EP2933465 - SICHERUNGSSYSTEM FÜR EINEN WASSERTEMPERATURSENSOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.11.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 13.12.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.09.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Hino Motors, Ltd. 3-1-1, Hinodai Hino-shi, Tokyo 191-8660 / JP | [2015/43] | Erfinder | 01 /
NISHI, Takayuki c/o HINO MOTORS LTD. 1-1 Hinodai 3-chome Hino-shi Tokyo 191-8660 / JP | [2015/43] | Vertreter | Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | [2015/43] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13862770.8 | 27.11.2013 | [2015/43] | WO2013JP06953 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20120272190 | 13.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2012272190 | [2015/43] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014091695 | Datum: | 19.06.2014 | Sprache: | JA | [2014/25] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2933465 | Datum: | 21.10.2015 | Sprache: | EN | [2015/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2933465 | Datum: | 15.01.2020 | Sprache: | EN | [2020/03] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 19.06.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 17.10.2016 | Klassifikation | IPC: | F02D45/00, F01P11/16 | [2015/43] | CPC: |
F01P11/16 (EP,US);
F01P3/20 (US);
F01P7/16 (US);
F02D41/222 (EP,US);
G01K13/02 (US);
F02D2200/021 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/43] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SICHERUNGSSYSTEM FÜR EINEN WASSERTEMPERATURSENSOR | [2015/43] | Englisch: | WATER-TEMPERATURE-SENSOR BACKUP SYSTEM | [2015/43] | Französisch: | SYSTÈME DE SECOURS DE CAPTEURS DE TEMPÉRATURE D'EAU | [2015/43] | Eintritt in die regionale Phase | 30.06.2015 | Übersetzung eingereicht | 30.06.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 30.06.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 30.06.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 30.06.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 30.06.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/43] | 28.02.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.09.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.12.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.12.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.12.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.09.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 16.10.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 17.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 08.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 14.11.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.11.2013 | AL | 15.01.2020 | AT | 15.01.2020 | CY | 15.01.2020 | CZ | 15.01.2020 | DK | 15.01.2020 | EE | 15.01.2020 | ES | 15.01.2020 | FI | 15.01.2020 | HR | 15.01.2020 | IT | 15.01.2020 | LT | 15.01.2020 | LV | 15.01.2020 | MC | 15.01.2020 | MK | 15.01.2020 | MT | 15.01.2020 | NL | 15.01.2020 | PL | 15.01.2020 | RO | 15.01.2020 | RS | 15.01.2020 | SE | 15.01.2020 | SI | 15.01.2020 | SK | 15.01.2020 | SM | 15.01.2020 | TR | 15.01.2020 | BG | 15.04.2020 | NO | 15.04.2020 | GR | 16.04.2020 | IS | 15.05.2020 | PT | 07.06.2020 | [2022/31] |
Frühere [2022/30] | HU | 27.11.2013 | |
AL | 15.01.2020 | ||
AT | 15.01.2020 | ||
CY | 15.01.2020 | ||
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
MT | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
TR | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 27.11.2013 | |
AT | 15.01.2020 | ||
CY | 15.01.2020 | ||
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
MT | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
TR | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
TR | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2021/31] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
MC | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 15.01.2020 | |
CZ | 15.01.2020 | ||
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
IT | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
PL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SI | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 15.01.2020 | |
DK | 15.01.2020 | ||
EE | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 15.01.2020 | |
DK | 15.01.2020 | ||
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SK | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2020/48] | DK | 15.01.2020 | |
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RO | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
SM | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2020/47] | DK | 15.01.2020 | |
ES | 15.01.2020 | ||
FI | 15.01.2020 | ||
HR | 15.01.2020 | ||
LT | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2020/40] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
IS | 15.05.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
BG | 15.04.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2020/38] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
GR | 16.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 15.01.2020 | |
HR | 15.01.2020 | ||
LV | 15.01.2020 | ||
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
SE | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2020/36] | FI | 15.01.2020 | |
NL | 15.01.2020 | ||
RS | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
PT | 07.06.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 15.01.2020 | |
NL | 15.01.2020 | ||
NO | 15.04.2020 | ||
Frühere [2020/33] | NL | 15.01.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2012063113 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [I] 1-4* paragraphs [0005] - [0008] * | Internationale Recherche | [Y]JP2004523735 (SMARTSIGNAL CORP.); | [Y]JP2007162775 (TOYOTA MOTOR CORP); | [Y]JP2012102687 (TOYOTA MOTOR CORP) | vom Anmelder | JP2012102687 |