EP2882809 - VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG DER HAFTUNG VON POLYURETHANKLEBSTOFF AN POLYESTERBASIERTEM LAMINAT OHNE OBERFLÄCHENVORBEREITUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 08.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 01.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.06.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.07.2018 [2018/28] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Henkel IP & Holding GmbH Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf / DE | [2015/25] | Erfinder | 01 /
SHAH, Jayesh P. 401 casa grande 12 Boat Club Road Riverside Estate Bund Garden Pune Maharastra 411001 / IN | 02 /
GOVINDARAJAN, Sankar 1/97 Puliyur Arasampatti Krishnagiri Tamil Nadu 635201 / IN | [2015/25] | Vertreter | Henkel IP Department c/o Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2015/25] | Hemme, Wilhelm Ludger Henkel AG & Co. KGaA CLI Patente Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13827138.2 | 16.07.2013 | WO2013US50587 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261681919P | 10.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261681919 P | [2015/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014025499 | Datum: | 13.02.2014 | Sprache: | EN | [2014/07] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2882809 | Datum: | 17.06.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 13.02.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/25] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 13.02.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.12.2015 | Klassifikation | IPC: | C08L67/06, C08K5/10, C08K5/05, B32B27/36, B32B7/12, B32B27/08, B32B27/20, B32B27/40, B32B37/12, C08F283/01, C08K5/00, C09J133/06 | [2016/03] | CPC: |
B32B27/36 (EP,KR,US);
C08L67/06 (EP,KR,US);
B32B27/08 (EP,KR,US);
B32B27/20 (EP,KR,US);
B32B27/40 (EP,KR,US);
B32B37/12 (KR,US);
B32B7/12 (EP,KR,US);
C08F220/20 (KR);
C08F283/01 (EP,KR,US);
C08K5/0025 (EP,KR,US);
C09J133/066 (KR,US);
B32B2255/10 (KR,US);
B32B2255/26 (KR,US);
B32B2262/101 (EP,KR,US);
B32B2307/54 (EP,KR,US);
| C-Set: |
C08F283/01, C08F220/20 (US,EP);
C08K5/0025, C08L67/06 (EP,US) |
Frühere IPC [2015/25] | C08L67/06, C08K5/10, C08K5/05, B32B27/36, B32B7/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/25] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR VERBESSERUNG DER HAFTUNG VON POLYURETHANKLEBSTOFF AN POLYESTERBASIERTEM LAMINAT OHNE OBERFLÄCHENVORBEREITUNG | [2015/25] | Englisch: | METHOD FOR IMPROVING ADHESION OF POLYURETHANE ADHESIVE TO POLYESTER BASED LAMINATE WITHOUT SURFACE PREPARATION | [2015/25] | Französisch: | PROCÉDÉ POUR AMÉLIORER L'ADHÉSION D'ADHÉSIF DE POLYURÉTHANE À UN STRATIFIÉ À BASE DE POLYESTER SANS PRÉPARATION DE SURFACE | [2015/25] | Eintritt in die regionale Phase | 06.02.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 06.02.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 06.02.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 06.02.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 06.02.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/25] | 08.07.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.02.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/28] | 02.03.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2018/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.07.2017 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US5416159 (JUDAY THOMAS W [US]) [X] 1-14* the whole document *; | [X]WO9845343 (C O I M S P A CHIMICA ORGANICA [IT], et al) [X] 1-14 * the whole document *; | [E]WO2013120249 (DEUCHEM SHANGHAI CHEMICAL CO LTD [CN], et al) [E] 1-14 * the whole document * | Internationale Recherche | [A]US5508111 (SCHMUCKER ARDEN E [US]); | [A]US2003062124 (FOUQUAY STEPHANE [FR], et al); | [X]US2004170850 (NAVA HILDEBERTO [US]); | [A]US2008076588 (PETERS DAVID D [US], et al); | [Y]US2009229747 (OLSON DANIEL ROBERT [US], et al) |