | 06.05.2022 | ||
IT | 06.05.2022 | ||
LU | 06.05.2022 | ||
Frühere [2024/20] | HU | 06.05.2013 | |
AL | 18.08.2021 | ||
AT | 18.08.2021 | ||
CY | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 06.05.2022 | ||
IE | 06.05.2022 | ||
IT | 06.05.2022 | ||
LU | 06.05.2022 | ||
Frühere [2024/18] | HU | 06.05.2013 | |
AL | 18.08.2021 | ||
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 06.05.2022 | ||
IE | 06.05.2022 | ||
IT | 06.05.2022 | ||
LU | 06.05.2022 | ||
Frühere [2023/35] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 06.05.2022 | ||
IE | 06.05.2022 | ||
IT | 06.05.2022 | ||
LU | 06.05.2022 | ||
Frühere [2023/27] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
GB | 06.05.2022 | ||
IE | 06.05.2022 | ||
LU | 06.05.2022 | ||
Frühere [2023/20] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
IE | 06.05.2022 | ||
LU | 06.05.2022 | ||
Frühere [2023/08] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
LU | 06.05.2022 | ||
Frühere [2023/06] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
MC | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/47] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
ES | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/36] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SI | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/29] | AL | 18.08.2021 | |
AT | 18.08.2021 | ||
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/26] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
SM | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/24] | AT | 18.08.2021 | |
CZ | 18.08.2021 | ||
DK | 18.08.2021 | ||
EE | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RO | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
SK | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/21] | AT | 18.08.2021 | |
DK | 18.08.2021 | ||
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/16] | AT | 18.08.2021 | |
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
NL | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AT | 18.08.2021 | |
FI | 18.08.2021 | ||
HR | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
LV | 18.08.2021 | ||
PL | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
GR | 19.11.2021 | ||
IS | 18.12.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/09] | AT | 18.08.2021 | |
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
RS | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
PT | 20.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AT | 18.08.2021 | |
FI | 18.08.2021 | ||
LT | 18.08.2021 | ||
SE | 18.08.2021 | ||
BG | 18.11.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AT | 18.08.2021 | |
LT | 18.08.2021 | ||
NO | 18.11.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2005097320 (GOLAN LIOR [IL], et al) [A] 1-10 * paragraph [0023] - paragraph [0028] * * paragraph [0032] - paragraph [0033] * * paragraph [0057] ** paragraph [0063] *; | [A]US2006059344 (MONONEN RISTO [FI]) [A] 1-10 * paragraph [0004] - paragraph [0008] * * paragraph [0027] - paragraph [0030] * * paragraph [0035] - paragraph [0038] * * paragraph [0058] * * paragraph [0067] - paragraph [0080] * * paragraph [0108] *; | [XI]US2010174900 (LIN PAUL Y [US]) [X] 1,2 * paragraph [0004] * * paragraph [0009] * * paragraph [0024] * * paragraph [0033] - paragraph [0039] * * paragraph [0050] * [I] 2-9; | [A]US2011029436 (NORVELL JOEL [US], et al) [A] 1-10 * paragraph [0008] * * paragraph [0017] - paragraph [0018] * * paragraph [0020] * * paragraph [0024] - paragraph [0026] * * paragraph [0031] - paragraph [0040] *; | [X]US2011283340 (GANESAN RAVI [US]) [X] 1-10 * paragraph [0005] * * paragraph [0033] - paragraph [0037] * * paragraph [0045] - paragraph [0047] * * paragraph [0052] - paragraph [0056] *; | [X]US2012124651 (GANESAN RAVI [US], et al) [X] 1-10 * paragraph [0005] * * paragraph [0015] - paragraph [0021] * * paragraph [0046] - paragraph [0053] * * paragraph [0057] - paragraph [0076] * * paragraph [0101] * * paragraph [0108] - paragraph [0110] * * paragraph [0128] - paragraph [0130] * * paragraph [0139] * * paragraph [0155] - paragraph [0157] * * paragraph [0166] - paragraph [0167] * * paragraph [0183] - paragraph [0184] * * paragraph [0212] * * figures 2,17,18,19,20 * | Internationale Recherche | [X]US2002087465 (GANESAN RAVI [US], et al); | [Y]US2006224888 (MANSZ ROBERT P [CA], et al); | [Y]US2010180328 (MOAS GUY [GB], et al); | [Y]US7904946 (CHU RONALD KING-HANG [US], et al); | [Y]US2012054095 (LESANDRO RONALD M [US], et al); | [YE]US2013024918 (CRAMER JASON SCOTT [US], et al) | vom Anmelder | US2010174900 | US2011283340 | US2012124651 |