EP2784137 - PZT-basierte ferroelektrische dünnfilmbildende Zusammensetzung, Verfahren zu ihrer Herstellung und Verfahren zur Herstellung eines PZT-basierten ferroelektrischen Dünnfilms damit [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 28.07.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.06.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: HR | veröffentlicht am 22.07.2020 [2020/30] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION 3-2, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | [2016/38] |
Frühere [2014/40] | Für alle benannten Staaten MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION 3-2, Ohtemachi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo / JP | Erfinder | 01 /
Doi, Toshihiro Mitsubishi Materials Corporation, Central Research Institute Mukohyama Naka-shi, Ibaraki 1002-14 / JP | 02 /
Sakurai, Hideaki Mitsubishi Materials Corporation, Central Research Institute Mukohyama Naka-shi, Ibaraki 1002-14 / JP | 03 /
Soyama, Nobuyuki Mitsubishi Materials Corporation, Central Research Institute Mukohyama Naka-shi, Ibaraki 1002-14 / JP | [2014/40] | Vertreter | Gille Hrabal Partnerschaftsgesellschaft mbB Patentanwälte Brucknerstraße 20 40593 Düsseldorf / DE | [N/P] |
Frühere [2014/40] | Gille Hrabal Brucknerstrasse 20 40593 Düsseldorf / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14155517.7 | 18.02.2014 | [2014/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130061938 | 25.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013061938 | [2014/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2784137 | Datum: | 01.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2784137 | Datum: | 21.09.2016 | Sprache: | EN | [2016/38] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.04.2014 | Klassifikation | IPC: | C09D5/00 | [2014/40] | CPC: |
C23C18/1216 (EP,US);
C23C18/1254 (EP,US);
C23C18/1245 (EP,US);
C23C18/1283 (EP,US);
Y10T428/31678 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/19] |
Frühere [2014/40] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PZT-basierte ferroelektrische dünnfilmbildende Zusammensetzung, Verfahren zu ihrer Herstellung und Verfahren zur Herstellung eines PZT-basierten ferroelektrischen Dünnfilms damit | [2014/40] | Englisch: | PZT-based ferroelectric thin film-forming composition, method of preparing the same, and method of forming PZT-based ferroelectric thin film using the same | [2014/40] | Französisch: | Composition de formation de film mince ferroélectrique à base de PTZ, son procédé de préparation, et procédé de formation dudit film mince l'utilisant | [2014/40] | Prüfungsverfahren | 25.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/19] | 07.04.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 12.08.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 12.08.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 12.08.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.04.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 22.06.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/35] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 18.02.2014 | AL | 21.09.2016 | AT | 21.09.2016 | BE | 21.09.2016 | CY | 21.09.2016 | CZ | 21.09.2016 | DK | 21.09.2016 | EE | 21.09.2016 | ES | 21.09.2016 | FI | 21.09.2016 | HR | 21.09.2016 | LT | 21.09.2016 | LV | 21.09.2016 | MC | 21.09.2016 | MK | 21.09.2016 | PL | 21.09.2016 | RO | 21.09.2016 | RS | 21.09.2016 | SI | 21.09.2016 | SK | 21.09.2016 | SM | 21.09.2016 | TR | 21.09.2016 | BG | 21.12.2016 | GR | 22.12.2016 | IS | 21.01.2017 | PT | 23.01.2017 | IE | 18.02.2017 | LU | 18.02.2017 | MT | 18.02.2017 | CH | 28.02.2017 | LI | 28.02.2017 | [2020/30] |
Frühere [2020/15] | HU | 18.02.2014 | |
AL | 21.09.2016 | ||
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CY | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
MK | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
TR | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 18.02.2017 | ||
LU | 18.02.2017 | ||
MT | 18.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 18.02.2014 | |
AL | 21.09.2016 | ||
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CY | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
MK | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 18.02.2017 | ||
LU | 18.02.2017 | ||
MT | 18.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2019/47] | HU | 18.02.2014 | |
AL | 21.09.2016 | ||
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CY | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 18.02.2017 | ||
LU | 18.02.2017 | ||
MT | 18.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 18.02.2014 | |
AL | 21.09.2016 | ||
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 18.02.2017 | ||
LU | 18.02.2017 | ||
MT | 18.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 21.09.2016 | |
AT | 21.09.2016 | ||
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 18.02.2017 | ||
LU | 18.02.2017 | ||
MT | 18.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 18.02.2017 | ||
LU | 18.02.2017 | ||
MT | 18.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2018/13] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
IE | 18.02.2017 | ||
LU | 18.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2018/04] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
LU | 18.02.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SI | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
CH | 28.02.2017 | ||
LI | 28.02.2017 | ||
Frühere [2017/48] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
MC | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Frühere [2017/34] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
DK | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Frühere [2017/32] | AT | 21.09.2016 | |
BE | 21.09.2016 | ||
CZ | 21.09.2016 | ||
EE | 21.09.2016 | ||
ES | 21.09.2016 | ||
FI | 21.09.2016 | ||
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
PL | 21.09.2016 | ||
RO | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
SK | 21.09.2016 | ||
SM | 21.09.2016 | ||
BG | 21.12.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
IS | 21.01.2017 | ||
PT | 23.01.2017 | ||
Frühere [2017/13] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
LV | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
Frühere [2017/11] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
GR | 22.12.2016 | ||
Frühere [2017/10] | FI | 21.09.2016 | |
LT | 21.09.2016 | ||
RS | 21.09.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 21.09.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]FR2886309 (AIRBUS FRANCE SAS [FR]) | vom Anmelder | JP2001261338 |