Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
09.10.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 11.11.2015 [2015/46] |
18.06.2015 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
13.06.2015 | Änderung: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
03.10.2014 | Veröffentlichung des Recherchenberichts | veröffentlicht am 05.11.2014 [2014/45] |
03.10.2014 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 05.11.2014 [2014/45] |
22.07.2014 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 23.07.2014 [2014/30] |
20.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 23.07.2014 [2014/30] |