EP2889581 - NAVIGATIONSENDGERÄT, NAVIGATIONSVERFAHREN UND ENTFERNTES NAVIGATIONSDIENSTSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 15.06.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.06.2017 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 07.06.2017 [2017/23] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Device Co., Ltd. Building B2 Huawei Industrial Base Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2015/27] | Erfinder | 01 /
LIU, Zhu Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
ZHANG, Zhiyong Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
TU, Yongfeng Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2015/27] | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Joachimsthaler Straße 10-12 10719 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2015/27] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Joachimstaler Strasse 12 10719 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13839553.8 | 17.09.2013 | WO2013CN83673 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN20121351868 | 20.09.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201210351868 | [2015/27] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014044173 | Datum: | 27.03.2014 | Sprache: | ZH | [2014/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2889581 | Datum: | 01.07.2015 | Sprache: | EN | [2015/27] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 27.03.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.08.2015 | Klassifikation | IPC: | G01C21/26, G01C21/34, G01C21/36 | [2015/36] | CPC: |
G01C21/34 (EP,US);
G01S19/38 (US);
B60R1/24 (EP,US);
G01C21/265 (US);
G01C21/3492 (EP,US);
G01C21/3605 (US);
G01C21/3629 (US);
G01C21/3632 (US);
G01C21/3647 (EP,US);
|
Frühere IPC [2015/27] | G01C21/26 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/27] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | NAVIGATIONSENDGERÄT, NAVIGATIONSVERFAHREN UND ENTFERNTES NAVIGATIONSDIENSTSYSTEM | [2015/27] | Englisch: | NAVIGATION TERMINAL, NAVIGATION METHOD AND REMOTE NAVIGATION SERVICE SYSTEM | [2015/27] | Französisch: | TERMINAL DE NAVIGATION, PROCÉDÉ DE NAVIGATION ET SYSTÈME DE SERVICE DE NAVIGATION À DISTANCE | [2015/27] | Eintritt in die regionale Phase | 23.03.2015 | Übersetzung eingereicht | 23.03.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 23.03.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 23.03.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 23.03.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 23.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/27] | 20.10.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.03.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 25.07.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 26.04.2017 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2017/23] | 26.04.2017 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 08.06.2017 geplant war | 08.06.2017 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.03.2016 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI]US2001056325 (PU QING KENT [US], et al) [X] 1,5,8,12 * paragraphs [0004] - [0006] - [0015] - [0021] * * paragraphs [0042] - [0074]; figures 1-4 * [Y] 2,3,6,7,9,10 [I] 4,11; | [YA]US2009125234 (GEELEN PIETER [NL], et al) [Y] 2,3,6,7,9,10 * paragraph [0006] * * paragraphs [0010] - [0014] - [0017] , [0071] *[A] 4,11 | Internationale Recherche | [X]CN1759300 (NAVITIME JAPAN CO LTD [JP]); | [X]CN101782395 (ZTE CORP); | [X]CN102062607 (SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC CO); | [XP]CN102879000 (HUAWEI DEVICE CO LTD) |