01.07.2022 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] |
23.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] |
09.07.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.08.2021 [2021/32] |
28.05.2021 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.06.2021 [2021/26] |
15.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.06.2020 [2020/25] |
20.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.04.2020 [2020/17] |
08.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.12.2019 [2019/50] |
30.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 02.10.2019 [2019/40] |
30.08.2019 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 02.10.2019 [2019/40] |
09.08.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.09.2019 [2019/37] |
26.07.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 28.08.2019 [2019/35] |
19.07.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.08.2019 [2019/34] |
24.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.06.2019 [2019/26] |
17.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.06.2019 [2019/25] |
10.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.06.2019 [2019/24] |
03.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] |
26.04.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.05.2019 [2019/22] |
19.04.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.05.2019 [2019/21] |
12.04.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.05.2019 [2019/20] |
17.12.2018 |
Änderung - Vertreter |
|
21.09.2018 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 24.10.2018 [2018/43] |
14.09.2018 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
07.09.2018 |
Neuer Eintrag: Information über die beabsichtigte Patenterteilung |
|
07.09.2018 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
27.07.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 29.08.2018 [2018/35] |
23.07.2018 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
23.07.2018 |
Löschung - Keine Zustimmung des Anmelders zur Ankündigung der Patenterteilung oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA |
|
23.07.2018 |
Löschung: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
20.07.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
20.07.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
06.03.2018 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
16.02.2018 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 21.03.2018 [2018/12] |
16.02.2018 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Deutsch |
veröffentlicht am 21.03.2018 [2018/12] |
16.02.2018 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Englisch |
veröffentlicht am 21.03.2018 [2018/12] |
16.02.2018 |
Änderung - Bezeichnung der Erfindung in Französische |
veröffentlicht am 21.03.2018 [2018/12] |
15.09.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
02.11.2016 |
Änderung durch den Anmelder |
|
16.09.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
15.04.2016 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 18.05.2016 [2016/20] |
15.04.2016 |
Änderung - Datum des ergänzenden Recherchenberichts |
veröffentlicht am 18.05.2016 [2016/20] |
27.11.2015 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 30.12.2015 [2015/53] |
16.09.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
26.06.2015 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 29.07.2015 [2015/31] |
26.06.2015 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 29.07.2015 [2015/31] |
27.05.2015 |
Änderung durch den Anmelder |
|
16.05.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
25.04.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
18.03.2015 |
Änderung - Vertreter |
|
18.03.2015 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
11.04.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.03.2014 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|