EP2824413 - Scheinzielwirkkörper mit einer pyrotechnischen Wirkmasse [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 22.11.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.03.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 13.11.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AT | veröffentlicht am 16.12.2020 [2020/51] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Diehl Defence GmbH & Co. KG Alte Nußdorfer Strasse 13 88662 ÜBERLINGEN / DE | [2017/15] |
Frühere [2015/03] | Für alle benannten Staaten Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG Alte Nussdorfer Strasse 13 88662 Überlingen / DE | Erfinder | 01 /
Hahma, Arno Schulstr. 2 DE - 91239 Henfenfeld / DE | [2015/03] | Vertreter | Diehl Patentabteilung c/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstraße 49 90478 Nürnberg / DE | [2019/52] |
Frühere [2015/03] | Diehl Patentabteilung c/o Diehl Stiftung & Co. KG Stephanstrasse 49 90478 Nürnberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14001934.0 | 04.06.2014 | [2015/03] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20131010266 | 18.06.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102013010266 | [2015/03] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2824413 | Datum: | 14.01.2015 | Sprache: | DE | [2015/03] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2824413 | Datum: | 05.04.2017 | Sprache: | DE | [2017/14] | Art: | B8 Berichtigte Titelseite der Patentschrift | Nr.: | EP2824413 | Datum: | 31.05.2017 | [2017/22] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP2824413 | Datum: | 25.12.2019 | Sprache: | DE | [2019/52] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.12.2014 | Klassifikation | IPC: | F41J2/02, F42B4/26 | [2015/03] | CPC: |
F41J2/02 (EP);
F42B4/26 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/34] |
Frühere [2015/03] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Scheinzielwirkkörper mit einer pyrotechnischen Wirkmasse | [2015/03] | Englisch: | Decoy body with a pyrotechnic material | [2015/03] | Französisch: | Corps actif de leurre doté d'une masse active à cible pyrotechnique | [2015/03] | Prüfungsverfahren | 09.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.07.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/34] | 15.01.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 21.07.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.11.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.02.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.02.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.02.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 28.02.2017 | Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses eingereicht | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
03.01.2018
ADMISSIBLE Rheinmetall Waffe Munition GmbH Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2 29345 Unterlüss / DE Vertreter des Einsprechenden Dietrich, Barbara Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH Derendorfer Allee 6 40476 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2018/07] | |||
Einsprechende(r) | 01
03.01.2018
ADMISSIBLE Rheinmetall Waffe Munition GmbH Heinrich-Ehrhardt-Strasse 2 29345 Unterlüss / DE Vertreter des Einsprechenden Dietrich, Barbara Thul Patentanwaltsgesellschaft mbH Rheinmetall Platz 1 40476 Düsseldorf / DE | 23.01.2018 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 04.06.2018 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 08.05.2019 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 08.05.2019 | Termin der mündlichen Verhandlung | 04.06.2019 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 04.06.2019 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 27.09.2019 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 13.11.2019 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 04.06.2014 | AL | 05.04.2017 | CY | 05.04.2017 | CZ | 05.04.2017 | DK | 05.04.2017 | EE | 05.04.2017 | ES | 05.04.2017 | FI | 05.04.2017 | HR | 05.04.2017 | IT | 05.04.2017 | LT | 05.04.2017 | LV | 05.04.2017 | MC | 05.04.2017 | MK | 05.04.2017 | MT | 05.04.2017 | NL | 05.04.2017 | PL | 05.04.2017 | PT | 05.04.2017 | RO | 05.04.2017 | RS | 05.04.2017 | SE | 05.04.2017 | SI | 05.04.2017 | SK | 05.04.2017 | SM | 05.04.2017 | IE | 04.06.2017 | LU | 04.06.2017 | BE | 30.06.2017 | CH | 30.06.2017 | LI | 30.06.2017 | BG | 05.07.2017 | NO | 05.07.2017 | GR | 06.07.2017 | IS | 05.08.2017 | AT | 04.06.2019 | [2020/51] |
Frühere [2020/34] | HU | 04.06.2014 | |
AL | 05.04.2017 | ||
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
PT | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 04.06.2014 | |
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
PT | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 04.06.2014 | |
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MK | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 04.06.2014 | |
CY | 05.04.2017 | ||
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 04.06.2014 | |
CZ | 05.04.2017 | ||
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
MT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/39] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/23] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SI | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
IE | 04.06.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
LU | 04.06.2017 | ||
CH | 30.06.2017 | ||
LI | 30.06.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/11] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
IT | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
SM | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/10] | CZ | 05.04.2017 | |
DK | 05.04.2017 | ||
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
MC | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RO | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
SK | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2018/09] | DK | 05.04.2017 | |
EE | 05.04.2017 | ||
ES | 05.04.2017 | ||
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2017/50] | ES | 05.04.2017 | |
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
LV | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
PL | 05.04.2017 | ||
RS | 05.04.2017 | ||
SE | 05.04.2017 | ||
BG | 05.07.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2017/49] | ES | 05.04.2017 | |
FI | 05.04.2017 | ||
HR | 05.04.2017 | ||
LT | 05.04.2017 | ||
NL | 05.04.2017 | ||
NO | 05.07.2017 | ||
GR | 06.07.2017 | ||
IS | 05.08.2017 | ||
Frühere [2017/48] | NL | 05.04.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]FR2010581 (BOFORS AB) [X] 1,2,5,12,14,15 * pages 1-7 * * claim 1 * * figures 1-4 * [I] 3,4,6-8; | [XI]IL53064 (BOFORS AB [SE]) [X] 1,2,5,12,14,15 * claim 1 *[I] 3,4,6-8; | [XDI]DE102004047231 (RHEINMETALL WAFFE MUNITION [DE], et al) [XD] 1,2,12 * paragraphs [0006] , [0014] , [0019] , [0020] * * figure 1 * [I] 3,4,7-11,13; | [XI]EP2602239 (DIEHL BGT DEFENCE GMBH & CO KG [DE]) [X] 1,2,5,6,12,15 * abstract * * paragraphs [0004] , [0006] , [0009] * * figure 1 * [I] 3,4,7-11,13 | vom Anmelder | DE102004047231 | DE102008017722 | DE102009030871 | WO2011116873 | DE102010053783 | Einspruch | IL53064D | DE1929170 | FR2010581 | DE2746809 | DE3515166 | DE3905748 | DE9414263U | DE4327976 | DE4244681 | DE4244682 | WO9634249 | JP2000028299 | US2003047104 | DE69809010T | DE102004047231 | DE60026180T | DE102008017722 | DE102009030869 | WO2011116873 | WO2013016116 | EP2602239 | DE3515166 |