EP2835631 - Multi-axiale Vorrichtung zur Durchführung von Röntgenmessungen, insbesondere Computertomogrphie [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.12.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 15.06.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ustav teoretické a aplikované mechaniky AV CR, v.v.i. Prosecká 809/76 190 00 Praha 9 / CZ | [2015/07] | Erfinder | 01 /
Fíla, Tomás Stepánky Jelínkové 225 267 29 Zadní Treban / CZ | 02 /
Vavrik, Daniel Paríkova 910/9a 190 00 Praha 9 / CZ | [2015/07] | Vertreter | Sedlák, Jirí Dukelskych hrdinu 12 170 00 Praha 7 / CZ | [N/P] |
Frühere [2015/07] | Sedlák, Jirí Kudrlicka & Sedlák Husova 5 P.O. Box 1 370 01 Ceské Budejovice / CZ | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14002662.6 | 30.07.2014 | [2015/07] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | CZ20130000607 | 05.08.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: CZ 20130607 | [2015/07] | Anmeldesprache | CS | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2835631 | Datum: | 11.02.2015 | Sprache: | EN | [2015/07] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2835631 | Datum: | 24.02.2016 | Sprache: | EN | [2016/08] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.12.2014 | Klassifikation | IPC: | G01N23/04 | [2015/07] | CPC: |
G01N23/046 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/07] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Multi-axiale Vorrichtung zur Durchführung von Röntgenmessungen, insbesondere Computertomogrphie | [2015/07] | Englisch: | A multi-axial apparatus for carrying out x-ray measurements, particularly computed tomography | [2015/07] | Französisch: | Appareil multi-axial pour effectuer des mesures aux rayons X, en particulier tomographie calculée | [2015/07] | Prüfungsverfahren | 15.08.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2015/07] | 26.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.09.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 04.12.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 04.12.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 04.12.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 25.11.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/05] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 30.07.2014 | AL | 24.02.2016 | AT | 24.02.2016 | BE | 24.02.2016 | CY | 24.02.2016 | CZ | 24.02.2016 | DK | 24.02.2016 | EE | 24.02.2016 | ES | 24.02.2016 | FI | 24.02.2016 | HR | 24.02.2016 | IS | 24.02.2016 | IT | 24.02.2016 | LT | 24.02.2016 | LV | 24.02.2016 | MC | 24.02.2016 | MK | 24.02.2016 | NL | 24.02.2016 | PL | 24.02.2016 | RO | 24.02.2016 | RS | 24.02.2016 | SE | 24.02.2016 | SI | 24.02.2016 | SK | 24.02.2016 | SM | 24.02.2016 | TR | 24.02.2016 | BG | 24.05.2016 | NO | 24.05.2016 | GR | 25.05.2016 | PT | 24.06.2016 | IE | 30.07.2016 | LU | 30.07.2016 | MT | 31.07.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/45] | HU | 30.07.2014 | |
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 30.07.2016 | ||
LU | 30.07.2016 | ||
MT | 31.07.2016 | ||
Frühere [2018/32] | HU | 30.07.2014 | |
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 30.07.2016 | ||
LU | 30.07.2016 | ||
MT | 31.07.2016 | ||
Frühere [2018/30] | HU | 30.07.2014 | |
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 30.07.2016 | ||
LU | 30.07.2016 | ||
Frühere [2017/41] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 30.07.2016 | ||
LU | 30.07.2016 | ||
Frühere [2017/16] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/50] | AT | 24.02.2016 | |
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/46] | AT | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/39] | AT | 24.02.2016 | |
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/38] | AT | 24.02.2016 | |
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/36] | AT | 24.02.2016 | |
ES | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Frühere [2016/35] | ES | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2007140412 (HOLT KEVIN [US]) [A] 1-7* paragraph [0024]; figure 1 *; | [A]US2012257713 (NOEL JULIEN BAPTISTE PIERRE [US], et al) [A] 1-7 * paragraph [0021] - paragraph [0033]; figure 1 *; | [A]WO2012171029 (UNIV CALIFORNIA [US], et al) [A] 1-7 * paragraphs [0034] , [ 0035]; figure 3 *; | [A] - C. T. BADEA ET AL, "A dual micro-CT system for small animal imaging", PROCEEDINGS OF SPIE, (20080306), vol. 6913, doi:10.1117/12.772303, ISSN 0277-786X, page 691342, XP055158068 [A] 1-7 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1117/12.772303 | vom Anmelder | EP0231037 | US4982415 | US5966422 | EP1380260 | US2004213371 | US6869217 | US7016455 | US7440547 | US7473901 | US7970096 | US2012082289 | US2012236987 | US2012269317 | US8308361 | WO2013032172 |