EP2897433 - SYSTEM, VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERARBEITUNG VON INFORMATIONEN ÜBER EINE LUFTSCHNITTSTELLE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 28.06.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 24.02.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 23.03.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2015/30] | Erfinder | 01 /
WU, Jianjun Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
PENG, Chenghui Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 03 /
ZHANG, Wei Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2015/30] | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Joachimsthaler Straße 10-12 10719 Berlin / DE | [2019/31] |
Frühere [2015/30] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Joachimstaler Strasse 12 10719 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13844617.4 | 11.04.2013 | [2019/31] | WO2013CN74079 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201210377527 | 08.10.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201210377527 | [2015/30] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014056317 | Datum: | 17.04.2014 | Sprache: | ZH | [2014/16] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2897433 | Datum: | 22.07.2015 | Sprache: | EN | [2015/30] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2897433 | Datum: | 31.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 17.04.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.12.2015 | Klassifikation | IPC: | H04W72/04, H04W92/12, // H04W36/00, H04W72/08 | [2019/08] | CPC: |
H04W92/12 (EP,BR,US);
H04W72/23 (BR,RU,US);
H04W24/10 (BR,US);
H04W72/29 (EP,BR,US);
H04W72/542 (BR,US);
H04W72/543 (EP,BR,US);
|
Frühere IPC [2015/39] | H04W72/00, H04W72/04, H04W92/12 | ||
Frühere IPC [2015/30] | H04W72/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/30] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM, VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR VERARBEITUNG VON INFORMATIONEN ÜBER EINE LUFTSCHNITTSTELLE | [2015/30] | Englisch: | SYSTEM, METHOD AND DEVICE FOR PROCESSING INFORMATION ABOUT AIR INTERFACE | [2015/30] | Französisch: | SYSTÈME, PROCÉDÉ ET DISPOSITIF POUR TRAITER DES INFORMATIONS RELATIVES À UNE INTERFACE RADIO | [2015/30] | Eintritt in die regionale Phase | 14.04.2015 | Übersetzung eingereicht | 14.04.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.04.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 14.04.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.04.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.04.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/30] | 15.07.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.03.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 04.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.02.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.05.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.05.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 24.06.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.03.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 11.04.2013 | AL | 31.07.2019 | AT | 31.07.2019 | CY | 31.07.2019 | CZ | 31.07.2019 | DK | 31.07.2019 | EE | 31.07.2019 | ES | 31.07.2019 | FI | 31.07.2019 | HR | 31.07.2019 | LT | 31.07.2019 | LV | 31.07.2019 | MC | 31.07.2019 | MK | 31.07.2019 | MT | 31.07.2019 | NL | 31.07.2019 | PL | 31.07.2019 | RO | 31.07.2019 | RS | 31.07.2019 | SE | 31.07.2019 | SI | 31.07.2019 | SK | 31.07.2019 | SM | 31.07.2019 | TR | 31.07.2019 | IS | 30.10.2019 | BG | 31.10.2019 | NO | 31.10.2019 | GR | 01.11.2019 | PT | 02.12.2019 | IE | 11.04.2020 | LU | 11.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | FR | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 11.04.2013 | |
AL | 31.07.2019 | ||
AT | 31.07.2019 | ||
CY | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
MT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IE | 11.04.2020 | ||
LU | 11.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IE | 11.04.2020 | ||
LU | 11.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
LU | 11.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
FR | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
LU | 11.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/07] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2020/52] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
MC | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SI | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
IS | 30.10.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
SM | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
CZ | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
SK | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
PL | 31.07.2019 | ||
RO | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
DK | 31.07.2019 | ||
EE | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
TR | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 31.07.2019 | |
AT | 31.07.2019 | ||
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AT | 31.07.2019 | |
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
IS | 30.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 31.07.2019 | |
ES | 31.07.2019 | ||
FI | 31.07.2019 | ||
HR | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
LV | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
RS | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
GR | 01.11.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AT | 31.07.2019 | |
FI | 31.07.2019 | ||
LT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
SE | 31.07.2019 | ||
BG | 31.10.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
PT | 02.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 31.07.2019 | |
LT | 31.07.2019 | ||
NL | 31.07.2019 | ||
NO | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 31.07.2019 | |
NO | 31.10.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US2005068967 (TERRY STEPHEN E [US], et al); | [A]US2007254671 (LIU SHENG [CN]); | [A]WO2012070173 (NEC CORP [JP], et al); | Internationale Recherche | [X]CN1969578 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE]); | [A]CN101262277 (ZTE CORP [CN]); | [A]US2009023453 (HU JIANHONG [US], et al) |