EP3006300 - Verbindungsvorrichtung zur Verbindung einer Kupplungsstange oder einer Verbindungsstange an einen Wagen eines Mehrwagenfahrzeugs [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 05.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 07.10.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 27.07.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.03.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 20.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: CY, HU, MK | veröffentlicht am 05.08.2020 [2020/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dellner Couplers AB Vikavägen 144 791 95 Falun / SE | [2016/15] | Erfinder | 01 /
Westman, Anders Trädgardsgränd. 8B 791 35 Falun / SE | [2016/15] | Vertreter | Tilmann, Max Wilhelm, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Straße 11 40545 Düsseldorf / DE | [2016/15] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14003426.5 | 06.10.2014 | [2016/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP3006300 | Datum: | 13.04.2016 | Sprache: | EN | [2016/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP3006300 | Datum: | 29.08.2018 | Sprache: | EN | [2018/35] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.03.2015 | Klassifikation | IPC: | B61G9/06, B61G9/24 | [2016/15] | CPC: |
B61G9/06 (EP);
B61G9/24 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/47] |
Frühere [2016/15] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbindungsvorrichtung zur Verbindung einer Kupplungsstange oder einer Verbindungsstange an einen Wagen eines Mehrwagenfahrzeugs | [2016/15] | Englisch: | Connection device suitable to connect a coupler rod or a connection rod to a car of multi-car vehicle | [2016/15] | Französisch: | Dispositif de connexion conçu pour relier une tige d'accouplement ou une tige de connexion à un wagon d'un véhicule à plusieurs wagons | [2016/15] | Prüfungsverfahren | 11.10.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/47] | 21.11.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 31.01.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.03.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.07.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.07.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.07.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Einspruch (Einsprüche) | 31.05.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/32] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 31.01.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 31.01.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 20.02.2017 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 06.10.2014 | AL | 29.08.2018 | AT | 29.08.2018 | CY | 29.08.2018 | CZ | 29.08.2018 | DK | 29.08.2018 | EE | 29.08.2018 | FI | 29.08.2018 | HR | 29.08.2018 | IT | 29.08.2018 | LT | 29.08.2018 | LV | 29.08.2018 | MC | 29.08.2018 | MK | 29.08.2018 | NL | 29.08.2018 | PT | 29.08.2018 | RO | 29.08.2018 | RS | 29.08.2018 | SI | 29.08.2018 | SK | 29.08.2018 | SM | 29.08.2018 | TR | 29.08.2018 | IE | 06.10.2018 | LU | 06.10.2018 | MT | 06.10.2018 | BE | 31.10.2018 | BG | 29.11.2018 | NO | 29.11.2018 | GR | 30.11.2018 | IS | 29.12.2018 | [2020/31] |
Frühere [2020/28] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
PT | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
IE | 06.10.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
MT | 06.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
TR | 29.08.2018 | ||
IE | 06.10.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
MT | 06.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
IE | 06.10.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
MT | 06.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
IE | 06.10.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/38] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SI | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
LU | 06.10.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/28] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
MC | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
DK | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
SM | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 29.08.2018 | |
AT | 29.08.2018 | ||
CZ | 29.08.2018 | ||
EE | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
SK | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/22] | AL | 29.08.2018 | |
CZ | 29.08.2018 | ||
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RO | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
IT | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 29.08.2018 | |
FI | 29.08.2018 | ||
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
LV | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/11] | FI | 29.08.2018 | |
HR | 29.08.2018 | ||
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
RS | 29.08.2018 | ||
BG | 29.11.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
GR | 30.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/09] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NL | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 29.08.2018 | |
LT | 29.08.2018 | ||
NO | 29.11.2018 | ||
IS | 29.12.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 29.08.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XD]EP1407953 (BARTEL MANFRED [DE]) [XD] 1-10 * the whole document *; | [X]WO2013087208 (EGO INT BV [NL]) [X] 1-10 * the whole document *; | [AD]DE102008030284 (SIEMENS AG [DE]) [AD] 1-10 * the whole document *; | [A]US2113542 (DEAN ALBERT G) [A] 1-10 * the whole document * |