EP2917016 - FORMVERFAHREN UND FORMMASCHINE FÜR FESTE UND RÖHRENFÖRMIGE STRUKTUREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 26.06.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.10.2018 [2018/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten McNeight, David Leslie Brow Top Lees Lane Wilmslow, Cheshire SK9 2LR / GB | [2016/44] |
Frühere [2015/38] | Für alle benannten Staaten Crorme Limited Brow Top Lees Lane Wilmslow, Cheshire SK9 2LR / GB | Erfinder | 01 /
ORME, Chesney Richard Lapwing Farm Clayholes Road Kettleshulme Cheshire SK23 7EJ / GB | [2015/38] | Vertreter | TLIP Limited Murgitroyd House 165-169 Scotland Street Glasgow G5 8PL / GB | [N/P] |
Frühere [2015/38] | TLIP Limited Leeds Innovation Centre 103 Clarendon Road Leeds LS2 9DF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13808162.5 | 12.11.2013 | [2015/38] | WO2013GB00483 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | GB20120020322 | 12.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: GB 201220322 | [2015/38] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014072675 | Datum: | 15.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/20] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2917016 | Datum: | 16.09.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.05.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/38] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 15.05.2014 | Klassifikation | IPC: | B29C47/24, B29C47/86, B29B17/02, B29C47/12 | [2015/38] | CPC: |
B29C48/06 (EP,US);
B29B13/022 (US);
B29B17/02 (EP,US);
B29C41/04 (US);
B29C41/36 (US);
B29C41/46 (US);
B29C41/52 (US);
B29C48/09 (EP,US);
B29C48/33 (EP,US);
B29C48/87 (EP,US);
B29B17/0026 (EP,US);
B29B2017/0203 (EP,US);
B29B2017/0241 (EP,US);
B29C48/0022 (EP,US);
B29C48/023 (EP,US);
B29C48/301 (EP,US);
B29L2023/22 (US);
Y02W30/52 (EP,US);
Y02W30/62 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/38] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FORMVERFAHREN UND FORMMASCHINE FÜR FESTE UND RÖHRENFÖRMIGE STRUKTUREN | [2015/38] | Englisch: | MOULDING METHOD AND MOULDING MACHINE FOR SOLID AND TUBULAR STRUCTURES | [2015/38] | Französisch: | PROCÉDÉ DE MOULAGE ET MACHINE DE MOULAGE POUR STRUCTURES TUBULAIRES ET SOLIDES | [2015/38] | Eintritt in die regionale Phase | 12.06.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.06.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.06.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.06.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/38] | 05.04.2016 | Absendung der Mitteilung über einen Teilrechtsverlusts: Ansprüche {1} | 13.06.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.06.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/44] | 27.06.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/44] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | 13.06.2016 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 13.06.2016 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 29.06.2016 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 11.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.11.2015 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   27.05.2016 | 30.11.2017 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JPH08281766 (ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND) [X] 1-6,11-13,16 * abstract * * figure 3 *; | [A]JPH10337729 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 16 * abstract * * figures 1-5 *; | [X]JP2002201796 (EKOPIA KK, et al) [X] 1,11,16 * abstract * * figure 6 *; | [A]EP1260346 (TOYO SEIKAN KAISHA LTD [JP]) [A] 16 * abstract ** figures 1-3 *; | [XI]US6530765 (ZDRAHALA RICHARD J [US], et al) [X] 1,2,5-9,11,12,16 * abstract * * paragraph [0031] - paragraph [0032] * * figures 1-5 * [I] 3,4,13; | [A]US2008257794 (VALERIO THOMAS A [US]) [A] 16 * abstract * * figures 1-16 *; | [X]EP2136157 (DEMAR HEIWERKEN B V [NL]) [X] 1,6-11,14-16 * paragraph [0055] - paragraph [0062] * * figure 6 *; | [X]WO2011115510 (SEMENIVSKYI PAVLO [PL], et al) [X] 1,3,5-7,11,13,16 * abstract * * claims 13-23 * * figure 11 * | vom Anmelder | GB2437938 |