EP2892283 - FUNKBASISSTATIONSVORRICHTUNG, STEUERUNGSVORRICHTUNG FÜR FUNKBASISSTATION UND ÜBERGANGSSTEUERVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 27.11.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 27.11.2015 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 30.12.2015 [2015/53] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NTT DOCOMO, INC. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | [N/P] |
Frühere [2015/28] | Für alle benannten Staaten NTT DOCOMO, INC. 11-1, Nagatacho 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | Erfinder | 01 /
TAKIGUCHI, Takahiro c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 02 /
KIYOSHIMA, Kohei c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 03 /
MASUDA, Masafumi c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 04 /
KAWABE, Yasuhiro c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | 05 /
HARANO, Seigo c/o Intellectual Property Department NTT DOCOMO, INC. Sanno Park Tower 11-1 Nagatacho 2-chome, Chiyoda-ku Tokyo 100-6150 / JP | [2015/28] | Vertreter | Maury, Richard Philip Marks & Clerk LLP 90 Long Acre London WC2E 9RA / GB | [2015/28] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13832191.4 | 08.07.2013 | WO2013JP68671 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120191201 | 31.08.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012191201 | [2015/28] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014034281 | Datum: | 06.03.2014 | Sprache: | JA | [2014/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2892283 | Datum: | 08.07.2015 | Sprache: | EN | [2015/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 06.03.2014 | Klassifikation | IPC: | H04W52/02 | [2015/28] | CPC: |
H04W36/0005 (EP,US);
H04W52/0216 (EP,US);
H04W52/0225 (EP,US);
H04W52/0254 (EP,US);
H04W52/0258 (EP,US);
H04W8/22 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FUNKBASISSTATIONSVORRICHTUNG, STEUERUNGSVORRICHTUNG FÜR FUNKBASISSTATION UND ÜBERGANGSSTEUERVERFAHREN | [2015/28] | Englisch: | RADIO BASE STATION APPARATUS, RADIO BASE STATION CONTROL APPARATUS AND TRANSITION CONTROL METHOD | [2015/28] | Französisch: | APPAREIL DE STATION DE BASE RADIO, APPAREIL DE COMMANDE DE STATION DE BASE RADIO ET PROCÉDÉ DE RÉGULATION DE TRANSITION | [2015/28] | Eintritt in die regionale Phase | 21.08.2014 | Übersetzung eingereicht | 21.08.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 21.08.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 21.08.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 21.08.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 21.08.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/28] | 25.11.2015 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2015/53] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]JP2007300510 (NTT DOCOMO INC) |