EP2922534 - VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR BEHANDLUNG NEURODEGENERATIVER ERKRANKUNGEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.02.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 06.03.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 13.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 27.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 15.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 17.08.2022 [2022/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Golden Biotechnology Corporation 101 Hudson Street Suite 2100 Jersey City NJ 07302 / US | [2015/40] | Erfinder | 01 /
LIU, Sheng-yung 15f No. 27-6 Sec. 2 Jhong-Jheng E. Road Danshuei New Taipei City 251 / TW | 02 /
WEN, Wu-Che 15f No. 27-6 Sec. 2 Jhong-jheng E. Road Danshuei New Taipei City 251 / TW | 03 /
CHEN, Chih-Ming 15f No. 27-6 Sec. 2 Jhong-jheng E. Road Danshuei New Taipei City 251 / TW | [2015/40] | Vertreter | Wichmann, Hendrik Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte und Rechtsanwalt PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/40] | Wichmann, Hendrik Wuesthoff & Wuesthoff Patentanwälte PartG mbB Schweigerstraße 2 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13857519.6 | 18.11.2013 | [2015/40] | WO2013US70625 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201261729295P | 21.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201261729295 P | [2015/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014081675 | Datum: | 30.05.2014 | Sprache: | EN | [2014/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2922534 | Datum: | 30.09.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 30.05.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2922534 | Datum: | 08.04.2020 | Sprache: | EN | [2020/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 30.05.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.04.2016 | Klassifikation | IPC: | A61K31/122, A61P25/28, A61K36/07, A61P25/00, A61P25/16 | [2016/19] | CPC: |
A61K31/122 (EP,US);
A61K36/07 (EP,US);
A61P21/02 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/16 (EP);
A61P25/28 (EP);
A61P9/10 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2015/40] | A61K31/12, A61K31/122, A61P25/28 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND ZUSAMMENSETZUNGEN ZUR BEHANDLUNG NEURODEGENERATIVER ERKRANKUNGEN | [2015/40] | Englisch: | METHODS AND COMPOSITIONS FOR TREATING NEURODEGENERATIVE DISEASES | [2015/40] | Französisch: | MÉTHODES ET COMPOSITIONS POUR LE TRAITEMENT DE MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES | [2015/40] | Eintritt in die regionale Phase | 09.06.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.06.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 09.06.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.06.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.06.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/40] | 28.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 26.04.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 05.09.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.04.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 08.08.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 14.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.02.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.02.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.02.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 26.04.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 12.01.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 19.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 14.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.11.2013 | AL | 08.04.2020 | AT | 08.04.2020 | CY | 08.04.2020 | CZ | 08.04.2020 | DK | 08.04.2020 | EE | 08.04.2020 | FI | 08.04.2020 | HR | 08.04.2020 | LT | 08.04.2020 | LV | 08.04.2020 | MC | 08.04.2020 | MK | 08.04.2020 | MT | 08.04.2020 | PL | 08.04.2020 | RO | 08.04.2020 | RS | 08.04.2020 | SI | 08.04.2020 | SK | 08.04.2020 | SM | 08.04.2020 | TR | 08.04.2020 | BG | 08.07.2020 | NO | 08.07.2020 | GR | 09.07.2020 | IS | 08.08.2020 | PT | 17.08.2020 | IE | 18.11.2020 | LU | 18.11.2020 | BE | 30.11.2020 | [2022/33] |
Frühere [2022/32] | HU | 18.11.2013 | |
AL | 08.04.2020 | ||
AT | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
MK | 08.04.2020 | ||
MT | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
TR | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
IE | 18.11.2020 | ||
LU | 18.11.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 18.11.2013 | |
AL | 08.04.2020 | ||
AT | 08.04.2020 | ||
CY | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
MT | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
TR | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
IE | 18.11.2020 | ||
LU | 18.11.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
TR | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
IE | 18.11.2020 | ||
LU | 18.11.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
IE | 18.11.2020 | ||
LU | 18.11.2020 | ||
Frühere [2021/33] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
LU | 18.11.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
MC | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SI | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
PL | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SK | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 08.04.2020 | |
AT | 08.04.2020 | ||
CZ | 08.04.2020 | ||
DK | 08.04.2020 | ||
EE | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 08.04.2020 | |
DK | 08.04.2020 | ||
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
RO | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
SM | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 08.04.2020 | |
FI | 08.04.2020 | ||
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
BG | 08.07.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
RS | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 08.04.2020 | |
HR | 08.04.2020 | ||
LT | 08.04.2020 | ||
LV | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
GR | 09.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 08.04.2020 | |
LT | 08.04.2020 | ||
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
PT | 17.08.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 08.04.2020 | |
NO | 08.07.2020 | ||
IS | 08.08.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 08.08.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2012071426 (LIU SHENG-YUNG [TW], et al) [A] 1-15* the whole document *; | [XP]WO2013148701 (GOLDEN BIOTECHNOLOGY CORP [US], et al) [XP] 1-3,7-15 * claims 4, 18-31 *; | [XI] - CHI-HUANG CHANG ET AL, "Antrodia cinnamomea Exhibits a Potent Neuroprotective Effect in the PC12 Cell-A[beta]25-35 Model - Pharmacologically through Adenosine Receptors and Mitochondrial Pathway", PLANTA MEDICA, DE, (20121011), vol. 78, no. 17, doi:10.1055/s-0032-1315397, ISSN 0032-0943, pages 1813 - 1823, XP055259856 [X] 1-6,8-15 * abstract * * page 1813, column left, line 1 - line 6 * * page 1814, column left, line 17 - line 27 * * page 1816, column left, paragraph last * * page 1820, column left, lines 15-19, 34-47 * * page 1820, column left, line 58 - column right, line 3 * * page 1822, column left, line 3 - line 10 * [I] 7 DOI: http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1315397 | [X] - LI-CHUN WANG ET AL, "In vitro and in vivo comparisons of the effects of the fruiting body and mycelium ofagainst amyloid Î-protein-induced neurotoxicity and memory impairment", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, SPRINGER, BERLIN, DE, (20120221), vol. 94, no. 6, doi:10.1007/S00253-012-3941-3, ISSN 1432-0614, pages 1505 - 1519, XP035060664 [X] 1-15 * abstract * * page 1507, column left, line 9 - line 15 * * page 1508, column left, line 1 - line 5 * * page 1509, column left, line 31 - line 39 * * page 1514, column right, lines 1, 2, 24-43 * * page 1517, column left, line 24 - line 27 * * page 1517, column right, line 33 - line 36 * * page 1518, line 4 - line 22 * DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00253-012-3941-3 | [X] - LIU ET AL, "Comparative anti-inflammatory characterization of wild fruiting body, liquid-state fermentation, and solid-state culture of Taiwanofungus camphoratus in microglia and the mechanism of its action", JOURNAL OF ETHNOPHARMACOLOGY, ELSEVIER IRELAND LTD, IE, (20070721), vol. 113, no. 1, doi:10.1016/J.JEP.2007.03.037, ISSN 0378-8741, pages 45 - 53, XP022162816 [X] 1,2,8-15 * abstract * * page 46, column right, paragraph 2.2 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2007.03.037 | Internationale Recherche | [A]WO0047199 (MEIJI MILK PROD CO LTD [JP], et al); | [A]US2009036542 (LUU BANG [FR], et al); | [YP]US2013225691 (LIU SHENG-YUNG [TW], et al) | vom Anmelder | US3598122 | US3598123 | US3710795 | US3731683 | US3742951 | US3814097 | US3921636 | US3972995 | US3993072 | US3993073 | US3996934 | US4031893 | US4031894 | US4060084 | US4069307 | US4077407 | US4201211 | US4230105 | US4292299 | US4292303 | US4476116 | US5116817 | US5336168 | US5358489 | US5540664 | US5665071 | US5665378 | US5695472 | US5837280 | US5869090 | US6391452 | US6923983 | US6929801 | US6946144 | WO2005087297 | US2012071426 | WO2013148701 | - CHI-HUANG CHANG et al., "Antrodia cinnamomea Exhibits a Potent Neuroprotective Effect in the PC12 Cell-Ap 25-35 Model - Pharmacologically through Adenosine Receptors and Mitochondrial Pathway", Planta Med, (20120000), vol. 78, no. 17, doi:doi:10.1055/s-0032-1315397, pages 1813 - 1823, XP055259856 DOI: http://dx.doi.org/10.1055/s-0032-1315397 | - LI-CHUN WANG et al., "In vitro and in vivo comparisons of the effects of the fruiting body and mycelium of Antrodia camphorata against amyloid β-protein-induced neurotoxicity and memory impairment", Appl Microbiol Biotechnol, (20120000), vol. 94, page 1505 | - LIU et al., "Comparative anti-inflammatory characterization of wild fruiting body, liquid-state fermentation, and solid-state culture of Taiwanofungus camphoratus in microglia and the mechanism of its action", Journal of Ethnopharmacology, (20070815), vol. 113, no. 1, doi:doi:10.1016/j.jep.2007.03.037, pages 45 - 53, XP022162816 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jep.2007.03.037 | - "Methodologies for the Culture and Experimental Use of the PC12 Rat Pheochromocytoma Cell Line", GREENE et al., Culturing Nerve Cells G, MIT Press, (19990000), pages 161 - 187 |