EP2762999 - Übersteuerungsspannung mit einem Stellglied zur Erzeugung haptischer Effekte [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 31.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 22.09.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.05.2017 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 31.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Immersion Corporation 50 Rio Robles San Jose, CA 95134 / US | [2015/36] |
Frühere [2014/32] | Für alle benannten Staaten Immersion Corporation 30 Rio Robles San Jose, CA 95134 / US | Erfinder | 01 /
Cruz-Hernandez, Juan Manuel 4840 Ste-Catherine West Montreal, Québec H3Z 1T1 / CA | 02 /
Lacroix, Robert 744 Boissy Saint-Lambert, Quebec J4R1K2 / CA | [2014/32] | Vertreter | Hofstetter, Schurack & Partner Patent- und Rechtsanwaltskanzlei PartG mbB Balanstrasse 57 81541 München / DE | [2014/32] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14153463.6 | 31.01.2014 | [2014/32] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201313759288 | 05.02.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201313759288 | [2014/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2762999 | Datum: | 06.08.2014 | Sprache: | EN | [2014/32] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2762999 | Datum: | 12.10.2016 | Sprache: | EN | [2016/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2762999 | Datum: | 25.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/43] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 14.09.2016 | Klassifikation | IPC: | G06F3/01, G08B6/00 | [2017/20] | CPC: |
G06F3/016 (EP,KR,US);
G08B6/00 (US)
|
Frühere IPC [2014/32] | G06F3/01 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2017/18] |
Frühere [2014/32] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Übersteuerungsspannung mit einem Stellglied zur Erzeugung haptischer Effekte | [2014/32] | Englisch: | Overdrive voltage for an actuator to generate haptic effects | [2014/32] | Französisch: | Tension de surcharge pour actionneur afin de générer des effets haptiques | [2014/32] | Prüfungsverfahren | 28.03.2017 | Prüfungsantrag gestellt [2017/18] | 17.05.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 14.09.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 14.09.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 14.09.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.05.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 26.07.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/40] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.01.2014 | AL | 25.10.2017 | AT | 25.10.2017 | CY | 25.10.2017 | CZ | 25.10.2017 | DK | 25.10.2017 | EE | 25.10.2017 | ES | 25.10.2017 | FI | 25.10.2017 | HR | 25.10.2017 | IT | 25.10.2017 | LT | 25.10.2017 | LV | 25.10.2017 | MC | 25.10.2017 | MK | 25.10.2017 | NL | 25.10.2017 | PL | 25.10.2017 | PT | 25.10.2017 | RO | 25.10.2017 | RS | 25.10.2017 | SE | 25.10.2017 | SI | 25.10.2017 | SK | 25.10.2017 | SM | 25.10.2017 | TR | 25.10.2017 | BG | 25.01.2018 | NO | 25.01.2018 | GR | 26.01.2018 | BE | 31.01.2018 | CH | 31.01.2018 | IE | 31.01.2018 | LI | 31.01.2018 | LU | 31.01.2018 | MT | 31.01.2018 | IS | 25.02.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/31] | HU | 31.01.2014 | |
AT | 25.10.2017 | ||
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
MK | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
PT | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
IE | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
LU | 31.01.2018 | ||
MT | 31.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 31.01.2014 | |
AT | 25.10.2017 | ||
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
PT | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
IE | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
LU | 31.01.2018 | ||
MT | 31.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
TR | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
IE | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
LU | 31.01.2018 | ||
MT | 31.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
IE | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
LU | 31.01.2018 | ||
MT | 31.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
MC | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
IE | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
LU | 31.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
IE | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
LU | 31.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SI | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
CH | 31.01.2018 | ||
LI | 31.01.2018 | ||
LU | 31.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
BE | 31.01.2018 | ||
LU | 31.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
LU | 31.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RO | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
IT | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
PL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
SM | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 25.10.2017 | |
CY | 25.10.2017 | ||
CZ | 25.10.2017 | ||
DK | 25.10.2017 | ||
EE | 25.10.2017 | ||
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
SK | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 25.10.2017 | |
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
LV | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
BG | 25.01.2018 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 25.10.2017 | |
ES | 25.10.2017 | ||
FI | 25.10.2017 | ||
HR | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
RS | 25.10.2017 | ||
SE | 25.10.2017 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
GR | 26.01.2018 | ||
IS | 25.02.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 25.10.2017 | |
FI | 25.10.2017 | ||
LT | 25.10.2017 | ||
NL | 25.10.2017 | ||
NO | 25.01.2018 | ||
Frühere [2018/17] | NL | 25.10.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP1923774 (NOKIA CORP [FI]) [A] 1-14 * paragraph [0014] *; | [A]EP2472365 (KYOCERA CORP [JP]) [A] 1-14 * paragraph [0014] * * paragraph [0037] - paragraph [0043] * * paragraph [0048] - paragraph [0049] *; | [A]US2012206247 (BHATIA RICKY [US], et al) [A] 1-14 * paragraph [0005] * * paragraph [0023] * * paragraph [0040] - paragraph [0063] *; | [A] - HEESOOK SHIN ET AL, "Tactile feedback for button GUI on touch devices", PROCEEDINGS OF THE 2012 ACM ANNUAL CONFERENCE EXTENDED ABSTRACTS ON HUMAN FACTORS IN COMPUTING SYSTEMS EXTENDED ABSTRACTS, CHI EA '12, New York, New York, USA, (20120510), doi:10.1145/2212776.2223848, ISBN 978-1-4503-1016-1, page 2633, XP055290874 [A] 1-14 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1145/2212776.2223848 |