EP3057357 - CSFB HANDOVER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2016/33] | NETZWERKUMSCHALTVERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM | ||
[2019/12] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.07.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.07.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 26.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 19.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2016/33] | Erfinder | 01 /
WU, Xiaobo Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | 02 /
ZOU, Ye Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen Guangdong 518129 / CN | [2016/33] | Vertreter | Körber, Martin Hans Mitscherlich PartmbB Patent- und Rechtsanwälte Sonnenstrasse 33 80331 München / DE | [2016/33] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 13896842.5 | 04.11.2013 | [2016/33] | WO2013CN86517 | Anmeldesprache | ZH | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2015062111 | Datum: | 07.05.2015 | Sprache: | ZH | [2015/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3057357 | Datum: | 17.08.2016 | Sprache: | EN | [2016/33] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3057357 | Datum: | 21.08.2019 | Sprache: | EN | [2019/34] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 07.05.2015 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.09.2016 | Klassifikation | IPC: | H04W36/00, H04W8/22 | [2019/12] | CPC: |
H04W36/00224 (EP,US);
H04M1/57 (US);
H04W68/02 (US);
H04W76/10 (EP,US);
H04W8/22 (EP,US)
|
Frühere IPC [2016/40] | H04W36/00, H04W36/14, H04W68/02, H04W8/22 | ||
Frühere IPC [2016/33] | H04W36/00, H04W36/14 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/33] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | CSFB HANDOVER | [2019/12] | Englisch: | CSFB HANDOVER | [2019/12] | Französisch: | CHANGEMENT DE CELLULE CSFB | [2019/12] |
Frühere [2016/33] | NETZWERKUMSCHALTVERFAHREN, VORRICHTUNG UND SYSTEM | ||
Frühere [2016/33] | NETWORK SWITCHING METHOD, DEVICE AND SYSTEM | ||
Frühere [2016/33] | PROCÉDÉ, DISPOSITIF ET SYSTÈME DE COMMUTATION DE RÉSEAU | Eintritt in die regionale Phase | 11.05.2016 | Übersetzung eingereicht | 11.05.2016 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 11.05.2016 | Recherchengebühr entrichtet | 11.05.2016 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 11.05.2016 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 11.05.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/33] | 18.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 19.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 11.07.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 06.11.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.03.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.06.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.06.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 16.07.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 19.01.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 03.06.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/32] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.05.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.11.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.11.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.11.2013 | AL | 21.08.2019 | AT | 21.08.2019 | CY | 21.08.2019 | CZ | 21.08.2019 | DK | 21.08.2019 | EE | 21.08.2019 | ES | 21.08.2019 | FI | 21.08.2019 | HR | 21.08.2019 | LT | 21.08.2019 | LV | 21.08.2019 | MC | 21.08.2019 | MK | 21.08.2019 | MT | 21.08.2019 | NL | 21.08.2019 | PL | 21.08.2019 | RO | 21.08.2019 | RS | 21.08.2019 | SE | 21.08.2019 | SI | 21.08.2019 | SK | 21.08.2019 | SM | 21.08.2019 | TR | 21.08.2019 | IE | 04.11.2019 | LU | 04.11.2019 | BG | 21.11.2019 | NO | 21.11.2019 | GR | 22.11.2019 | BE | 30.11.2019 | CH | 30.11.2019 | FR | 30.11.2019 | LI | 30.11.2019 | IS | 21.12.2019 | PT | 23.12.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 04.11.2013 | |
AL | 21.08.2019 | ||
AT | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
MT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 04.11.2013 | |
AL | 21.08.2019 | ||
AT | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CY | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/51] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
BE | 30.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/49] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
FR | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/46] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
IE | 04.11.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/37] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SI | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/36] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
MC | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/35] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
LU | 04.11.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/34] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
CH | 30.11.2019 | ||
LI | 30.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/27] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
SM | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
CZ | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
SK | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/24] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
IS | 24.02.2020 | ||
Frühere [2020/23] | AL | 21.08.2019 | |
AT | 21.08.2019 | ||
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
PL | 21.08.2019 | ||
RO | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/22] | AL | 21.08.2019 | |
DK | 21.08.2019 | ||
EE | 21.08.2019 | ||
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 21.08.2019 | |
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
TR | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/15] | AL | 21.08.2019 | |
ES | 21.08.2019 | ||
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/12] | ES | 21.08.2019 | |
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
IS | 21.12.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/11] | ES | 21.08.2019 | |
FI | 21.08.2019 | ||
HR | 21.08.2019 | ||
LT | 21.08.2019 | ||
LV | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
RS | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
GR | 22.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/10] | FI | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
SE | 21.08.2019 | ||
BG | 21.11.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
PT | 23.12.2019 | ||
Frühere [2020/09] | FI | 21.08.2019 | |
LT | 21.08.2019 | ||
NL | 21.08.2019 | ||
NO | 21.11.2019 | ||
Frühere [2020/08] | LT | 21.08.2019 | |
NO | 21.11.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2012122459 (WU XIAOBO [CN], et al); | Internationale Recherche | [X]CN101964965 (HUAWEI TECH CO LTD); | [A]CN102045791 (ZTE CORP); | [A]CN103167564 (ZTE CORP) | Prüfung | WO2013009093 | EP2563072 |