EP3076920 - MUNDPFLEGEZUSAMMENSETZUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/41] | MUNDPFLEGEZUSAMMENSETZUNGEN | ||
[2018/45] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.02.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.03.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 05.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.05.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue New York, NY 10022 / US | [2019/16] |
Frühere [2016/41] | Für alle benannten Staaten Colgate-Palmolive Company 300 Park Avenue New York, NY 10022 / US | Erfinder | 01 /
SANTARPIA, Ralph Peter III 71 Woodbury Road Edison, NJ 08820 / US | 02 /
SULLIVAN, Richard J. 26 Brittany Court Atlantic Highlands, NJ 07716 / US | 03 /
PETROU, Irene 18 Rockaway Place Parsippany, NJ 07054 / US | 04 /
JOSIAS, Wilbens 339 Harvey Avenue North Plainfield, NJ 07063 / US | 05 /
ROBINSON, Richard S. 51 Ketchum Road Belle Mead, NJ 08502 / US | [2016/41] | Vertreter | Wibbelmann, Jobst, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2019/16] | Wibbelmann, Jobst, et al Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstrasse 2 81541 München / DE | ||
Frühere [2016/41] | Jenkins, Peter David Page White & Farrer Bedford House John Street London WC1N 2BF / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13824546.9 | 03.12.2013 | [2016/41] | WO2013US72755 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015084321 | Datum: | 11.06.2015 | Sprache: | EN | [2015/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3076920 | Datum: | 12.10.2016 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 11.06.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2016/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3076920 | Datum: | 17.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 11.06.2015 | Klassifikation | IPC: | A61K8/29, A61K8/24, A61K8/25, A61K8/44, A61Q11/00, A61K8/21, A61K8/46, A61K8/86 | [2018/45] | CPC: |
A61K8/24 (EP,RU,US);
A61K8/21 (EP,RU,US);
A61K8/86 (RU,US);
A61K8/25 (RU,US);
A61K8/29 (RU,US);
A61K8/44 (EP,RU,US);
A61K8/463 (RU,US);
A61Q11/00 (EP,RU,US);
A61K2800/28 (US);
|
Frühere IPC [2016/41] | A61K8/24, A61K8/25, A61K8/44, A61Q11/00, A61K8/21 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/41] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | MUNDPFLEGEZUSAMMENSETZUNG | [2018/45] | Englisch: | ORAL CARE COMPOSITIONS | [2016/41] | Französisch: | COMPOSITION DE SOIN ORAL | [2018/45] |
Frühere [2016/41] | MUNDPFLEGEZUSAMMENSETZUNGEN | ||
Frühere [2016/41] | COMPOSITIONS DE SOINS BUCCAUX | Eintritt in die regionale Phase | 17.05.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.05.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.05.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.05.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/41] | 10.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.05.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.09.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.07.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.03.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.03.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.03.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.05.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 20.01.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/13] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.12.2013 | AL | 17.04.2019 | AT | 17.04.2019 | CY | 17.04.2019 | CZ | 17.04.2019 | DK | 17.04.2019 | EE | 17.04.2019 | ES | 17.04.2019 | FI | 17.04.2019 | HR | 17.04.2019 | IT | 17.04.2019 | LT | 17.04.2019 | LV | 17.04.2019 | MC | 17.04.2019 | MK | 17.04.2019 | MT | 17.04.2019 | NL | 17.04.2019 | PL | 17.04.2019 | RO | 17.04.2019 | RS | 17.04.2019 | SE | 17.04.2019 | SI | 17.04.2019 | SK | 17.04.2019 | SM | 17.04.2019 | TR | 17.04.2019 | BG | 17.07.2019 | NO | 17.07.2019 | GR | 18.07.2019 | IS | 17.08.2019 | PT | 17.08.2019 | IE | 03.12.2019 | LU | 03.12.2019 | BE | 31.12.2019 | CH | 31.12.2019 | LI | 31.12.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 03.12.2013 | |
AL | 17.04.2019 | ||
AT | 17.04.2019 | ||
CY | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
MT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 03.12.2019 | ||
LU | 03.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 03.12.2013 | |
AL | 17.04.2019 | ||
AT | 17.04.2019 | ||
CY | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 03.12.2019 | ||
LU | 03.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CY | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 03.12.2019 | ||
LU | 03.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 03.12.2019 | ||
LU | 03.12.2019 | ||
BE | 31.12.2019 | ||
CH | 31.12.2019 | ||
LI | 31.12.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
IE | 03.12.2019 | ||
LU | 03.12.2019 | ||
Frühere [2020/39] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
MC | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SI | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
TR | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
SM | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
IT | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
EE | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
SK | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 17.04.2019 | |
AT | 17.04.2019 | ||
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RO | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 17.04.2019 | |
CZ | 17.04.2019 | ||
DK | 17.04.2019 | ||
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
IS | 17.08.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
PL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
BG | 17.07.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
LV | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
RS | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
GR | 18.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 17.04.2019 | |
ES | 17.04.2019 | ||
FI | 17.04.2019 | ||
HR | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
SE | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
PT | 17.08.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 17.04.2019 | |
FI | 17.04.2019 | ||
LT | 17.04.2019 | ||
NL | 17.04.2019 | ||
NO | 17.07.2019 | ||
Frühere [2019/44] | NL | 17.04.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [YD]US4340583 (WASON SATISH K); | [X]WO2009099455 (COLGATE PALMOLIVE CO [US], et al); | [X]WO2009099452 (COLGATE PALMOLIVE CO [US], et al); | [X]US2011059029 (KOHLI RAJNISH [US], et al); | [Y]WO2012057739 (COLGATE PALMOLIVE CO [US], et al); |