EP2775022 - Rahmen zum Nähen von oberen Kissen auf Abdeckungshüllen für Matratzen, Maschine zum Nähen von oberen Kissen auf Abdeckungshüllen für Matratzen, und Verfahren zum Nähen von oberen Kissen auf Abdeckungshüllen für Matratzen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 03.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Resta S.R.L. Via Righi, 101 48018 Faenza, RA / IT | [2014/37] | Erfinder | 01 /
Resta, Paolo Via Ospitalacci, 82 48018 Faenza (RA) / IT | 02 /
Resta, Roberto Via Ospitalacci, 82 48018 Faenza (RA) / IT | [2014/37] | Vertreter | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | [2016/17] |
Frühere [2014/37] | Modiano, Micaela Nadia, et al Modiano & Partners (IT) Via Meravigli, 16 20123 Milano / IT | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14157884.9 | 05.03.2014 | [2014/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | IT2013BO00099 | 08.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: IT BO20130099 | [2014/37] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2775022 | Datum: | 10.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/37] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2775022 | Datum: | 27.04.2016 | Sprache: | EN | [2016/17] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.06.2014 | Klassifikation | IPC: | D05B11/00, D05B39/00 | [2014/37] | CPC: |
D05B11/00 (EP,US);
D05B39/00 (EP,US);
D05B69/30 (US);
D05B75/00 (US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/17] |
Frühere [2014/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Rahmen zum Nähen von oberen Kissen auf Abdeckungshüllen für Matratzen, Maschine zum Nähen von oberen Kissen auf Abdeckungshüllen für Matratzen, und Verfahren zum Nähen von oberen Kissen auf Abdeckungshüllen für Matratzen | [2014/37] | Englisch: | Frame for sewing upper pillows on covering shells for mattresses, machine for sewing upper pillows on covering shells for mattresses, and method of sewing upper pillows on covering shells for mattresses | [2014/37] | Französisch: | Cadre pour coudre des coussins supérieurs sur des coques de recouvrement pour matelas, machine pour coudre des coussins supérieurs sur des coques de recouvrement de matelas et procédé pour coudre des coussins supérieurs sur des coques de recouvrement pour matelas | [2015/42] |
Frühere [2014/37] | Cadre pour coudre des oreillers supérieurs sur des coques de recouvrement pour matelas, machine pour coudre les oreillers supérieurs sur les coques de recouvrement de matelas et procédé pour coudre les coussins supérieurs sur les coques de recouvrement pour matelas | Prüfungsverfahren | 04.03.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/16] | 28.09.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.01.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.01.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.01.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 28.09.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 30.01.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/14] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 05.03.2014 | AL | 27.04.2016 | AT | 27.04.2016 | BE | 27.04.2016 | BG | 27.04.2016 | CY | 27.04.2016 | CZ | 27.04.2016 | DK | 27.04.2016 | EE | 27.04.2016 | FI | 27.04.2016 | HR | 27.04.2016 | IT | 27.04.2016 | LT | 27.04.2016 | LV | 27.04.2016 | MC | 27.04.2016 | MK | 27.04.2016 | NL | 27.04.2016 | PL | 27.04.2016 | RO | 27.04.2016 | RS | 27.04.2016 | SE | 27.04.2016 | SI | 27.04.2016 | SK | 27.04.2016 | SM | 27.04.2016 | TR | 27.04.2016 | NO | 27.07.2016 | GR | 28.07.2016 | IS | 27.08.2016 | PT | 29.08.2016 | [2020/33] |
Frühere [2020/15] | HU | 05.03.2014 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
TR | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2019/52] | HU | 05.03.2014 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
MK | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 05.03.2014 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CY | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2019/39] | HU | 05.03.2014 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
BG | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 05.03.2014 | |
AL | 27.04.2016 | ||
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 27.04.2016 | |
AT | 27.04.2016 | ||
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2018/01] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
MC | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SI | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
SM | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/10] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
SK | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/09] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
CZ | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
EE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RO | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/07] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
DK | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 27.04.2016 | |
BE | 27.04.2016 | ||
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
IT | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2016/52] | AT | 27.04.2016 | |
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
SE | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2016/51] | AT | 27.04.2016 | |
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
GR | 28.07.2016 | ||
PT | 29.08.2016 | ||
Frühere [2016/50] | AT | 27.04.2016 | |
FI | 27.04.2016 | ||
HR | 27.04.2016 | ||
LT | 27.04.2016 | ||
LV | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
RS | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Frühere [2016/49] | FI | 27.04.2016 | |
LT | 27.04.2016 | ||
NL | 27.04.2016 | ||
PL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Frühere [2016/46] | LT | 27.04.2016 | |
NL | 27.04.2016 | ||
NO | 27.07.2016 | ||
Frühere [2016/44] | NL | 27.04.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]GB2143860 (ASHTON ROY PETER) [X] 1 * page 2, line 9 - page 3, line 23; figures 1-2 * [A] 6-11 [I] 2-5; | [A]US3441994 (WYLIE HAROLD B) [A] 1-11 * column 2, line 15 - column 3, line 11; figures 1-9 *; | [A]WO2005113876 (KOERNER RALPH J [US]) [A] 1-11 * paragraph [0024] - paragraph [0052]; figures 1-13 *; | [A]DE4124194 (NÄHMASCHINENFABRIK EMIL STUTZNÄCKER GMBH) [A] 1-11 * column 2, line 11 - column 4, line 51; figures 1-8 *; | [A]US3180293 (CASH DAVID R) [A] 1-11 * column 3, line 54 - column 12, line 49; figures 1-13 * |