EP2786721 - Drehmomentbasiertes Kathetergelenk [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 21.11.2019 | ||
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 14.10.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.06.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Auris Health, Inc. 150 Shoreline Drive Redwood City, CA 94065 / US | [2019/29] |
Frühere [2014/41] | Für alle benannten Staaten Hansen Medical, Inc. 800 East Middlefield Road Mountain View, CA 94043 / US | Erfinder | 01 /
Hart, J. Scot 1085 Santa Cruz Ave Apt. 3 Menlo Park, California 94025 / US | 02 /
MacNamara, Francis 800 E. Middlefield Road Mountain View, California 94043 / US | 03 /
Tanner, Neal 439 Palo Alto Avenue Mountain View, California 94041 / US | 04 /
Miller, Teresa 375 Hawthorne Ave. Palo Alto, California 94301 / US | 05 /
Balaji, Kamini 234 Escuela Avenue, Apartment 30 Mountain View, California 94040 / US | 06 /
Stahler, Greg 3405 Kirkwood Drive San Jose, California 95119 / US | 07 /
Carlson, Chris 877 Live Oak Avenue Menlo Park, California 94025 / US | 08 /
Camarillo, Dave 186 Seacliff Drive Aptos, California 95003 / US | 09 /
Alvarez, Jeff 994 Shoal Drive San Mateo, California 94404 / US | [2014/41] | Vertreter | J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | [N/P] |
Frühere [2020/20] | J A Kemp LLP 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | ||
Frühere [2014/41] | Roberts, Mark Peter J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14160090.8 | 14.03.2014 | [2014/41] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201313828342 | 14.03.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201313828342 | [2014/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2786721 | Datum: | 08.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/41] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2786721 | Datum: | 11.03.2015 | Sprache: | EN | [2015/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2786721 | Datum: | 13.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/20] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.02.2015 | Klassifikation | IPC: | A61B34/30, A61B34/37, // A61B90/00 | [2019/22] | CPC: |
A61B34/71 (EP,US);
A61M25/0147 (US);
A61B34/30 (EP,US);
A61B34/37 (EP,US);
A61B90/03 (US);
A61B2034/301 (EP,US);
A61B2090/031 (US);
A61B2090/066 (EP,US);
A61M2205/332 (US);
A61M2205/52 (US)
(-)
|
Frühere IPC [2014/41] | A61B19/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/43] |
Frühere [2014/41] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Drehmomentbasiertes Kathetergelenk | [2014/41] | Englisch: | Torque-based catheter articulation | [2014/41] | Französisch: | Articulation de cathéter à base de couple | [2014/41] | Prüfungsverfahren | 11.09.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 11.09.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/43] | 05.06.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 02.10.2019 | Nichteinverständnis des Anmelders mit der Mitteilung über die beabsichtigte Erteilung eines Patents oder Wiederaufnahme des Prüfungsverfahrens durch das EPA | 22.11.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.03.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.06.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 16.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/16] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 13.03.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 12.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.03.2014 | AL | 13.05.2020 | AT | 13.05.2020 | CY | 13.05.2020 | CZ | 13.05.2020 | DK | 13.05.2020 | EE | 13.05.2020 | ES | 13.05.2020 | FI | 13.05.2020 | HR | 13.05.2020 | IT | 13.05.2020 | LT | 13.05.2020 | LV | 13.05.2020 | MC | 13.05.2020 | MK | 13.05.2020 | MT | 13.05.2020 | NL | 13.05.2020 | PL | 13.05.2020 | RO | 13.05.2020 | RS | 13.05.2020 | SE | 13.05.2020 | SI | 13.05.2020 | SK | 13.05.2020 | SM | 13.05.2020 | BG | 13.08.2020 | NO | 13.08.2020 | GR | 14.08.2020 | IS | 13.09.2020 | PT | 14.09.2020 | [2024/41] |
Frühere [2024/22] | HU | 14.03.2014 | |
AL | 13.05.2020 | ||
AT | 13.05.2020 | ||
CY | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
MK | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2023/30] | HU | 14.03.2014 | |
AL | 13.05.2020 | ||
AT | 13.05.2020 | ||
CY | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 14.03.2014 | |
AL | 13.05.2020 | ||
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/45] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
MC | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SI | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
PL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SK | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 13.05.2020 | |
AT | 13.05.2020 | ||
CZ | 13.05.2020 | ||
DK | 13.05.2020 | ||
EE | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
IT | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 13.05.2020 | |
DK | 13.05.2020 | ||
ES | 13.05.2020 | ||
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RO | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
SM | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 13.05.2020 | |
FI | 13.05.2020 | ||
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
NL | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
BG | 13.08.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
RS | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 13.05.2020 | |
HR | 13.05.2020 | ||
LT | 13.05.2020 | ||
LV | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
GR | 14.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 13.05.2020 | |
LT | 13.05.2020 | ||
SE | 13.05.2020 | ||
NO | 13.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
PT | 14.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 13.05.2020 | |
NO | 13.08.2020 | ||
IS | 13.09.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 13.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2009088774 (SWARUP NITISH [US], et al) [X] 1-5,12,13 * paragraph [0227] * * paragraph [0214]; figures 16a-b * * paragraph [0231] * * paragraph [0288] ** paragraph [0266] *; | [XI]US2012123441 (AU SAMUEL KWOK WAI [US], et al) [X] 1,2,7-12,14 * paragraph [0050] - paragraph [0052]; figures 4,5a * * paragraph [0057] * * paragraph [0006] * * paragraph [0040]; figure 3b * * paragraph [0043] * * paragraph [0053] * [I] 3-5,13 |