EP2827518 - KONFIGURATIONSVERFAHREN FÜR KANALSTATUSINFORMATIONSFEEDBACKSIGNALE SOWIE BASISSTATION UND ABSCHLUSS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 21.05.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.06.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.02.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 01.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | [2020/29] |
Frühere [2015/04] | Für alle benannten Staaten ZTE Corporation ZTE Plaza, Keji Road South Hi-Tech Industrial Park, Nanshan District Shenzhen, Guangdong 518057 / CN | Erfinder | 01 /
GUO, Senbao c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 02 /
LI, Yu Ngok c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 03 /
SUN, Yunfeng c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | 04 /
ZHANG, Junfeng c/o ZTE CORPORATION ZTE Plaza Keji Road South Hi-Tech Industrial Park Nanshan Shenzhen Guangdong 518057 / CN | [2015/04] | Vertreter | Wallinger Ricker Schlotter Tostmann Patent- und Rechtsanwälte mbB Zweibrückenstraße 5-7 80331 München / DE | [2020/29] |
Frühere [2015/04] | Novagraaf Technologies Bâtiment O2 2 rue Sarah Bernhardt CS90017 92665 Asnières-sur-Seine Cedex / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13842111.0 | 22.08.2013 | [2020/29] | WO2013CN82044 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201210370539 | 28.09.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201210370539 | [2015/04] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014048189 | Datum: | 03.04.2014 | Sprache: | ZH | [2014/14] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2827518 | Datum: | 21.01.2015 | Sprache: | EN | [2015/04] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2827518 | Datum: | 15.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 03.04.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 16.09.2015 | Klassifikation | IPC: | H04L1/00, H04L5/00, H04B7/04, H04B7/06, H04W24/10, H04W72/04 | [2015/25] | CPC: |
H04L5/0023 (EP,US);
H04W24/10 (US);
H04B7/0478 (EP,US);
H04B7/0626 (US);
H04B7/0645 (EP,US);
H04L1/0026 (EP,US);
H04L5/0057 (EP,US);
H04W72/21 (US);
H04W72/23 (US);
H04B7/063 (EP,US);
H04B7/0639 (EP,US);
H04L5/0035 (EP,US);
|
Frühere IPC [2015/04] | H04L1/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/04] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KONFIGURATIONSVERFAHREN FÜR KANALSTATUSINFORMATIONSFEEDBACKSIGNALE SOWIE BASISSTATION UND ABSCHLUSS | [2015/04] | Englisch: | CONFIGURATION METHOD FOR CHANNEL STATE INFORMATION FEEDBACK SIGNAL AND BASE STATION AND TERMINATION | [2015/04] | Französisch: | PROCÉDÉ DE CONFIGURATION POUR SIGNAL DE RETOUR D'INFORMATIONS D'ÉTAT DE CANAL, STATION DE BASE ET TERMINAISON | [2015/04] | Eintritt in die regionale Phase | 16.10.2014 | Übersetzung eingereicht | 16.10.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 16.10.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 16.10.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 16.10.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.10.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/04] | 07.04.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 05.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.04.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 01.06.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.10.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.01.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 28.03.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.02.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.06.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.06.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.06.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.12.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 16.04.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/25] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 15.08.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 28.08.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 22.08.2013 | AL | 15.07.2020 | AT | 15.07.2020 | CY | 15.07.2020 | CZ | 15.07.2020 | DK | 15.07.2020 | EE | 15.07.2020 | ES | 15.07.2020 | FI | 15.07.2020 | HR | 15.07.2020 | IT | 15.07.2020 | LT | 15.07.2020 | LV | 15.07.2020 | MC | 15.07.2020 | MK | 15.07.2020 | MT | 15.07.2020 | NL | 15.07.2020 | PL | 15.07.2020 | RO | 15.07.2020 | RS | 15.07.2020 | SE | 15.07.2020 | SI | 15.07.2020 | SK | 15.07.2020 | SM | 15.07.2020 | TR | 15.07.2020 | IE | 22.08.2020 | LU | 22.08.2020 | BE | 31.08.2020 | CH | 31.08.2020 | LI | 31.08.2020 | BG | 15.10.2020 | NO | 15.10.2020 | GR | 16.10.2020 | IS | 15.11.2020 | PT | 16.11.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 22.08.2013 | |
AL | 15.07.2020 | ||
AT | 15.07.2020 | ||
CY | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
MT | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
TR | 15.07.2020 | ||
IE | 22.08.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
TR | 15.07.2020 | ||
IE | 22.08.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
IE | 22.08.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SI | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
BE | 31.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SK | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 15.07.2020 | |
AT | 15.07.2020 | ||
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 15.07.2020 | |
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
MC | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
SM | 15.07.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 15.07.2020 | |
CZ | 15.07.2020 | ||
DK | 15.07.2020 | ||
EE | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RO | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 15.07.2020 | |
DK | 15.07.2020 | ||
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
IT | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
LU | 22.08.2020 | ||
CH | 31.08.2020 | ||
LI | 31.08.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/17] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
NL | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
HR | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
LV | 15.07.2020 | ||
PL | 15.07.2020 | ||
RS | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
IS | 15.11.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 15.07.2020 | |
ES | 15.07.2020 | ||
FI | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
GR | 16.10.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/08] | ES | 15.07.2020 | |
FI | 15.07.2020 | ||
LT | 15.07.2020 | ||
SE | 15.07.2020 | ||
BG | 15.10.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | ||
PT | 16.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 15.07.2020 | |
LT | 15.07.2020 | ||
NO | 15.10.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA] - "3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures (Release 11)", 3GPP STANDARD; 3GPP TS 36.213, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, (20120918), vol. RAN WG1, no. V11.0.0, pages 1 - 143, XP050649202 [X] 1-14 * Section 7.2; page 48 - page 59 * [A] 15-18 | [X] - HUAWEI ET AL, "Discussion on antenna ports collocation", vol. RAN WG1, no. Qingdao, China; 20120813 - 20120817, (20120805), 3GPP DRAFT; R1-123124, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, URL: http://www.3gpp.org/ftp/tsg_ran/WG1_RL1/TSGR1_70/Docs/, (20120805), XP050661018 [X] 15-18 * Section 2.2; page 3 - page 6 * | Internationale Recherche | [X]CN101365232 (ZTE CORP [CN]); | [A]CN102065560 (CHINA ACADEMY OF TELECOMM TECH); | [A]CN102291224 (CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY); | [A]US2012121031 (TANG YANG [US], et al); | [A]CN102468926 (ZTE CORP); | [X]CN102684850 (SHARP KK) |