EP2939119 - DYNAMISCHE ÜBERVERSORGUNG FÜR DATENSPEICHERSYSTEME [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.10.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.10.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Western Digital Technologies, Inc. 3355 Michelson Dr., Suite 100 Irvine, CA 92612 / US | [2015/45] | Erfinder | 01 /
HORN, Robert, L. c/o Western Digital Technologies Inc. 3355 Michelson Drive Suite 100 Irvine, CA 92612 / US | [2015/45] | Vertreter | Mewburn Ellis LLP Aurora Building Counterslip Bristol BS1 6BX / GB | [N/P] |
Frühere [2018/48] | Johnson, Richard Alan, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | ||
Frühere [2015/45] | Hill, Justin John Olswang LLP 90 High Holborn London WC1V 6XX / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13866866.0 | 23.09.2013 | [2015/45] | WO2013US61242 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201213727150 | 26.12.2012 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201213727150 | [2015/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014105228 | Datum: | 03.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2939119 | Datum: | 04.11.2015 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.07.2014 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2015/45] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2939119 | Datum: | 28.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/48] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 03.07.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.09.2016 | Klassifikation | IPC: | G06F3/06, G06F12/02 | [2016/40] | CPC: |
G06F12/0246 (EP,US);
G06F3/0608 (EP,US);
G06F3/0638 (EP,US);
G06F3/0685 (EP,US);
G06F2212/7204 (EP,US);
G06F2212/7205 (EP,US);
G06F2212/7211 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2015/45] | G06F12/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/45] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | DYNAMISCHE ÜBERVERSORGUNG FÜR DATENSPEICHERSYSTEME | [2015/45] | Englisch: | DYNAMIC OVERPROVISIONING FOR DATA STORAGE SYSTEMS | [2015/45] | Französisch: | SURDIMENSIONNEMENT DYNAMIQUE POUR SYSTÈMES DE MÉMOIRE DE DONNÉES | [2015/45] | Eintritt in die regionale Phase | 14.07.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.07.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 14.07.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.07.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.07.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/45] | 03.03.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.07.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 18.10.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 18.10.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.10.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 11.07.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 29.08.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/45] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 14.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.09.2013 | AL | 28.11.2018 | AT | 28.11.2018 | CY | 28.11.2018 | CZ | 28.11.2018 | DK | 28.11.2018 | EE | 28.11.2018 | ES | 28.11.2018 | FI | 28.11.2018 | HR | 28.11.2018 | IT | 28.11.2018 | LT | 28.11.2018 | LV | 28.11.2018 | MC | 28.11.2018 | MK | 28.11.2018 | MT | 28.11.2018 | PL | 28.11.2018 | RO | 28.11.2018 | RS | 28.11.2018 | SE | 28.11.2018 | SI | 28.11.2018 | SK | 28.11.2018 | SM | 28.11.2018 | TR | 28.11.2018 | BG | 28.02.2019 | NO | 28.02.2019 | GR | 01.03.2019 | IS | 28.03.2019 | PT | 28.03.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 23.09.2013 | |
AL | 28.11.2018 | ||
AT | 28.11.2018 | ||
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
MT | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 23.09.2013 | |
AL | 28.11.2018 | ||
AT | 28.11.2018 | ||
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CY | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
MC | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
TR | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SI | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SK | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
EE | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RO | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
SM | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
CZ | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
PL | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
DK | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
IT | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 28.11.2018 | |
AT | 28.11.2018 | ||
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
PT | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
RS | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
SE | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
GR | 01.03.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 28.11.2018 | |
ES | 28.11.2018 | ||
FI | 28.11.2018 | ||
HR | 28.11.2018 | ||
LT | 28.11.2018 | ||
LV | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 28.11.2018 | |
LT | 28.11.2018 | ||
BG | 28.02.2019 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 28.11.2018 | |
LT | 28.11.2018 | ||
NO | 28.02.2019 | ||
IS | 28.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 28.11.2018 | |
NO | 28.02.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2011099320 (LUCAS GREGG S [US], et al) [A] 4,11 * paragraph [0015] - paragraph [0024] *; | [X]US2011264843 (HAINES JONATHAN W [US], et al) [X] 1-14 * paragraph [0030] - paragraph [0037]; figures 1-12 * * paragraph [0071] - paragraph [0091] *; | [A]US2012117309 (SCHUETTE FRANZ MICHAEL [US]) [A] 1-14* paragraph [0017] - paragraph [0018] *; | [X]WO2012148828 (LSI CORP [US], et al) [X] 1,8 * paragraph [0035] - paragraph [0055] * * paragraph [0116] - paragraph [0130] * | Internationale Recherche | [A]US2005044332 (DE BREBISSON CYRILLE [US]); | [A]US2012210052 (NORMAN ROBERT [US]); | [X]WO2012148828 (LSI CORP [US], et al); | [Y]US2012303889 (COKER JONATHAN DARREL [US], et al); | [A] - SMART STORAGE SYSTEMS, "The Why And How Of SSD Over Provisioning", WHITE PAPER WP004, (201210), pages 3 - 4, URL: http://www.smartstoragesystems.com/pdfs/WP004OverProvisioningWhyHow.pdf, XP055275225 |