EP2990276 - VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINER FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 14.06.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 27.01.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 16.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi, 471-8571 / JP | [2019/29] |
Frühere [2016/09] | Für alle benannten Staaten TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1, Toyota-cho Toyota-shi, Aichi 471-8571 / JP | Erfinder | 01 /
MORIIZUMI, Kiyotaka c/o TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 Toyota-cho Toyota-shi Aichi 471-8571 / JP | [2016/09] | Vertreter | TBK Bavariaring 4-6 80336 München / DE | [2016/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13883245.6 | 23.04.2013 | [2016/09] | WO2013JP61862 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014174585 | Datum: | 30.10.2014 | Sprache: | JA | [2014/44] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2990276 | Datum: | 02.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2990276 | Datum: | 17.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 30.10.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.03.2016 | Klassifikation | IPC: | B60T7/12, B60T8/32 | [2016/15] | CPC: |
B60T7/22 (EP,US);
B60T7/12 (US);
B60T8/321 (EP,US);
B60T2201/022 (EP,US)
|
Frühere IPC [2016/09] | B60T7/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR STEUERUNG EINER FAHRZEUGGESCHWINDIGKEIT | [2016/09] | Englisch: | VEHICLE SPEED CONTROL DEVICE | [2016/09] | Französisch: | DISPOSITIF DE COMMANDE DE VITESSE DE VÉHICULE | [2016/09] | Eintritt in die regionale Phase | 22.09.2015 | Übersetzung eingereicht | 22.09.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.09.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 22.09.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.09.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.09.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/09] | 19.08.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.02.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 19.06.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.01.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 06.06.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 06.06.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 06.06.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.02.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 22.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 15.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.04.2013 | AL | 17.07.2019 | AT | 17.07.2019 | CY | 17.07.2019 | CZ | 17.07.2019 | DK | 17.07.2019 | EE | 17.07.2019 | ES | 17.07.2019 | FI | 17.07.2019 | HR | 17.07.2019 | IT | 17.07.2019 | LT | 17.07.2019 | LV | 17.07.2019 | MC | 17.07.2019 | MK | 17.07.2019 | MT | 17.07.2019 | NL | 17.07.2019 | PL | 17.07.2019 | RO | 17.07.2019 | RS | 17.07.2019 | SE | 17.07.2019 | SI | 17.07.2019 | SK | 17.07.2019 | SM | 17.07.2019 | TR | 17.07.2019 | BG | 17.10.2019 | NO | 17.10.2019 | GR | 18.10.2019 | IS | 17.11.2019 | PT | 18.11.2019 | IE | 23.04.2020 | LU | 23.04.2020 | BE | 30.04.2020 | CH | 30.04.2020 | LI | 30.04.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 23.04.2013 | |
AL | 17.07.2019 | ||
AT | 17.07.2019 | ||
CY | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
MT | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
SM | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IE | 23.04.2020 | ||
LU | 23.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
SM | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IE | 23.04.2020 | ||
LU | 23.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
SM | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
LU | 23.04.2020 | ||
BE | 30.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
SM | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
LU | 23.04.2020 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2021/07] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
SM | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
CH | 30.04.2020 | ||
LI | 30.04.2020 | ||
Frühere [2020/52] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
MC | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
SM | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
SI | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
SM | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
SM | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
SM | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
CZ | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
SK | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
IT | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
PL | 17.07.2019 | ||
RO | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
DK | 17.07.2019 | ||
EE | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
TR | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 17.07.2019 | |
AT | 17.07.2019 | ||
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AT | 17.07.2019 | |
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
IS | 17.11.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AT | 17.07.2019 | |
ES | 17.07.2019 | ||
FI | 17.07.2019 | ||
HR | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
LV | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
RS | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
GR | 18.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AT | 17.07.2019 | |
FI | 17.07.2019 | ||
LT | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
SE | 17.07.2019 | ||
BG | 17.10.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
PT | 18.11.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 17.07.2019 | |
LT | 17.07.2019 | ||
NL | 17.07.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 17.07.2019 | |
NL | 17.07.2019 | ||
NO | 17.10.2019 | ||
Frühere [2020/07] | NL | 17.07.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US6017102 (AGA MASAMI [JP]) [A] 1 * the whole document *; | [YA]EP1300275 (NISSAN MOTOR [JP]) [Y] 4 * paragraph [0054] - paragraph [0065]; figure 9 * [A] 1; | [A]US2003106732 (WATANABE TAKAYUKI [JP], et al) [A] 1 * the whole document *; | [A]JP2005186936 (TOYOTA MOTOR CORP) [A] 1* the whole document *; | [YA]US2005171676 (SEKI MASATO [JP]) [Y] 2,3,6 * paragraph [0037] - paragraph [0053]; figures 1, 4-11 * * paragraph [0071] - paragraph [0078] * [A] 5; | [XAY]WO2008020290 (TOYOTA MOTOR CO LTD [JP], et al) [X] 1 * paragraph [0027] - paragraph [0056]; figures 1, 3, 6, 7 * [A] 5 [Y] 2-4,6 | Internationale Recherche | [A]JPH09286313 (TOYOTA MOTOR CORP); | [A]JP2001233089 (NISSAN MOTOR); | [A]JP2004034746 (TOYOTA MOTOR CORP) | Prüfung | JP2003175810 | vom Anmelder | JP2008290600 |