EP2947706 - POLYMERAKTUATOR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.02.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Toyo Tire & Rubber Co., Ltd. 17-18, Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | [2015/48] | Erfinder | 01 /
FUKUDA, Takeshi c/o TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. 17-18 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | 02 /
ITO, Aya c/o TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. 17-18 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | 03 /
ANZAI, Hiroyuki c/o TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. 17-18 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | 04 /
LUO, Zhiwei c/o National University Corporation KOBE University 1-1, Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe-shi Hyogo 657-8501 / JP | [2017/11] |
Frühere [2017/09] | 01 /
FUKUDA, Takeshi c/o TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. 17-18 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | ||
02 /
ITO, Aya c/o TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. 17-18 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | |||
03 /
ANZAI, Hiroyuki c/o TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. 17-18 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | |||
04 /
LUO, Zhiwei c/o National University Corporation KOBE University 1-1, Rokkodai-cho, Nada-ku, Kobe-shi Hyogo 657-8501 Japan Hyogo 657-8501 Japan / JP | |||
Frühere [2015/48] | 01 /
FUKUDA, Takeshi c/o TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. 17-18 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | ||
02 /
ITO, Aya c/o TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. 17-18 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | |||
03 /
ANZAI, Hiroyuki c/o TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. 17-18 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | |||
04 /
LUO, Zhiwei c/o TOYO TIRE & RUBBER CO. LTD. 17-18 Edobori 1-chome Nishi-ku Osaka-shi, Osaka 550-8661 / JP | Vertreter | Eisenführ Speiser Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB Postfach 10 60 78 28060 Bremen / DE | [2015/48] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13871631.1 | 06.12.2013 | [2015/48] | WO2013JP82831 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130004635 | 15.01.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013004635 | [2015/48] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014112241 | Datum: | 24.07.2014 | Sprache: | JA | [2014/30] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2947706 | Datum: | 25.11.2015 | Sprache: | EN | [2015/48] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2947706 | Datum: | 08.03.2017 | Sprache: | EN | [2017/10] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP2947706 | Datum: | 26.04.2017 | [2017/17] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 24.07.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 27.07.2016 | Klassifikation | IPC: | H01L41/193, C08G18/61 | [2016/34] | CPC: |
C08G18/61 (EP,US);
H10N30/857 (EP,US)
|
Frühere IPC [2015/48] | H01L41/193, C08G18/61, H01L41/09, H02N11/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/48] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POLYMERAKTUATOR | [2015/48] | Englisch: | POLYMER ACTUATOR | [2015/48] | Französisch: | ACTIONNEUR POLYMÉRIQUE | [2015/48] | Eintritt in die regionale Phase | 19.06.2015 | Übersetzung eingereicht | 17.08.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.08.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 19.06.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 19.06.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 19.06.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/48] | 06.10.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.01.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.01.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 26.01.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 06.10.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 11.12.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 04.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 02.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.12.2013 | AL | 08.03.2017 | AT | 08.03.2017 | CY | 08.03.2017 | CZ | 08.03.2017 | DK | 08.03.2017 | EE | 08.03.2017 | ES | 08.03.2017 | FI | 08.03.2017 | HR | 08.03.2017 | IT | 08.03.2017 | LT | 08.03.2017 | LV | 08.03.2017 | MC | 08.03.2017 | MK | 08.03.2017 | NL | 08.03.2017 | PL | 08.03.2017 | RO | 08.03.2017 | RS | 08.03.2017 | SE | 08.03.2017 | SI | 08.03.2017 | SK | 08.03.2017 | SM | 08.03.2017 | TR | 08.03.2017 | BG | 08.06.2017 | NO | 08.06.2017 | GR | 09.06.2017 | IS | 08.07.2017 | PT | 10.07.2017 | GB | 06.12.2017 | IE | 06.12.2017 | LU | 06.12.2017 | MT | 06.12.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/15] | HU | 06.12.2013 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CY | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
MK | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
TR | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
IE | 06.12.2017 | ||
LU | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 06.12.2013 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CY | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
MK | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
IE | 06.12.2017 | ||
LU | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 06.12.2013 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CY | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
IE | 06.12.2017 | ||
LU | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 06.12.2013 | |
AT | 08.03.2017 | ||
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
IE | 06.12.2017 | ||
LU | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
MC | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
IE | 06.12.2017 | ||
LU | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
GB | 06.12.2017 | ||
IE | 06.12.2017 | ||
LU | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
IE | 06.12.2017 | ||
LU | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
LU | 06.12.2017 | ||
MT | 06.12.2017 | ||
Frühere [2018/14] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SI | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2018/09] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
DK | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
SM | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
PT | 10.07.2017 | ||
Frühere [2017/50] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
PL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
Frühere [2017/49] | AT | 08.03.2017 | |
CZ | 08.03.2017 | ||
EE | 08.03.2017 | ||
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
IT | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RO | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
SK | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
IS | 08.07.2017 | ||
Frühere [2017/48] | CZ | 08.03.2017 | |
ES | 08.03.2017 | ||
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | ES | 08.03.2017 | |
FI | 08.03.2017 | ||
HR | 08.03.2017 | ||
LT | 08.03.2017 | ||
LV | 08.03.2017 | ||
NL | 08.03.2017 | ||
RS | 08.03.2017 | ||
SE | 08.03.2017 | ||
BG | 08.06.2017 | ||
NO | 08.06.2017 | ||
GR | 09.06.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]WO9817726 (MINNESOTA MINING & MFG [US]); | [A]EP0934962 (TAKEDA CHEMICAL INDUSTRIES LTD [JP]); | [A]WO0106579 (STANFORD RES INST INT [US]); | [A]WO2008063594 (CARGILL INC [US], et al); | [A]US2012194039 (JENNINGER WERNER [DE], et al) | Internationale Recherche | [A]JPH0685339 (HIRAI TOSHIHIRO, et al); | [A]JP2006241195 (NAT INST OF ADV IND & TECHNOL); | [A]JP2010515808 | vom Anmelder | JPH0685339 | JPH0685338 | JP2010219380 |