EP2757038 - Stoßdämpfer für Propellereinheit, Propellereinheit und Schiffsantriebsvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 07.02.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.03.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.11.2018 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 27.07.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500 Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | [2014/30] | Erfinder | 01 /
Kuroki, Yohei c/o Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha 2500, Shingai Iwata-shi, Shizuoka 438-8501 / JP | [2014/30] | Vertreter | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB Leopoldstraße 4 80802 München / DE | [2019/14] |
Frühere [2014/30] | Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhäusser Leopoldstrasse 4 80802 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14151881.1 | 21.01.2014 | [2014/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130009284 | 22.01.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013009284 | [2014/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2757038 | Datum: | 23.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2757038 | Datum: | 28.02.2018 | Sprache: | EN | [2018/09] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2757038 | Datum: | 03.04.2019 | Sprache: | EN | [2019/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 31.01.2018 | Klassifikation | IPC: | B63H23/34, B63H20/14, F16D3/12, B63H1/15 | [2018/09] | CPC: |
B63H1/15 (EP,US);
B63H1/20 (US);
B63H20/14 (EP,US);
B63H23/34 (EP,US);
F16D3/12 (US);
F16F15/1245 (EP,US);
B63H2023/344 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2014/30] | B63H23/34 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2018/35] |
Frühere [2014/30] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Stoßdämpfer für Propellereinheit, Propellereinheit und Schiffsantriebsvorrichtung | [2014/30] | Englisch: | Shock absorber for propeller unit, propeller unit, and vessel propulsion apparatus | [2014/30] | Französisch: | Amortisseur pour unité d'hélice, unité d'hélice et appareil de propulsion de vaisseau | [2014/30] | Prüfungsverfahren | 20.07.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.07.2018 | Prüfungsantrag gestellt [2018/35] | 16.11.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.02.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.02.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.02.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.11.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2020/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 20.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.01.2014 | AL | 03.04.2019 | AT | 03.04.2019 | CY | 03.04.2019 | CZ | 03.04.2019 | DK | 03.04.2019 | EE | 03.04.2019 | ES | 03.04.2019 | FI | 03.04.2019 | HR | 03.04.2019 | LT | 03.04.2019 | LV | 03.04.2019 | MC | 03.04.2019 | MK | 03.04.2019 | MT | 03.04.2019 | NL | 03.04.2019 | PL | 03.04.2019 | RO | 03.04.2019 | RS | 03.04.2019 | SE | 03.04.2019 | SI | 03.04.2019 | SK | 03.04.2019 | SM | 03.04.2019 | TR | 03.04.2019 | BG | 03.07.2019 | NO | 03.07.2019 | GR | 04.07.2019 | IS | 03.08.2019 | PT | 03.08.2019 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | HU | 21.01.2014 | |
AL | 03.04.2019 | ||
AT | 03.04.2019 | ||
CY | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
MT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/39] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
MC | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SI | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
TR | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
SM | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
EE | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
SK | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/10] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RO | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
DK | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/04] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
IS | 03.08.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 03.04.2019 | |
AT | 03.04.2019 | ||
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/52] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
PL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/51] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
BG | 03.07.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
LV | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
RS | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
GR | 04.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/49] | AL | 03.04.2019 | |
CZ | 03.04.2019 | ||
ES | 03.04.2019 | ||
FI | 03.04.2019 | ||
HR | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/48] | ES | 03.04.2019 | |
FI | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
SE | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
PT | 03.08.2019 | ||
Frühere [2019/47] | ES | 03.04.2019 | |
FI | 03.04.2019 | ||
LT | 03.04.2019 | ||
NL | 03.04.2019 | ||
NO | 03.07.2019 | ||
Frühere [2019/44] | NL | 03.04.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US3045763 (WILLIAM PERROTT) [A] 1-15* the whole document *; | [AD]EP1219534 (TURNING POINT PROPELLERS INC [US]) [AD] 1-15 * the whole document *; | [AD]US2003153218 (BOOE JAMES [US]) [AD] 1-15 * the whole document *; | [X]US2005186861 (POWERS CHARLES S [US]) [X] 1-15 * paragraphs [0022] - [0023]; figures 3, 6-7 *; | [AD]US2006263219 (DEAN PETER [US]) [AD] 1-15 * the whole document * |