EP2952919 - VERFAHREN UND SYSTEM MIT EINER VORRICHTUNG ZUR SCHÄTZUNG EINES PARAMETERS FÜR EINE SEKUNDÄRBATTERIE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2015/50] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PARAMETERSCHÄTZUNG FÜR EINE SEKUNDÄRBATTERIE | ||
[2020/50] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.02.2021 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 03.12.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 10.06.2020 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten LG Energy Solution Ltd. Tower 1, 108 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu 07335 Seoul / KR | [2022/03] |
Frühere [2021/12] | Für alle benannten Staaten LG Chem, Ltd. 128, Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 07336 / KR | ||
Frühere [2015/50] | Für alle benannten Staaten LG Chem, Ltd. 128 Yeoui-daero Yeongdeungpo-gu Seoul 150-721 / KR | Erfinder | 01 /
JOE, Won-Tae LG Chem Research Park 188 Munji-ro Yuseong-gu Daejeon 305-738 / KR | [2015/50] | Vertreter | Plasseraud IP 66, Rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | [N/P] |
Frühere [2021/12] | Plasseraud IP 66, rue de la Chaussée d'Antin 75440 Paris Cedex 09 / FR | ||
Frühere [2015/50] | Cabinet Plasseraud 52, rue de la Victoire 75440 Paris Cedex 09 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13860210.7 | 04.12.2013 | [2015/50] | WO2013KR11175 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20120139776 | 04.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20120139776 | [2015/50] | Anmeldesprache | KO | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014088324 | Datum: | 12.06.2014 | Sprache: | KO | [2014/24] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2952919 | Datum: | 09.12.2015 | Sprache: | EN | [2015/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2952919 | Datum: | 24.03.2021 | Sprache: | EN | [2021/12] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 12.06.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.11.2016 | Klassifikation | IPC: | G01R31/367, G01R31/3842, B60L58/12, // H01M10/48, G01R31/00 | [2020/50] | CPC: |
G01R31/3842 (EP,US);
G01R19/165 (KR);
B60L58/12 (EP,US);
G01R31/36 (KR);
G01R31/367 (EP,US);
B60L2240/547 (EP,US);
B60L2240/549 (EP,US);
B60L2260/44 (EP,US);
G01R31/007 (EP,US);
G01R31/389 (EP,US);
H01M10/48 (EP,KR,US);
Y02E60/10 (EP);
Y02T10/70 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2016/50] | G01R31/36, B60L11/18, // H01M10/48 | ||
Frühere IPC [2015/50] | G01R31/36 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/50] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND SYSTEM MIT EINER VORRICHTUNG ZUR SCHÄTZUNG EINES PARAMETERS FÜR EINE SEKUNDÄRBATTERIE | [2021/12] | Englisch: | METHOD AND SYSTEM WITH AN APPARATUS FOR ESTIMATING A PARAMETER OF A SECONDARY BATTERY | [2021/12] | Französisch: | PROCÉDÉ ET SYSTÈME AVEC UN APPAREIL D'ESTIMATION D'UN PARAMÈTRE POUR BATTERIE SECONDAIRE | [2021/12] |
Frühere [2015/50] | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR PARAMETERSCHÄTZUNG FÜR EINE SEKUNDÄRBATTERIE | ||
Frühere [2015/50] | METHOD AND DEVICE FOR ESTIMATING PARAMETERS FOR SECONDARY BATTERY | ||
Frühere [2015/50] | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF D'ESTIMATION DE PARAMÈTRES POUR BATTERIE SECONDAIRE | Eintritt in die regionale Phase | 05.01.2015 | Übersetzung eingereicht | 05.01.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.01.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 05.01.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 05.01.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 05.01.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/50] | 30.05.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.06.2020 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.09.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.12.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.02.2021 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.02.2021 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.02.2021 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.06.2020 | Einspruch (Einsprüche) | 04.01.2022 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2022/10] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 24.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.12.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.12.2013 | AL | 24.03.2021 | AT | 24.03.2021 | CY | 24.03.2021 | CZ | 24.03.2021 | DK | 24.03.2021 | EE | 24.03.2021 | ES | 24.03.2021 | FI | 24.03.2021 | HR | 24.03.2021 | IT | 24.03.2021 | LT | 24.03.2021 | LV | 24.03.2021 | MC | 24.03.2021 | MK | 24.03.2021 | MT | 24.03.2021 | NL | 24.03.2021 | PL | 24.03.2021 | RO | 24.03.2021 | RS | 24.03.2021 | SE | 24.03.2021 | SI | 24.03.2021 | SK | 24.03.2021 | SM | 24.03.2021 | BG | 24.06.2021 | NO | 24.06.2021 | GR | 25.06.2021 | IS | 24.07.2021 | PT | 26.07.2021 | IE | 04.12.2021 | LU | 04.12.2021 | BE | 31.12.2021 | CH | 31.12.2021 | LI | 31.12.2021 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 04.12.2013 | |
AL | 24.03.2021 | ||
AT | 24.03.2021 | ||
CY | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
IT | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
MK | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 04.12.2021 | ||
LU | 04.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 04.12.2013 | |
AL | 24.03.2021 | ||
AT | 24.03.2021 | ||
CY | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
IT | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 04.12.2021 | ||
LU | 04.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 04.12.2013 | |
AL | 24.03.2021 | ||
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
IT | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 04.12.2021 | ||
LU | 04.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/10] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
IT | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 04.12.2021 | ||
LU | 04.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/03] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 04.12.2021 | ||
LU | 04.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
CH | 31.12.2021 | ||
LI | 31.12.2021 | ||
Frühere [2023/01] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 04.12.2021 | ||
LU | 04.12.2021 | ||
BE | 31.12.2021 | ||
Frühere [2022/48] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IE | 04.12.2021 | ||
LU | 04.12.2021 | ||
Frühere [2022/46] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
LU | 04.12.2021 | ||
Frühere [2022/33] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
MC | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2022/23] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2022/13] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SI | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IS | 23.12.2021 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
IS | 23.12.2021 | ||
Frühere [2022/08] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
DK | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2022/07] | AL | 24.03.2021 | |
AT | 24.03.2021 | ||
CZ | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2021/52] | AT | 24.03.2021 | |
CZ | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
PL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2021/51] | AT | 24.03.2021 | |
CZ | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
ES | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
IS | 24.07.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2021/50] | AT | 24.03.2021 | |
CZ | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RO | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SK | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
PT | 26.07.2021 | ||
Frühere [2021/48] | AT | 24.03.2021 | |
CZ | 24.03.2021 | ||
EE | 24.03.2021 | ||
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/46] | AT | 24.03.2021 | |
FI | 24.03.2021 | ||
HR | 24.03.2021 | ||
LT | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
SM | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/43] | FI | 24.03.2021 | |
HR | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
NL | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/38] | FI | 24.03.2021 | |
HR | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
SE | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/37] | FI | 24.03.2021 | |
HR | 24.03.2021 | ||
LV | 24.03.2021 | ||
RS | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/36] | FI | 24.03.2021 | |
HR | 24.03.2021 | ||
BG | 24.06.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
GR | 25.06.2021 | ||
Frühere [2021/35] | FI | 24.03.2021 | |
HR | 24.03.2021 | ||
NO | 24.06.2021 | ||
Frühere [2021/33] | FI | 24.03.2021 | |
NO | 24.06.2021 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US2011156713 (AKAMINE NAOSHI [JP], et al) [I] 1-15 * paragraph [0035] - paragraph [0062]; figures 1,2,4a,4b,8 *; | [A]US2011224928 (LIN JIAN [US], et al) [A] 1,2,10,11 * paragraph [0017] - paragraph [0024]; figures 1-3 *; | [A]WO2011155017 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP], et al) [A] 1,2,10,11 * the whole document *; | [P]US2013027047 (YOSHIOKA SHOJI [JP], et al) [P] * paragraph [0040]; figures 2,5,6 * | Internationale Recherche | [A]JP2007166789 (TOYOTA MOTOR CORP, et al); | [Y]KR20070103406 (PANASONIC EV ENERGY CO LTD [JP]); | [Y]KR20100099667 (LG CHEMICAL LTD [KR]); | [A]JP2012042457 (NISSAN MOTOR); | [Y]KR20120049875 (MITSUBISHI HEAVY IND LTD [JP]) | vom Anmelder | US6677082 | US6680143 |