EP2770309 - Waage [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.05.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Bizerba GmbH & Co. KG Wilhelm-Kraut-Strasse 65 72336 Balingen / DE | [2014/35] | Erfinder | 01 /
Schlaich, Heinz Bachstr. 71 72351 Geislingen / DE | 02 /
Dietmann, Bernhard Vor der Halde 8 72415 Grosselfingen / DE | [2014/35] | Vertreter | Louis Pöhlau Lohrentz Patentanwälte Postfach 30 55 90014 Nürnberg / DE | [2014/35] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14155846.0 | 19.02.2014 | [2014/35] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20131003873 | 22.02.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102013003873 | [2014/35] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2770309 | Datum: | 27.08.2014 | Sprache: | DE | [2014/35] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2770309 | Datum: | 22.07.2015 | Sprache: | DE | [2015/30] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.03.2014 | Klassifikation | IPC: | G01G21/28 | [2014/35] | CPC: |
G01G21/28 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/30] |
Frühere [2014/35] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Waage | [2014/35] | Englisch: | Scale | [2014/35] | Französisch: | Balance | [2014/35] | Prüfungsverfahren | 04.11.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/51] | 31.03.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.06.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.06.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.06.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.03.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 25.04.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/26] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 19.02.2014 | AL | 22.07.2015 | BG | 22.07.2015 | CY | 22.07.2015 | CZ | 22.07.2015 | DK | 22.07.2015 | EE | 22.07.2015 | ES | 22.07.2015 | FI | 22.07.2015 | HR | 22.07.2015 | IT | 22.07.2015 | LT | 22.07.2015 | LV | 22.07.2015 | MC | 22.07.2015 | MK | 22.07.2015 | MT | 22.07.2015 | NL | 22.07.2015 | PL | 22.07.2015 | RO | 22.07.2015 | RS | 22.07.2015 | SE | 22.07.2015 | SI | 22.07.2015 | SK | 22.07.2015 | SM | 22.07.2015 | TR | 22.07.2015 | NO | 22.10.2015 | GR | 23.10.2015 | IS | 22.11.2015 | PT | 23.11.2015 | IE | 19.02.2016 | LU | 19.02.2016 | BE | 29.02.2016 | [2018/47] |
Frühere [2018/38] | HU | 19.02.2014 | |
BG | 22.07.2015 | ||
CY | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MK | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
SM | 22.07.2015 | ||
TR | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
IE | 19.02.2016 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 19.02.2014 | |
CY | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MK | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
SM | 22.07.2015 | ||
TR | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
IE | 19.02.2016 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 19.02.2014 | |
CY | 22.07.2015 | ||
CZ | 22.07.2015 | ||
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MK | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
SM | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
IE | 19.02.2016 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Frühere [2017/41] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
MT | 22.07.2015 | ||
NL | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
IE | 19.02.2016 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Frühere [2017/07] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
IE | 19.02.2016 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Frühere [2016/43] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
LU | 19.02.2016 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Frühere [2016/42] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
MC | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Frühere [2016/36] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SI | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Frühere [2016/24] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
BE | 29.02.2016 | ||
Frühere [2016/23] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RO | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
SK | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Frühere [2016/22] | CZ | 22.07.2015 | |
DK | 22.07.2015 | ||
EE | 22.07.2015 | ||
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Frühere [2016/21] | DK | 22.07.2015 | |
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
IT | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Frühere [2016/20] | DK | 22.07.2015 | |
ES | 22.07.2015 | ||
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Frühere [2016/10] | ES | 22.07.2015 | |
FI | 22.07.2015 | ||
HR | 22.07.2015 | ||
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
PL | 22.07.2015 | ||
RS | 22.07.2015 | ||
SE | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
IS | 22.11.2015 | ||
PT | 23.11.2015 | ||
Frühere [2016/09] | FI | 22.07.2015 | |
LT | 22.07.2015 | ||
LV | 22.07.2015 | ||
NO | 22.10.2015 | ||
GR | 23.10.2015 | ||
Frühere [2016/08] | LT | 22.07.2015 | |
NO | 22.10.2015 | ||
Frühere [2016/07] | LT | 22.07.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]EP2492653 (BIZERBA GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-12 * abstract * | vom Anmelder | DE102011012195 | DE2161308 |