EP2991074 - VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SIGNALDECODIERUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 20.03.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 12.04.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 28.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 21.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2016/09] | Erfinder | 01 /
LIU, Zexin Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
MIAO, Lei Huawei Administration Building Bantian Longgang Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2016/09] | Vertreter | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Pettenkoferstrasse 22 80336 München / DE | [2019/20] |
Frühere [2016/09] | Goddar, Heinz J. Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB Patentanwälte Rechtsanwälte Pettenkoferstrasse 20-22 80336 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13886051.5 | 27.09.2013 | [2016/09] | WO2013CN84514 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CN201310213593 | 31.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CN201310213593 | [2016/09] | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2014190649 | Datum: | 04.12.2014 | Sprache: | ZH | [2014/49] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2991074 | Datum: | 02.03.2016 | Sprache: | EN | [2016/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2991074 | Datum: | 15.05.2019 | Sprache: | EN | [2019/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 04.12.2014 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.09.2016 | Klassifikation | IPC: | G10L19/04 | [2016/09] | CPC: |
G10L19/0204 (EP,US);
G10L19/002 (US);
G10L19/06 (US);
G10L19/08 (US);
G10L21/038 (EP,US);
G10L19/107 (EP,US);
G10L19/24 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR SIGNALDECODIERUNG | [2016/09] | Englisch: | SIGNAL DECODING METHOD AND DEVICE | [2016/09] | Französisch: | PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE DÉCODAGE DE SIGNAUX | [2016/09] | Eintritt in die regionale Phase | 27.11.2015 | Übersetzung eingereicht | 27.11.2015 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.11.2015 | Recherchengebühr entrichtet | 27.11.2015 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.11.2015 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.11.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2016/09] | 21.04.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 21.07.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.11.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 12.11.2018 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 13.11.2018 geplant war | 13.11.2018 | Termin der mündlichen Verhandlung (abgesagt) | 29.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.04.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.07.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 18.02.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/17] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 15.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 15.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 04.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.09.2013 | AL | 15.05.2019 | AT | 15.05.2019 | CY | 15.05.2019 | CZ | 15.05.2019 | DK | 15.05.2019 | EE | 15.05.2019 | ES | 15.05.2019 | FI | 15.05.2019 | HR | 15.05.2019 | IT | 15.05.2019 | LT | 15.05.2019 | LV | 15.05.2019 | MC | 15.05.2019 | MK | 15.05.2019 | MT | 15.05.2019 | NL | 15.05.2019 | PL | 15.05.2019 | RO | 15.05.2019 | RS | 15.05.2019 | SE | 15.05.2019 | SI | 15.05.2019 | SK | 15.05.2019 | SM | 15.05.2019 | TR | 15.05.2019 | BG | 15.08.2019 | NO | 15.08.2019 | GR | 16.08.2019 | IS | 15.09.2019 | PT | 15.09.2019 | IE | 27.09.2019 | LU | 27.09.2019 | BE | 30.09.2019 | CH | 30.09.2019 | LI | 30.09.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 27.09.2013 | |
AL | 15.05.2019 | ||
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
MT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
IE | 27.09.2019 | ||
LU | 27.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 27.09.2013 | |
AL | 15.05.2019 | ||
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
IE | 27.09.2019 | ||
LU | 27.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
IS | 15.09.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
IE | 27.09.2019 | ||
LU | 27.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CY | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
IE | 27.09.2019 | ||
LU | 27.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/38] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
IE | 27.09.2019 | ||
LU | 27.09.2019 | ||
BE | 30.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
IE | 27.09.2019 | ||
LU | 27.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
LU | 27.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
CH | 30.09.2019 | ||
LI | 30.09.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
MC | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
PL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SI | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
TR | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
SM | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/12] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
IT | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
EE | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
SK | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 15.05.2019 | |
AT | 15.05.2019 | ||
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RO | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 15.05.2019 | |
CZ | 15.05.2019 | ||
DK | 15.05.2019 | ||
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
BG | 15.08.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
LV | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
RS | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
GR | 16.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 15.05.2019 | |
ES | 15.05.2019 | ||
FI | 15.05.2019 | ||
HR | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NL | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
SE | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | ||
PT | 15.09.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 15.05.2019 | |
FI | 15.05.2019 | ||
LT | 15.05.2019 | ||
NO | 15.08.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2007282599 (CHOO KI-HYUN [KR], et al) [A] 9-12 * figure 3 *; | [XAI]US2010198587 (RAMABADRAN TENKASI [US], et al) [X] 1,2,13,14 * figures 1,4,5,6 * * paragraphs [0012] , [0015] , [0016] , [0029] , [0032] * [A] 4-8,16-20 [I] 3,9-12,15,21-24; | [A] - PETER JAX ET AL, "On artificial bandwidth extension of telephone speech", vol. 83, no. 8, doi:0.1016/S0165-1684(03)00082-3, ISSN 0165-1684, (20030801), pages 1707 - 1719, SIGNAL PROCESSING, ELSEVIER SCIENCE PUBLISHERS B.V. AMSTERDAM, NL, URL: http://www.sciencedirect.com/science/journal/01651684, XP008155328 [A] 1-24 * figure 3 * DOI: http://dx.doi.org/0.1016/S0165-1684(03)00082-3 | [I] - "G.729-based embedded variable bit-rate coder: An 8-32 kbit/s scalable wideband coder bitstream interoperable with G.729; G.729.1 (05/06)", ITU-T STANDARD, INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVA ; CH, (20060529), no. G.729.1 (05/06), pages 1 - 100, XP017466254 [I] 25-28 * figures 1,5 * | Internationale Recherche | [A]US5455888 (IYENGAR VASU [CA], et al); | [A]CN1535459 (NEC CORP [JP]); | [A]CN101023470 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD [JP]) |