EP2781193 - Einführelement sowie Einführvorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 23.10.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.10.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 25.11.2015 [2015/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Biotronik AG Ackerstrasse 6 8180 Bülach / CH | [2014/39] | Erfinder | 01 /
Schär, Louis Greyerzstrasse 24 3013 Bern / CH | 02 /
Fargahi, Amir Im Feld 10 8180 Bülach / CH | [2014/39] | Vertreter | Galander, Marcus Biotronik Corporate Services SE Corporate Intellectual Property Sieversufer 7 - 9 12359 Berlin / DE | [N/P] |
Frühere [2014/39] | Galander, Marcus Biotronik SE & Co. KG Corporate Intellectual Properties Woermannkehre 1 12359 Berlin / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14159684.1 | 14.03.2014 | [2014/39] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201361802759P | 18.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201361802759 P | [2014/39] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2781193 | Datum: | 24.09.2014 | Sprache: | DE | [2014/39] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 23.06.2014 | Klassifikation | IPC: | A61B17/02, A61B17/34, A61M25/06 | [2014/39] | CPC: |
A61M25/0074 (EP,US);
A61F2/954 (US);
A61B17/3431 (EP,US);
A61B17/3468 (EP,US);
A61M25/01 (EP,US);
A61M25/0662 (EP,US);
A61M29/00 (EP,US);
A61F2/2427 (EP,US);
A61F2/95 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/39] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Einführelement sowie Einführvorrichtung | [2014/39] | Englisch: | Insertion element and insertion device | [2014/39] | Französisch: | Élément d'introduction et dispositif d'introduction | [2014/39] | Prüfungsverfahren | 14.03.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/39] | 25.03.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/48] | 24.06.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2015/48] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]EP0890341 (OLYMPUS OPTICAL CO [JP]) [X] 1,10* figures 83a-83c *; | [X]US6383191 (ZDEBLICK THOMAS [US], et al) [X] 1,10 * figures 8,9 *; | [Y]WO03090834 (UNIV LELAND STANFORD JUNIOR [US]) [Y] 5 * figure 16 *; | [X]EP1759645 (TYCO HEALTHCARE [US]) [X] 1,10 * figures 6-9 *; | [X]US2011201894 (O'PREY CORMAC [GB], et al) [X] 1,10 * figures 3a,3b *; | [XYI]EP2455018 (STORZ KARL GMBH & CO KG [DE]) [X] 1-4,10 * figures 1,2a,2b * [Y] 5 [I] 6-9 | vom Anmelder | US2010094392 |