EP2931653 - PYROTECHNISCHES VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON HOCHREINEM WASSERSTOFF UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.09.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ArianeGroup SAS Tour Cristal 7-11 Quai André Citroën 75015 Paris / FR | [2018/11] |
Frühere [2015/43] | Für alle benannten Staaten HERAKLES Rue de Touban Les Cinq Chemins 33185 Le Haillan / FR | Erfinder | 01 /
GOUDON, Jean-Philippe 8 allée des Cavaliers SCI Fragonard Bâtiment 7 F-94700 Maisons-Alfort / FR | 02 /
YVART, Pierre 52 rue Maurice Ravel F-91610 Ballancourt-Sur-Essonne / FR | 03 /
MANTELET, Fabrice 5 rue Rousselet F-75007 Paris / FR | 04 /
LESAGE, Frédéric 10 rue des Violettes F-91200 Athis-Mons / FR | [2015/43] | Vertreter | Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [N/P] |
Frühere [2015/43] | Le Roux, Martine, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13818261.3 | 09.12.2013 | [2015/43] | WO2013FR52991 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20120061946 | 12.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1261946 | [2015/43] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014091127 | Datum: | 19.06.2014 | Sprache: | FR | [2014/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2931653 | Datum: | 21.10.2015 | Sprache: | FR | Die von der WIPO am 19.06.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/43] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 19.06.2014 | Klassifikation | IPC: | C01B3/06, C06B47/10 | [2015/43] | CPC: |
C01B3/065 (EP,US);
C01B3/0031 (US);
B01J19/24 (US);
C01B3/02 (US);
C06D5/06 (EP,US);
H01M8/0606 (US);
B01J2219/24 (US);
C01B2203/0405 (EP,US);
C01B2203/066 (EP,US);
C01B2203/82 (EP,US);
H01M2250/20 (US);
H01M2250/30 (US);
Y02B90/10 (US);
Y02E60/32 (EP,US);
Y02E60/36 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/43] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PYROTECHNISCHES VERFAHREN ZUR BEREITSTELLUNG VON HOCHREINEM WASSERSTOFF UND ZUGEHÖRIGE VORRICHTUNG | [2015/43] | Englisch: | PYROTECHNIC PROCESS FOR PROVIDING VERY HIGHLY PURE HYDROGEN AND ASSOCIATED DEVICE | [2015/43] | Französisch: | PROCEDE PYROTECHNIQUE DE MISE A DISPOSITION D'HYDROGENE DE TRES GRANDE PURETE ET DISPOSITIF ASSOCIE. | [2015/43] | Eintritt in die regionale Phase | 04.06.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.06.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.06.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.06.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.06.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/43] | 03.11.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 28.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.09.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 23.01.2020 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2020/33] | 28.02.2020 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erteilungsgebühr/Druckkostengebühr nicht fristgerecht entrichtet [2020/33] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 03.11.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2015 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   25.02.2016 | 31.12.2019 | 07   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [IY]FR2906805 (SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES SA [FR]) [I] 1,6,8,9,11-14 * page 9, line 27 - page 10, line 20; figure 1; example 1 * [Y] 10,15-22; | [IY]US2007084879 (MCLEAN GERARD F [CA], et al) [I] 1-8,11-14 * paragraph [0106] - paragraph [0116]; table 1 * [Y] 15-22; | [Y]US2007065689 (EDLUND DAVID J [US]) [Y] 15-22 * paragraphs [0027] , [0045]; figure 6 *; | [Y]FR2930245 (SNPE MATERIAUX ENERGETIQUES SA [FR]) [Y] 10 * claim 1 * | [Y] - Peter Häussinger ET AL, "Hydrogen, 3. Purification", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Weinheim, Germany, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, (20111015), doi:10.1002/14356007.o13_o04, ISBN 978-3-52-730673-2, XP055070696 [Y] 15-22 * page 329 * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/14356007.o13_o04 | vom Anmelder | EP1249427 | EP1405823 | EP1405824 | EP1496035 | EP2265545 | FR2906805 | WO2006067156 | FR2790751 | US2007084879 | - "Palladium-based alloy membranes for séparation of high purity hydrogen from hydrogen containing gas mixture", PLATINUM METAL REV., (2011), vol. 55, no. 1, pages 3 - 12 | - "Hydrogen, 3. Purification", Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, (20111015), vol. 18, pages 309 - 333 |