EP2910754 - GASMOTOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 24.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 15.09.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 01.08.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 14.02.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yanmar Co., Ltd. 1-32, Chayamachi Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8311 / JP | [2017/41] |
Frühere [2015/35] | Für alle benannten Staaten Yanmar Co., Ltd. 1-9, Tsurunocho Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8311 / JP | Erfinder | 01 /
OTSUBO, Hiroyuki c/o Yanmar Co., Ltd. 1-32, Chayamachi Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8311 / JP | [2017/41] |
Frühere [2017/34] | 01 /
OTSUBO, Hiroyuki c/o Yanmar Co., Ltd. 1-9 Tsurunocho Kita-ku Osaka-shi, Osaka 530-8311 / JP | ||
Frühere [2015/35] | 01 /
OTSUBO, Hiroyuki c/o YANMAR CO. LTD 1-9 Tsurunocho Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8311 / JP | Vertreter | Hinkelmann, Klaus Patentanwaltskanzlei Hinkelmann Lyonel-Feininger-Strasse 28 80807 München / DE | [2015/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13858126.9 | 25.10.2013 | [2015/35] | WO2013JP78992 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120262261 | 30.11.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012262261 | [2015/35] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014083985 | Datum: | 05.06.2014 | Sprache: | JA | [2014/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2910754 | Datum: | 26.08.2015 | Sprache: | EN | [2015/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2910754 | Datum: | 18.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 05.06.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.11.2015 | Klassifikation | IPC: | F02D19/02, F02D41/02, F02D41/14, F02D45/00, F02M21/02 | [2015/35] | CPC: |
F02D41/0027 (EP,US);
F02D19/02 (EP,US);
F02D41/1439 (US);
F02D41/1454 (EP,US);
F02D41/2451 (EP,US);
F02D41/2454 (EP,US);
F02M21/0233 (US);
F02D2200/0612 (EP,US);
F02M21/02 (EP,US);
Y02T10/30 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/35] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GASMOTOR | [2015/35] | Englisch: | GAS ENGINE | [2015/35] | Französisch: | MOTEUR À GAZ | [2015/35] | Eintritt in die regionale Phase | 20.05.2015 | Übersetzung eingereicht | 20.05.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.05.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 20.05.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.05.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 16.09.2014 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: JP | 20.05.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/35] | 04.05.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 13.10.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.02.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.08.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.09.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.09.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.09.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.10.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 19.07.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/39] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 17.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 25.10.2013 | AL | 18.10.2017 | AT | 18.10.2017 | CY | 18.10.2017 | CZ | 18.10.2017 | DK | 18.10.2017 | EE | 18.10.2017 | ES | 18.10.2017 | FI | 18.10.2017 | HR | 18.10.2017 | LT | 18.10.2017 | LV | 18.10.2017 | MC | 18.10.2017 | MK | 18.10.2017 | PL | 18.10.2017 | PT | 18.10.2017 | RO | 18.10.2017 | RS | 18.10.2017 | SE | 18.10.2017 | SI | 18.10.2017 | SK | 18.10.2017 | SM | 18.10.2017 | TR | 18.10.2017 | IE | 25.10.2017 | LU | 25.10.2017 | MT | 25.10.2017 | BE | 31.10.2017 | CH | 31.10.2017 | LI | 31.10.2017 | BG | 18.01.2018 | NO | 18.01.2018 | GR | 19.01.2018 | IS | 18.02.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/28] | HU | 25.10.2013 | |
AT | 18.10.2017 | ||
CY | 18.10.2017 | ||
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MK | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
PT | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
TR | 18.10.2017 | ||
IE | 25.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
MT | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2020/16] | HU | 25.10.2013 | |
AT | 18.10.2017 | ||
CY | 18.10.2017 | ||
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MK | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
TR | 18.10.2017 | ||
IE | 25.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
MT | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 25.10.2013 | |
AT | 18.10.2017 | ||
CY | 18.10.2017 | ||
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
MK | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
IE | 25.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
MT | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 25.10.2013 | |
AT | 18.10.2017 | ||
CY | 18.10.2017 | ||
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
IE | 25.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
MT | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 25.10.2013 | |
AT | 18.10.2017 | ||
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
IE | 25.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
MT | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SI | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
IE | 25.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
MT | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
IE | 25.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
MT | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
MT | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RO | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
SM | 18.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2018/36] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
PL | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
BE | 31.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 18.10.2017 | |
CZ | 18.10.2017 | ||
DK | 18.10.2017 | ||
EE | 18.10.2017 | ||
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
MC | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
SK | 18.10.2017 | ||
LU | 25.10.2017 | ||
CH | 31.10.2017 | ||
LI | 31.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 18.10.2017 | |
ES | 18.10.2017 | ||
FI | 18.10.2017 | ||
HR | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
LV | 18.10.2017 | ||
RS | 18.10.2017 | ||
SE | 18.10.2017 | ||
BG | 18.01.2018 | ||
NO | 18.01.2018 | ||
GR | 19.01.2018 | ||
IS | 18.02.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 18.10.2017 | |
FI | 18.10.2017 | ||
LT | 18.10.2017 | ||
NO | 18.01.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2004089279 (MCLAUGHLIN BRYANT K [US], et al) [I] 1-6 * paragraphs [0002] , [0017] , [0018]; figures 1,3,6 * * paragraphs [0021] - [0029]; claims 1-4 *; | [A]DE102011003681 (MAN DIESEL & TURBO SE [DE]) [A] 1-6 * paragraphs [0032] - [0043]; figures 1,3 * | Internationale Recherche | [Y]JP2012154276 (HONDA MOTOR CO LTD); | US2012197514 [ ] (ONO YASUHIDE [JP], et al); | EP2481906 [ ] (HONDA MOTOR CO LTD [JP]); | [Y]JP2007332820 (TOYOTA MOTOR CORP); | US2009287396 [ ] (UEDA KOICHI [JP], et al); | EP2029871 [ ] (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]); | WO2007144745 [ ] (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al); | CN101466932 [ ] (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP]) | vom Anmelder | JP2003148187 |