Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10069671 | Globale Akte | 04.09.2018 | B2 | US2015100690 | 09.04.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CN201210201580 | 15.06.2012 | WO2013CN77307 | 17.06.2013 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2854430 | Globale Akte | 15.01.2020 | B1 | EP2854430 | 23.12.2015 | A4 | EP2854430 | 01.04.2015 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CN201210201580 | 15.06.2012 | WO2013CN77307 | 17.06.2013 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2013185642 | Globale Akte | 19.12.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | CN201210201580 | 15.06.2012 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN103517250B | Globale Akte | 17.10.2017 | B | CN103517250 | 15.01.2014 | A | Prioritätsnummer | Datum | CN201210201580 | 15.06.2012 |