EP2781900 - Thermometer [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.09.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.09.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 14.10.2015 [2015/42] | Anmelder | Für alle benannten Staaten HORIBA, LTD. 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin, Minami-ku Kyoto-shi Kyoto 601-8510 / JP | [2014/39] | Erfinder | 01 /
Ido, Takuya Horiba, Ltd., 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto 601-8510 / JP | 02 /
Mori, Tetsuya Horiba, Ltd., 2, Miyanohigashi-cho, Kisshoin Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto 601-8510 / JP | [2014/39] | Vertreter | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2014/39] | Müller - Hoffmann & Partner Patentanwälte St.-Martin-Strasse 58 81541 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14001026.5 | 20.03.2014 | [2014/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130058416 | 21.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013058416 | [2014/39] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2781900 | Datum: | 24.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.07.2014 | Klassifikation | IPC: | G01J5/08, G01J5/00, G01J5/04, G01J5/02, G01J5/58, G01J5/60 | [2014/39] | CPC: |
G01J5/0806 (EP,US);
G01J5/0014 (EP,US);
G01J5/042 (EP,US);
G01J5/051 (EP,US);
G01J5/084 (EP,US);
G01J5/0896 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/39] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Thermometer | [2014/39] | Englisch: | Thermometer | [2014/39] | Französisch: | Thermomètre | [2014/39] | Prüfungsverfahren | 20.03.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/39] | 25.03.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/42] | 04.05.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/42] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [YD]JP2000074830 (HORIBA LTD, et al) [YD] 1-5 * abstract *; | [Y]US6678541 (DURKIN ANTHONY J [US], et al) [Y] 1-5 * column 1, line 29 - line 44; figures 1,11 * * column 3, line 19 - column 4, line 65 *; | [A]US5781306 (HARTIG WOLFGANG [DE], et al) [A] 1-5 * abstract * | vom Anmelder | JP2000074830 |