EP2863910 - ZUSAMMENSETZUNGEN UND VERFAHREN ZUR REGULIERUNG EINER GLUCOSEHOMÖOSTASE UND EINER INSULINWIRKUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.01.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.02.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.09.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.09.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten University of Virginia Patent Foundation 250 West Main Street, Suite 300 Charlottesville, VA 22902 / US | [2015/18] | Erfinder | 01 /
HOEHN, Kyle 975 Pintail Lane Charlottesville, VA 22903 / US | 02 /
KENWOOD, Brandon 1821 Jefferson Park Avenue Apt. 13 Charlottesville, VA 22903 / US | [2019/43] |
Frühere [2015/18] | 01 /
HOEHN, Kyle 975 Pintail Lane Charlottesville, VA 22903 / US | ||
02 /
KENWOOD, Brandon 1821 Jefferson Park Avenue Apt. 13 Charolottesville, VA 22903 / US | Vertreter | Murgitroyd & Company 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2020/11] | Murgitroyd & Company Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | ||
Frühere [2015/18] | Main, Malcolm Charles Murgitroyd & Company Scotland House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13807833.2 | 20.06.2013 | [2020/11] | WO2013US46740 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261662268P | 20.06.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261662268 P | [2015/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013192388 | Datum: | 27.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/52] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2863910 | Datum: | 29.04.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.12.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2863910 | Datum: | 11.03.2020 | Sprache: | EN | [2020/11] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 27.12.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.06.2016 | Klassifikation | IPC: | A61K31/4985, C07D498/04, G01N33/50, A61P3/10, A61P25/28, A61P3/06, A61P9/04, A61P9/10, A61P3/04, A61P43/00 | [2019/41] | CPC: |
C07D498/04 (EP,US);
A61K31/4985 (EP,US);
A61K9/0053 (US);
A61P25/28 (EP);
A61P3/04 (EP);
A61P3/06 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/04 (EP);
A61P9/10 (EP);
G01N33/5014 (US);
G01N33/5079 (US);
G01N2500/10 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2016/13] | A61K31/4985, C07D498/04, G01N33/50 | ||
Frühere IPC [2015/18] | A61K31/495, C07D498/04 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUSAMMENSETZUNGEN UND VERFAHREN ZUR REGULIERUNG EINER GLUCOSEHOMÖOSTASE UND EINER INSULINWIRKUNG | [2015/18] | Englisch: | COMPOSITIONS AND METHODS FOR REGULATING GLUCOSE HOMEOSTASIS AND INSULIN ACTION | [2015/18] | Französisch: | COMPOSITIONS ET PROCÉDÉS POUR RÉGULER L'HOMÉOSTASIE DU GLUCOSE ET L'ACTION DE L'INSULINE | [2015/18] | Eintritt in die regionale Phase | 19.01.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 19.01.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 19.01.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.01.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.01.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/18] | 16.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.09.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.04.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 21.06.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 06.05.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.09.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.01.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.01.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.01.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 04.09.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 14.12.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/07] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 21.06.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.06.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 03.07.2018 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.06.2013 | AL | 11.03.2020 | AT | 11.03.2020 | CY | 11.03.2020 | CZ | 11.03.2020 | DK | 11.03.2020 | EE | 11.03.2020 | FI | 11.03.2020 | HR | 11.03.2020 | LT | 11.03.2020 | LV | 11.03.2020 | MC | 11.03.2020 | MK | 11.03.2020 | MT | 11.03.2020 | NL | 11.03.2020 | PL | 11.03.2020 | RO | 11.03.2020 | RS | 11.03.2020 | SE | 11.03.2020 | SI | 11.03.2020 | SK | 11.03.2020 | SM | 11.03.2020 | TR | 11.03.2020 | BG | 11.06.2020 | NO | 11.06.2020 | GR | 12.06.2020 | IE | 20.06.2020 | LU | 20.06.2020 | BE | 30.06.2020 | CH | 30.06.2020 | LI | 30.06.2020 | IS | 11.07.2020 | PT | 05.08.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 20.06.2013 | |
AL | 11.03.2020 | ||
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IE | 20.06.2020 | ||
LU | 20.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 20.06.2013 | |
AT | 11.03.2020 | ||
CY | 11.03.2020 | ||
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
MT | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IE | 20.06.2020 | ||
LU | 20.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
TR | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IE | 20.06.2020 | ||
LU | 20.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IE | 20.06.2020 | ||
LU | 20.06.2020 | ||
BE | 30.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IE | 20.06.2020 | ||
LU | 20.06.2020 | ||
CH | 30.06.2020 | ||
LI | 30.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2021/15] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
LU | 20.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2021/11] | AT | 11.03.2020 | |
CZ | 11.03.2020 | ||
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
MC | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
PL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SI | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | CZ | 11.03.2020 | |
DK | 11.03.2020 | ||
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 11.03.2020 | |
EE | 11.03.2020 | ||
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 11.03.2020 | |
FI | 11.03.2020 | ||
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SK | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RO | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
SM | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
PT | 05.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LT | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
Frühere [2020/46] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
IS | 11.07.2020 | ||
Frühere [2020/45] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
NL | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
BG | 11.06.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Frühere [2020/38] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
GR | 12.06.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 11.03.2020 | |
HR | 11.03.2020 | ||
LV | 11.03.2020 | ||
RS | 11.03.2020 | ||
SE | 11.03.2020 | ||
NO | 11.06.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 11.03.2020 | |
NO | 11.06.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2005044270 (4SC AG [DE], et al) [I] 1-13 * page 27, line 24 - page 28, line 24 ** claims 1-5 *; | [X]WO2006044402 (COMPASS PHARMACEUTICALS LLC [US], et al) [X] 1-6,8-13 * claims 34-39 * * compounds CP5019460, CP3306869 * * page 28, paragraphs 3-4 *; | [X]WO2007005403 (SCHERING CORP [US], et al) [X] 1-6,8-13 * claims 1, 61-63; examples 11a, 12a, 18a, 19a, 23a, 30a, 37a, 42a *; | [X] - I B Starchenkov ET AL, "CHEMISTRY OF FURAZANO[3,4-b]PYRAZINES 3.* METHOD FOR THE SYNTHESIS OF 5,6-DISUBST1TUTED FURAZANO[3,4-b] PYRAZINES", Chemistry of Heterocyclic Compounds, (19970101), URL: http://download.springer.com/static/pdf/456/art%3A10.1007%2FBF02290874.pdf?originUrl=http://link.springer.com/article/10.1007/BF02290874&token2=exp=1456237335~acl=/static/pdf/456/art%253A10.1007%252FBF02290874.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2FBF02290874*~hmac=cae629, XP055252568 [X] 1-4,12 * LXXVI (table 2) * | Internationale Recherche | [Y]US2002127536 (APRILLE JUNE R [US]); | [Y]WO2005044270 (4SC AG [DE], et al); | [Y]US7005274 (TERKELTAUB ROBERT [US], et al); | [X]WO2007005403 (SCHERING CORP [US], et al); | [Y]WO2010048114 (METAPROTEOMICS LLC [US], et al); | [X]US2010222356 (BAURES PAUL W [US], et al); | [Y]US2011178077 (BRODIN PRISCILLE [FR], et al); | [Y]WO2012052068 (UNIV COLLEGE CORK NAT UNIV IE [IE], et al) | vom Anmelder | US4394320 | US4472840 | US4559157 | US4608392 | US4820508 | US4938949 | US4992478 | US5366509 | US5606019 | US5645591 | US5683459 | WO2005044270 | WO2007005403 | - ONG SE; SCHENONE M; MARGOLIN AA; LI X; DO K; DOUD MK et al., "Identifying the proteins to which small-molecule probes and drugs bind in cells", Proc Natl Acad Sci USA, (20090000), vol. 106, no. 12, pages 4617 - 22 | - TSENG YH; CYPESS AM; KAHN CR, "Cellular bioenergetics as a target for obesity therapy", Nat Rev Drug Discov., (20100000), vol. 9, no. 6, pages 465 - 82 | - BRUNMAIR B; STANIEK K; GRAS F; SCHARF N; ALTHAYM A; CLARA R et al., "Thiazolidinediones, like metformin, inhibit respiratory complex I: a common mechanism contributing to their antidiabetic actions?", Diabetes, (20040000), vol. 53, no. 4, pages 1052 - 9 | - HOEHN KL; SALMON AB; HOHNEN-BEHRENS C; TURNER N; HOY AJ; MAGHZAL GJ et al., "Insulin resistance is a cellular antioxidant defense mechanism", Proc Natl Acad Sci USA, (20090000), vol. 106, no. 42, pages 17787 - 92 | - HOEHN KL; HOHNEN-BEHRENS C; CEDERBERG A; WU LE; TURNER N; YUASA T et al., "IRS 1-independent defects define major nodes of insulin resistance", Cell Metab., (20080000), vol. 7, no. 5, pages 421 - 33 | - YIP MF; RAMM G; LARANCE M; HOEHN KL; WAGNER MC; GUILHAUS M et al., "CaMKII-mediated phosphorylation of the myosin motor Myolc is required for insulin-stimulated GLUT4 translocation in adipocytes", Cell Metab., (20080000), vol. 8, no. 5, pages 384 - 98 | - HOEHN KL; TURNER N; SWARBRICK MM; WILKS D; PRESTON E; PHUA Y et al., "Acute or chronic upregulation of mitochondrial fatty acid oxidation has no net effect on whole-body energy expenditure or adiposity", Cell Metab., (20100000), vol. 1 1, no. 1, pages 70 - 6 | - LARANCE M; ROWLAND AF; HOEHN KL; HUMPHREYS DT; PREISS T; GUILHAUS M et al., "Global phosphoproteomics identifies a major role for AKT and 14-3-3 in regulating EDC3", Mol Cell Proteomics, (20100000), vol. 9, no. 4, pages 682 - 94 | - DEL PRATO S, "Megatrials in type 2 diabetes. From excitement to frustration?", Diabetologia, (20090000), vol. 52, no. 7, pages 1219 - 26, XP019698625 | - STOCKTON MTAA, "Dinitrophenol in the treatment of obesity: Final report", JAMA, (19350000), vol. 5, no. 105, pages 332 - 7 | - COLMAN E, "Dinitrophenol and obesity: an early twentieth-century regulatory dilemma", Regul Toxicol Pharmacol., (20070000), vol. 48, no. 2, doi:doi:10.1016/j.yrtph.2007.03.006, pages 115 - 7, XP022102807 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.yrtph.2007.03.006 | - CALDEIRA DA SILVA CC; CERQUEIRA FM; BARBOSA LF; MEDEIROS MH; KOWALTOWSKI AJ, "Mild mitochondrial uncoupling in mice affects energy metabolism, redox balance and longevity", Aging Cell, (20080000), vol. 7, no. 4, doi:doi:10.1111/j.1474-9726.2008.00407.x, pages 552 - 60, XP055257324 DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1474-9726.2008.00407.x | - LOU PH; HANSEN BS; OLSEN PH; TULLIN S; MURPHY MP; BRAND MD, "Mitochondrial uncouplers with an extraordinary dynamic range", Biochem J., (20070000), vol. 407, no. 1, doi:doi:10.1042/BJ20070606, pages 129 - 40, XP055518173 DOI: http://dx.doi.org/10.1042/BJ20070606 | - HEYTLER PG; PRICHARD WW, "A new class of uncoupling agents--carbonyl cyanide phenylhydrazones", Biochem Biophys Res Commun., (19620000), vol. 7, doi:doi:10.1016/0006-291X(62)90189-4, pages 272 - 5, XP024832090 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0006-291X(62)90189-4 | - TURRENS JF, "Superoxide production by the mitochondrial respiratory chain", Bioscience reports, (19970000), vol. 17, no. 1, pages 3 - 8, XP019274326 | - BRAND MD; ESTEVES TC, "Physiological functions of the mitochondrial uncoupling proteins UCP2 and UCP3", Cell Metab., (20050000), vol. 2, no. 2, pages 85 - 93 | - MAILLOUX RJ; HARPER ME, "Mitochondrial proticity and ROS signaling: lessons from the uncoupling proteins", Trends Endocrinol Metab., (20120000), vol. 23, no. 9, pages 451 - 8 | - PARK D; HAN CZ; ELLIOTT MR; KINCHEN JM; TRAMPONT PC; DAS S; COLLINS S; LYSIAK JJ; HOEHN KL; RAVICHANDRAN KS, "Continued clearance of apoptotic cells critically depends on the phagocyte Ucp2 protein", Nature, (20110000), vol. 477, no. 7363, pages 220 - 4 | - WU YN; MUNHALL AC; JOHNSON SW, "Mitochondrial uncoupling agents antagonize rotenone actions in rat substantia nigra dopamine neurons", Brain Res., (20110000), vol. 1395, doi:doi:10.1016/j.brainres.2011.04.032, pages 86 - 93, XP028385909 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2011.04.032 | - PANDYA JD; PAULY JR; SULLIVAN PG, "The optimal dosage and window of opportunity to maintain mitochondrial homeostasis following traumatic brain injury using the uncoupler FCCP", Exp Neurol., (20090000), vol. 218, no. 2, doi:doi:10.1016/j.expneurol.2009.05.023, pages 381 - 9, XP026321636 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.expneurol.2009.05.023 | - KORDE AS; PETTIGREW LC; CRADDOCK SD; MARAGOS WF, "The mitochondrial uncoupler 2,4-dinitrophenol attenuates tissue damage and improves mitochondrial homeostasis following transient focal cerebral ischemia", J Neurochem., (20050000), vol. 94, no. 6, doi:doi:10.1111/j.1471-4159.2005.03328.x, pages 1676 - 84, XP055257318 DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1471-4159.2005.03328.x | - MODRIANSKY M; GABRIELOVA E, "Uncouple my heart: the benefits of inefficiency", J Bioenerg Biomembr., (20090000), vol. 41, no. 2, pages 133 - 6, XP019680372 | - BRENNAN JP; SOUTHWORTH R; MEDINA RA; DAVIDSON SM; DUCHEN MR; SHATTOCK MJ, "Mitochondrial uncoupling, with low concentration FCCP, induces ROS-dependent cardioprotection independent of KATP channel activation", Cardiovasc Res., (20060000), vol. 72, no. 2, doi:doi:10.1016/j.cardiores.2006.07.019, pages 313 - 21, XP025011202 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cardiores.2006.07.019 | - MURPHY MP; SMITH RAJ, "Targeting Antioxidants to Mitochondria by Conjugation to Lipophilic Cations", Annual Review of Pharmacology and Toxicology, (20070000), vol. 47, no. l, pages 629 - 56 | - MARRACHE S; DHAR S, "Engineering of blended nanoparticle platform for delivery of mitochondria-acting therapeutics", Proceedings of the National Academy of Sciences, (20120000), vol. 109, no. 40, doi:doi:10.1073/pnas.1210096109, pages 16288 - 93, XP055212398 DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1210096109 | - SMITH RA; HARTLEY RC; MURPHY MP, "Mitochondria-Targeted Small Molecule Therapeutics and Probes", Antioxidants & Redox Signaling, (20110000), vol. 15, pages 3021 - 38 | - BLAIKIE FH; BROWN SE; SAMUELSSON LM; BRAND MD; SMITH RA; MURPHY MP, "Targeting dinitrophenol to mitochondria: limitations to the development of a self-limiting mitochondrial protonophore", Bioscience Reports, (20060000), vol. 26, no. 3, doi:doi:10.1007/s10540-006-9018-8, pages 231 - 43, XP019391966 DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10540-006-9018-8 | - SMITH RA; MURPHY MP, "Animal and human studies with the mitochondria-targeted antioxidant MitoQ", Annals of the New York Academy of Sciences, (20100000), vol. 1201, pages 96 - 103 | - RODRIGUEZ-CUENCA S; COCHEME HM; LOGAN A; ABAKUMOVA I; PRIME TA; ROSE C; VIDAL-PUIG A; SMITH AC; RUBINSZTEIN DC; FEARNLEY IM, "Consequences of long-term oral administration of the mitochondria-targeted antioxidant MitoQ to wild-type mice", Free Radical Biology and Medicine, (20100000), vol. 48, no. 1, pages 161 - 72, XP026813339 | - HORTON KL; STEWART KM; FONSECA SB; GUO Q; KELLEY SO, "Mitochondria-Penetrating Peptides", Chemistry and Biology, (20080000), vol. 15, no. 4, doi:doi:10.1016/j.chembiol.2008.03.015, pages 375 - 82, XP022613220 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chembiol.2008.03.015 | - ZHAO K; ZHAO G-M; WU D; SOONG Y; BIRK AV; SCHILLER PW; SZETO HH, "Cell-permeable Peptide Antioxidants Targeted to Inner Mitochondrial Membrane inhibit Mitochondrial Swelling, Oxidative Cell Death, and Reperfusion Injury", Journal of Biological Chemistry, (20040000), vol. 279, no. 33, doi:doi:10.1074/JBC.M402999200, pages 34682 - 90, XP002594478 DOI: http://dx.doi.org/10.1074/JBC.M402999200 | - BRYSON DI; ZHANG W; RAY WK; SANTOS WL, "Screening of a Branched Peptide Library with HIV-1 TAR RNA", Mol BioSyst., (20090000), vol. 5, pages 1070 - 3 | - BRYSON DI; ZHANG W; MCLENDON PM; REINEKE TM; SANTOS WL, "Toward targeting RNA structure: branched peptides as cell-permeable ligands to TAR RNA", ACS Chemical Biology, (20120000), vol. 7, no. l, pages 210 - 7 | - HOEHN KL; HOHNEN-BEHRENS C; CEDERBERG A; WU LE; TURNER N; YUASA T; EBINA Y; JAMES DE, "IRS l-independent defects define major nodes of insulin resistance", Cell Metab., (20080000), vol. 7, no. 5, pages 421 - 33 | - HOEHN KL; SALMON AB; HOHNEN-BEHRENS C; TURNER N; HOY AJ; MAGHZAL GJ; STOCKER R; VAN REMMEN H; KRAEGEN EW; COONEY GJ, "Insulin resistance is a cellular antioxidant defense mechanism", Proc Natl Acad Sci USA, (20090000), vol. 106, no. 42, pages 17787 - 92 | - HOEHN KL; TURNER N; SWARBRICK MM; WILKS D; PRESTON E; PHUA Y; JOSHI H; FURLER SM; LARANCE M; HEGARTY BD, "Acute or chronic upregulation of mitochondrial fatty acid oxidation has no net effect on whole-body energy expenditure or adiposity", Cell Metab., (20100000), vol. 11, no. 1, pages 70 - 6 | - MACARTHUR DG; SETO JT; CHAN S; QUINLAN KG; RAFTERY JM; TURNER N; NICHOLSON MD; KEE AJ; HARDEMAN EC; GUNNING PW, "An Actn3 knockout mouse provides mechanistic insights into the association between alpha-actinin-3 deficiency and human athletic performance", Hum Mol Genet., (20080000), vol. 17, no. 8, pages 1076 - 86 | - BONNARD C; DURAND A; PEYROL S; CHANSEAUME E; CHAUVIN MA; MORIO B; VIDAL H; RIEUSSET J, "Mitochondrial dysfunction results from oxidative stress in the skeletal muscle of diet-induced insulin-resistant mice", J Clin Invest., (20080000), vol. 118, no. 2, pages 789 - 800 | - SAUERBECK A; PANDYA J; SINGH I; BITTMAN K; READNOWER R; BING G; SULLIVAN P, "Analysis of regional brain mitochondrial bioenergetics and susceptibility to mitochondrial inhibition utilizing a microplate based system", J Neurosci Methods, (20110000), vol. 198, no. 1, doi:doi:10.1016/j.jneumeth.2011.03.007, pages 36 - 43, XP028383803 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jneumeth.2011.03.007 | - DJOUADI F; RIVEAU B; MERLET-BENICHOU C; BASTIN J, "Tissue-specific regulation of medium-chain acyl-CoA dehydrogenase gene by thyroid hormones in the developing rat", Biochem J., (19970000), vol. 324, pages 289 - 94 | - BRUCE CR; THRUSH AB; MERTZ VA; BEZAIRE V; CHABOWSKI A; HEIGENHAUSER GJ; DYCK DJ, "Endurance training in obese humans improves glucose tolerance and mitochondrial fatty acid oxidation and alters muscle lipid content", Am J Physiol Endocrinol Metab., (20060000), vol. 291, no. 1, pages E99 - E107 | - TURNER N; BRUCE CR; BEALE SM; HOEHN KL; SO T; ROLPH MS; COONEY GJ, "Excess lipid availability increases mitochondrial fatty acid oxidative capacity in muscle: evidence against a role for reduced fatty acid oxidation in lipid-induced insulin resistance in rodents", Diabetes, (20070000), vol. 56, no. 8, pages 2085 - 92 | - KIM JY; HICKNER RC; CORTRIGHT RL; DOHM GL; HOUMARD JA, "Lipid oxidation is reduced in obese human skeletal muscle", Am J Physiol Endocrinol Metab., (20000000), vol. 279, no. 5, pages 1039 - 44 | - LIN L; SAHA PK; MA X; HENSHAW 10; SHAO L; CHANG BH; BURAS ED; TONG Q; CHAN L; MCGUINNESS OP, "Ablation of ghrelin receptor reduces adiposity and improves insulin sensitivity during aging by regulating fat metabolism in white and brown adipose tissues", Aging Cell, (20110000), vol. 10, no. 6, pages 996 - 1010 | - S. S. KORSHUNOV; V. P. SKULACHEV; A. A. STARKOV, FEBS Lett, (19971013), vol. 416, page 15 | - J. F. TURRENS, Biosci Rep, (19970200), vol. 17, page 3 | - C. L. QUINLAN et al., J Biol Chem, (20120803), vol. 287, page 27255 | - M. N. SACK, Cardiovasc Res, (20061101), vol. 72, page 210 | - C. J. MCLEOD; A. AZIZ; R. F. HOYT, JR.; J. P. MCCOY, JR.; M. N. SACK, J Biol Chem, (20050930), vol. 280, page 33470 | - A. S. KORDE; L. C. PETTIGREW; S. D. CRADDOCK; W. F. MARAGOS, J Neurochem, (20050900), vol. 94, page 1676 | - M. MODRIANSKY; E. GABRIELOVA, J Bioenerg Biomembr, (20090400), vol. 41, page 133 | - Y. N. WU; A. C. MUNHALL; S. W. JOHNSON, Brain Res, (20110613), vol. 1395, page 86 | - K. L. HOEHN et al., Proc Natl Acad Sci U S A, (20091020), vol. 106, page 17787 | - C. C. CALDEIRA DA SILVA; F. M. CERQUEIRA; L. F. BARBOSA; M. H. MEDEIROS; A. J. KOWALTOWSKI, Aging Cell, (20080800), vol. 7, page 552 | - J. P. BRENNAN et al., Cardiovasc Res, (20061101), vol. 72, page 313 | - Y. H. TSENG; A. M. CYPESS; C. R. KAHN, Nat Rev Drug Discov, (20100600), vol. 9, page 465 | - K. S. PARK et al., Pflugers Arch, (20020100), vol. 443, page 344 | - S. K. JUTHBERG; T. BRISMAR, Cell Mol Neurobiol, (19970800), vol. 17, page 367 | - T. BRISMAR; V. P. COLLINS, J Physiol, (19930100), vol. 460, page 365 | - K. J. BUCKLER; R. D. VAUGHAN-JONES, J Physiol, (19981215), vol. 513, page 819 | - C. HOWARTH; P. GLEESON; D. ATTWELL, J Cereb Blood Flow Metab, (20120700), vol. 32, page 1222 | - G. W. ROGERS et al., PLoS One, (20110000), vol. 6, page e21746 | - P. H. LOU et al., Biochem J, (20071001), vol. 407, page 129 | - E. Y. PLOTNIKOV et al., Biochemistry (Mosc, (20120900), vol. 77, page 1029 | - M. ZHAN; C. BROOKS; F. LIU; L. SUN; Z. DONG, Kidney Int, (20130400), vol. 83, page 568 | - L. LI et al., J Clin Invest, (20121101), vol. 122, page 3931 | - A. BAJWA et al., J Am Soc Nephrol, (20100600), vol. 21, page 955 | - L. LI et al., J Immunol, (20070501), vol. 178, page 5899 |