EP3025882 - AMPHIBISCHES EINRAD [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.10.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.11.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 11.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Guangdong Hua'chan Research Institute of Intelligent Transportation System Co., Ltd. Room C101-C-103, C-105 Xing'he Ming'Yuan C Building Dong'tang Community, Sha'jing Street Bao'an District, Shenzhen City Guangdong Province / CN | [2019/17] |
Frühere [2016/22] | Für alle benannten Staaten Shenzhen Zhiyou Battery Integration Technology Co., Ltd. A5 Building, A-5 Zone Tongfuyu Industrial Park, Buchong Shajing Street Baoan District, Shenzhen Guangdong 518104 / CN | Erfinder | 01 /
GONG, Shugang Building A5 A-5 Zone Tongfuyu Industrial Park Buchong, Shajing Street, Baoan District Shenzhen Guangdong 518104 / CN | 02 /
FU, Bo Building A5 A-5 Zone Tongfuyu Industrial Park Buchong, Shajing Street, Baoan District Shenzhen Guangdong 518104 / CN | 03 /
PENG, Lei Building A5 A-5 Zone Tongfuyu Industrial Park Buchong, Shajing Street, Baoan District Shenzhen Guangdong 518104 / CN | 04 /
XU, Yiguo Building A5 A-5 Zone Tongfuyu Industrial Park Buchong, Shajing Street, Baoan District Shenzhen Guangdong 518104 / CN | 05 /
CHEN, Yun Building A5 A-5 Zone Tongfuyu Industrial Park Buchong, Shajing Street, Baoan District Shenzhen Guangdong 518104 / CN | [2016/22] | Vertreter | Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Drottninggatan 33, plan 4 111 51 Stockholm / SE | [2019/49] |
Frühere [2016/22] | Ehrner & Delmar Patentbyrå AB Box 10316 100 55 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13890232.5 | 24.07.2013 | [2016/22] | WO2013CN80043 | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015010288 | Datum: | 29.01.2015 | Sprache: | ZH | [2015/04] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3025882 | Datum: | 01.06.2016 | Sprache: | EN | [2016/22] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3025882 | Datum: | 04.12.2019 | Sprache: | EN | [2019/49] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 29.01.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 15.02.2017 | Klassifikation | IPC: | B60F3/00, B63H5/02 | [2017/11] | CPC: |
B60F3/0084 (EP,US);
B63H5/02 (US);
B63H5/07 (US)
|
Frühere IPC [2016/22] | B60F3/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/22] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AMPHIBISCHES EINRAD | [2016/22] | Englisch: | AMPHIBIOUS UNICYCLE | [2016/22] | Französisch: | MONOCYCLE AMPHIBIE | [2016/22] | Eintritt in die regionale Phase | 25.01.2016 | Übersetzung eingereicht | 25.01.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.01.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 25.01.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.01.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.01.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/22] | 28.08.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.06.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.10.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 24.10.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 24.10.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.06.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 07.09.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/46] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil für die Patenterteilung erforderliche Handlungen nicht vorgenommen wurden | 24.10.2019 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.10.2019 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 05.11.2019 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 25.07.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.07.2013 | AL | 04.12.2019 | CY | 04.12.2019 | CZ | 04.12.2019 | DK | 04.12.2019 | EE | 04.12.2019 | FI | 04.12.2019 | HR | 04.12.2019 | LT | 04.12.2019 | LV | 04.12.2019 | MC | 04.12.2019 | MK | 04.12.2019 | MT | 04.12.2019 | RO | 04.12.2019 | RS | 04.12.2019 | SE | 04.12.2019 | SI | 04.12.2019 | SK | 04.12.2019 | SM | 04.12.2019 | TR | 04.12.2019 | BG | 04.03.2020 | GR | 05.03.2020 | IS | 04.04.2020 | PT | 29.04.2020 | IE | 24.07.2020 | LU | 24.07.2020 | BE | 31.07.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 24.07.2013 | |
AL | 04.12.2019 | ||
CY | 04.12.2019 | ||
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
MT | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
TR | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
IE | 24.07.2020 | ||
LU | 24.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
Frühere [2021/37] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
IE | 24.07.2020 | ||
LU | 24.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
LU | 24.07.2020 | ||
BE | 31.07.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
LU | 24.07.2020 | ||
Frühere [2021/15] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
MC | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SI | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/47] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
DK | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/40] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
IS | 04.04.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
SK | 04.12.2019 | ||
SM | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
EE | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
PT | 29.04.2020 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 04.12.2019 | |
CZ | 04.12.2019 | ||
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RO | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/32] | AL | 04.12.2019 | |
FI | 04.12.2019 | ||
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/26] | FI | 04.12.2019 | |
HR | 04.12.2019 | ||
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
RS | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/23] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
LV | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | ||
GR | 05.03.2020 | ||
Frühere [2020/22] | FI | 04.12.2019 | |
LT | 04.12.2019 | ||
SE | 04.12.2019 | ||
BG | 04.03.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US1357571 (ASHER KNEPPER) [A] 1 * figures 1,2 *; | [Y]US3934291 (HAGEN FREDERIC) [Y] 1,2,4 * column 2, line 65 - line 68; figures 2-4 *; | [A]DE3103961 (BASTANI HESSARI NAVID) [A] 1-12 * figures 6,33,34 *; | [Y]US2001042650 (VAN DEN BERG KAREL [NL]) [Y] 1,2,4 * the whole document *; | [A]US2004182625 (PAL ANADISH KUMAR [IN]) [A] 1-12 * paragraphs [0016] - [0018]; figure - *; | [A]WO2008049050 (NAVATEK LTD [US], et al) [A] 1* the whole document * | Internationale Recherche | [A]FR2491399 (GEERCKE ANDRE [FR]); | [A]CN101085594 (TIANFU LI [CN]); | [A]CN101547802 (NAVATEK LTD [US]); | [A]WO2010031093 (MONDL PETER [AT]); | [A]CN102069691 (BEIJING INST TECHNOLOGY) |