EP3154923 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 4-AMINODIPHENYLAMIN-VORLÄUFERN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 09.03.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.11.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 17.03.2017 | ||
Frühere | Veröffentlichung bereits erfolgt Status aktualisiert am 17.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.03.2018 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 11.04.2018 [2018/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Duslo, A.S. Administrativna budova ev.c. 1236 927 03 Sala / SK | [2017/16] | Erfinder | 01 /
BALKO, Jozef Cintorinska 1938 SK-927 05 Sala / SK | 02 /
VEGH, Zsolt Topolnica 37 SK-925 92 Topolnica / SK | [2017/16] | Vertreter | Bachratá, Magdaléna, et al Krasovského 13 851 01 Bratislava / SK | [2017/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13824684.8 | 16.12.2013 | [2017/16] | WO2013SK50016 | Anmeldesprache | SK | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015094128 | Datum: | 25.06.2015 | Sprache: | EN | [2015/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3154923 | Datum: | 19.04.2017 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 25.06.2015 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2017/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 25.06.2015 | Klassifikation | IPC: | C07C9/02, C07C209/36, C07C209/38, C07C211/54 | [2017/16] | CPC: |
C07C209/02 (EP);
C07C209/36 (EP);
C07C209/38 (EP)
| C-Set: |
C07C209/02, C07C211/56 (EP);
C07C209/36, C07C211/54 (EP);
C07C209/38, C07C211/54 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON 4-AMINODIPHENYLAMIN-VORLÄUFERN | [2017/16] | Englisch: | PROCESS FOR THE PREPARATION OF 4-AMINODIPHENYLAMINE PRECURSORS | [2017/16] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR LA PRÉPARATION DE PRÉCURSEURS DE 4-AMINODIPHÉNYLAMINE | [2017/16] | Eintritt in die regionale Phase | 04.07.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.07.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.07.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.06.2016 | Datum, an dem die Prüfungsabteilung zuständig geworden ist | 04.07.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2017/16] | 30.08.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.11.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 01.03.2018 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2018/15] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 02.11.2017 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 18.07.2016 | 03   M06   Gebühr entrichtet am   20.10.2016 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [I]CN102060714 ; | [I]WO9959956 (FLEXSYS AMERICA LP [US]) [I] 1-8 * example -; claim - *; | [A]EP1591438 (WANG NONGYUE [CN], et al) [A] 1-8 * example -; claim - *; | [AD]US5117063 (STERN MICHAEL K [US], et al) [AD] 1-8 * the whole document * | [I] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, Database accession no. 2011-H32484, XP002728746 & CN102060714 A 20110518 (UNIV TIANJIN) [I] 1-8 * abstract * |