Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
19.08.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.09.2016 [2016/38] |
05.05.2016 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
01.05.2016 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
22.09.2015 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 23.09.2015 [2015/39] |