EP2914619 - ERYTHROFERRON- UND ERFE-POLYPEPTIDE SOWIE VERFAHREN ZUR REGULIERUNG DES EISENSTOFFWECHSELS [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.04.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.12.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten The Regents of the University of California 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607 / US | [2019/22] |
Frühere [2015/37] | Für alle benannten Staaten The Regents of the University of California 1111 Franklin Street, 12th Floor Oakland, CA 94607 / US | Erfinder | 01 /
GANZ, Tomas c/o UCLA Med-Pul&Critical Care/Med-Hemat&Onc Box 951690 37-055 Chs Los Angeles, California 90095-1690 / US | 02 /
NEMETH, Elizabeta c/o UCLA Med-Pul&Critical Care Box 951690 37-131 Chs Los Angeles, California 90095-1690 / US | 03 /
KAUTZ, Leon c/o UCLA Med-Pulm&Critical Care Box 951690 37-131 Chs Los Angeles, California 90095-1690 / US | [2015/37] | Vertreter | HGF HGF Limited Mill House North Street York YO1 6JD / GB | [N/P] |
Frühere [2019/22] | HGF Limited Saviour House 9 St. Saviourgate York YO1 8NQ / GB | ||
Frühere [2015/37] | Mintz Levin Cohn Ferris Glovsky and Popeo LLP Alder Castle 10 Noble Street London EC2V 7JX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13851277.7 | 31.10.2013 | [2015/37] | WO2013US67771 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261721322P | 01.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261721322 P | [2015/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014071015 | Datum: | 08.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/19] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2914619 | Datum: | 09.09.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.05.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2914619 | Datum: | 29.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/22] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 08.05.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.04.2016 | Klassifikation | IPC: | C07K14/435, C07K7/08, C12N15/12, C07K16/18 | [2015/37] | CPC: |
C07K14/525 (EP,RU,US);
A61K39/3955 (RU);
A61P1/16 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/14 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P3/02 (RU);
A61P3/10 (EP);
A61P3/12 (EP);
A61P35/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P7/00 (EP);
A61P7/06 (EP);
A61P9/10 (EP);
C07K16/18 (EP,RU,US);
C07K16/241 (US);
G01N33/6863 (US);
A61K38/00 (EP,US);
C07K2317/14 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/37] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERYTHROFERRON- UND ERFE-POLYPEPTIDE SOWIE VERFAHREN ZUR REGULIERUNG DES EISENSTOFFWECHSELS | [2015/37] | Englisch: | ERYTHROFERRONE AND ERFE POLYPEPTIDES AND METHODS OF REGULATING IRON METABOLISM | [2015/37] | Französisch: | POLYPEPTIDES ÉRYTHROFERRONE ET ERFE, ET PROCÉDÉS DE RÉGULATION DU MÉTABOLISME DU FER | [2015/37] | Eintritt in die regionale Phase | 22.05.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.05.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 22.05.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.05.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.05.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/37] | 14.11.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 30.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 29.09.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 23.10.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 13.11.2018 geplant war | 13.11.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 18.12.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 16.04.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 16.04.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.03.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 03.03.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/19] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.10.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.10.2013 | AL | 29.05.2019 | AT | 29.05.2019 | CY | 29.05.2019 | CZ | 29.05.2019 | DK | 29.05.2019 | EE | 29.05.2019 | FI | 29.05.2019 | HR | 29.05.2019 | LT | 29.05.2019 | LV | 29.05.2019 | MC | 29.05.2019 | MK | 29.05.2019 | MT | 29.05.2019 | NL | 29.05.2019 | PL | 29.05.2019 | RO | 29.05.2019 | RS | 29.05.2019 | SE | 29.05.2019 | SI | 29.05.2019 | SK | 29.05.2019 | SM | 29.05.2019 | TR | 29.05.2019 | BG | 29.08.2019 | NO | 29.08.2019 | GR | 30.08.2019 | IS | 29.09.2019 | PT | 30.09.2019 | BE | 31.10.2019 | CH | 31.10.2019 | IE | 31.10.2019 | LI | 31.10.2019 | LU | 31.10.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 31.10.2013 | |
AL | 29.05.2019 | ||
AT | 29.05.2019 | ||
CY | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
MC | 29.05.2019 | ||
MT | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
PL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SI | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
IS | 29.09.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
IE | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
LU | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 31.10.2013 | |
AL | 29.05.2019 | ||
AT | 29.05.2019 | ||
CY | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
MC | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
PL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SI | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
IS | 29.09.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
IE | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
LU | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CY | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
MC | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
PL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SI | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
IS | 29.09.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
IE | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
LU | 31.10.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CY | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
MC | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
PL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SI | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
IE | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
LU | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
MC | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
PL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SI | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
IE | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
LU | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
MC | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
PL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SI | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
BE | 31.10.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
LU | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
MC | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
PL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SI | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
LU | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
MC | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
PL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SI | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
CH | 31.10.2019 | ||
LI | 31.10.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
MC | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
PL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SI | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
PL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SI | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
TR | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
SM | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
EE | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
SK | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 29.05.2019 | |
AT | 29.05.2019 | ||
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
RO | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 29.05.2019 | |
CZ | 29.05.2019 | ||
DK | 29.05.2019 | ||
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 29.05.2019 | |
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
NL | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 29.05.2019 | |
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
BG | 29.08.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 29.05.2019 | |
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
LV | 29.05.2019 | ||
RS | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
GR | 30.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 29.05.2019 | |
FI | 29.05.2019 | ||
HR | 29.05.2019 | ||
LT | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | FI | 29.05.2019 | |
LT | 29.05.2019 | ||
SE | 29.05.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | ||
PT | 30.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | FI | 29.05.2019 | |
LT | 29.05.2019 | ||
NO | 29.08.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO2006046073 (ARES TRADING SA [CH], et al); | [X]WO2010040998 (CAMBRIDGE ENTPR LLTD [GB], et al); | [XP]WO2013112663 (UNIV JOHNS HOPKINS [US], et al); | Internationale Recherche | [A]US2008213277 (SASU BARBRA [US], et al); | [A]US2012040894 (GANZ TOMAS [US], et al); |