EP2784084 - Heterologe IL-17A/F-Polypeptide und deren therapeutische Verwendungen [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/40] | Heterologe IL-17A/F-Polypeptide und deren therapeutische Verwendungen | ||
[2019/14] | Status | Patent in geändertem Umfang aufrechterhalten Status aktualisiert am 01.09.2023 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 21.06.2019 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.03.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 11.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.09.2023 | Patent aufrechterhalten (B2-Veröffentlichung) | veröffentlicht am 04.10.2023 [2023/40] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Novartis Pharma AG Lichtstrasse 35 4056 Basel / CH | [2023/40] |
Frühere [2020/52] | Für alle benannten Staaten Novartis Pharma AG Lichtstrasse 35 4056 Basel / CH | ||
Frühere [2019/30] | Für alle benannten Staaten Genentech, Inc. 1 DNA Way South San Francisco, CA 94080-4990 / US | ||
Frühere [2014/40] | Für alle benannten Staaten Genentech, Inc. 1 DNA Way South San Francisco CA 94080-4990 / US | Erfinder | 01 /
Arnott, David 366 E. 40th Avenue San Mateo, CA 94403 / US | 02 /
Gurney, Austin 946 Diamond Street San Francisco, CA 94114 / US | 03 /
Hass, Phillip 558 Sierra Street Moss Beach, CA 94038 / US | 04 /
Lee, James 1 DNA Way South San Francisco, CA 94080-4990 / US | 05 /
Wu, Yan 1160 Blythe Street Foster City, CA 94404 / US | [2014/40] | Vertreter | Breuer Friedrich Hahner Patentanwälte PartG mbB Brienner Straße 1 80333 München / DE | [2023/40] |
Frühere [2019/30] | Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | ||
Frühere [2014/40] | Denison, Christopher Marcus Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14163686.0 | 02.06.2004 | [2014/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20030485599P | 08.07.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 485599 P | US20030486457P | 11.07.2003 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 486457 P | [2014/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2784084 | Datum: | 01.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2784084 | Datum: | 24.07.2019 | Sprache: | EN | [2019/30] | Art: | B2 Neue europäische Patentschrift | Nr.: | EP2784084 | Datum: | 04.10.2023 | Sprache: | EN | [2023/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 01.09.2014 | Klassifikation | IPC: | C07K16/24, A61K39/395 | [2019/14] | CPC: |
C07K16/244 (EP,US);
C07K14/54 (EP,KR,US);
A61K38/17 (KR);
A61K38/2073 (US);
A61P1/00 (EP);
A61P1/04 (EP);
A61P1/16 (EP);
A61P11/00 (EP);
A61P11/02 (EP);
A61P11/06 (EP);
A61P13/12 (EP);
A61P17/00 (EP);
A61P17/04 (EP);
A61P17/06 (EP);
A61P19/00 (EP);
A61P19/02 (EP);
A61P21/00 (EP);
A61P25/00 (EP);
A61P25/02 (EP);
A61P27/16 (EP);
A61P29/00 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P31/04 (EP);
A61P31/10 (EP);
A61P31/12 (EP);
A61P31/16 (EP);
A61P31/18 (EP);
A61P31/20 (EP);
A61P31/22 (EP);
A61P33/00 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P37/02 (EP);
A61P37/06 (EP);
A61P37/08 (EP);
A61P5/00 (EP);
A61P7/00 (EP);
A61P7/06 (EP);
A61P9/00 (EP);
C07K16/00 (KR);
C12N15/11 (KR);
G01N33/6869 (EP,US);
A61K2039/505 (US);
A61K38/00 (EP,US);
C07K2317/21 (EP,US);
C07K2317/24 (US);
C07K2317/31 (US);
C07K2317/32 (US);
C07K2317/33 (US);
C07K2317/34 (US);
C07K2317/55 (EP,US);
C07K2317/565 (EP,US);
C07K2317/622 (US);
C07K2317/75 (US);
C07K2317/76 (US);
C07K2317/92 (US);
C07K2319/30 (US);
C07K2319/40 (US);
|
Frühere IPC [2014/40] | C07K14/54, C12N15/24, C07K16/24, A61K38/20, A61K39/395, G01N33/53 | Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2015/19] |
Frühere [2014/40] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LI, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Heterologe IL-17A/F-Polypeptide und deren therapeutische Verwendungen | [2023/10] | Englisch: | Antagonist antibodies to IL-17A/F heterologous polypeptides | [2019/14] | Französisch: | Polypeptides hétérologues IL-17 A/F et utilisations thérapeutiques associées | [2023/10] |
Frühere [2014/40] | Heterologe IL-17A/F-Polypeptide und deren therapeutische Verwendungen | ||
Frühere [2014/40] | IL-17 A/F heterologous polypeptides and therapeutics uses thereof | ||
Frühere [2014/40] | Polypeptides hétérologues IL-17 A/F et utilisations thérapeutiques associées | Prüfungsverfahren | 31.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/19] | 21.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.11.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 24.08.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.12.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 16.07.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen | 24.09.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.02.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 08.02.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.02.2019 | Einwendungen Dritter | 02.03.2019 | Einwendungen Dritter | 18.03.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.05.2019 | Einwendungen Dritter | 07.06.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.06.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.06.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 17.11.2021 | Einwendungen Dritter | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP04754234.5 / EP1641822 | EP10010285.4 / EP2277908 | Teilanmeldung(en) | EP19175735.0 / EP3594228 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
10.06.2020
WITHDRAWN Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | 02
16.03.2020
02.11.2022
WITHDRAWN Eli Lilly and Company / Lilly Deutschland GmbH Lilly Corporate Center / Werner-Reimers-Straße 2-4 Indianapolis, IN 46285/US /61352 Homburg v.d.H./DE / US Vertreter des Einsprechenden Ingham, Stephen Howard, et al, et al Eli Lilly and Company Limited 8 Arlington Square West Downshire Way Bracknell, Berkshire RG12 1PU / GB | 03
22.04.2020
06.12.2021
WITHDRAWN Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Bird & Bird LLP Maximiliansplatz 22 80333 München / DE | 04
23.04.2020
26.07.2021
WITHDRAWN UCB Biopharma SRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels / BE Vertreter des Einsprechenden J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | 05
30.08.2021
02.11.2022
INTERVENTION WITHDRAWN Eli Lilly Gesellschaft m.b.H Erdberger Lände 26A 1030 Wien / AT Vertreter des Einsprechenden Ingham, Stephen Howard, et al, et al Eli Lilly and Company Limited 8 Arlington Square West Downshire Way Bracknell, Berkshire RG12 1PU / GB | [2022/49] |
Frühere [2022/10] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
10.06.2020
WITHDRAWN Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
02
16.03.2020
24.03.2020
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company / Lilly Deutschland GmbH Lilly Corporate Center / Werner-Reimers-Straße 2-4 Indianapolis, IN 46285/US /61352 Homburg v.d.H./DE / US Vertreter des Einsprechenden Ingham, Stephen Howard, et al, et al Eli Lilly and Company Limited 8 Arlington Square West Downshire Way Bracknell, Berkshire RG12 1PU / GB | |||
03
22.04.2020
06.12.2021
WITHDRAWN Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Bird & Bird LLP Maximiliansplatz 22 80333 München / DE | |||
04
23.04.2020
26.07.2021
WITHDRAWN UCB Biopharma SRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels / BE Vertreter des Einsprechenden J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | |||
05
30.08.2021
02.09.2021
INTERVENTION ADMISSIBLE Eli Lilly Gesellschaft m.b.H Erdberger Lände 26A 1030 Wien / AT Vertreter des Einsprechenden Ingham, Stephen Howard, et al, et al Eli Lilly and Company Limited 8 Arlington Square West Downshire Way Bracknell, Berkshire RG12 1PU / GB | |||
Frühere [2022/02] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
10.06.2020
WITHDRAWN Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
02
16.03.2020
24.03.2020
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company / Lilly Deutschland GmbH Lilly Corporate Center / Werner-Reimers-Straße 2-4 Indianapolis, IN 46285/US /61352 Homburg v.d.H./DE / US Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
03
22.04.2020
06.12.2021
WITHDRAWN Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Bird & Bird LLP Maximiliansplatz 22 80333 München / DE | |||
04
23.04.2020
26.07.2021
WITHDRAWN UCB Biopharma SRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels / BE Vertreter des Einsprechenden J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | |||
05
30.08.2021
02.09.2021
INTERVENTION ADMISSIBLE Eli Lilly Gesellschaft m.b.H Erdberger Lände 26A 1030 Wien / AT Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
Frühere [2021/44] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
10.06.2020
WITHDRAWN Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
02
16.03.2020
24.03.2020
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company / Lilly Deutschland GmbH Lilly Corporate Center / Werner-Reimers-Straße 2-4 Indianapolis, IN 46285/US /61352 Homburg v.d.H./DE / US Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
03
22.04.2020
24.04.2020
ADMISSIBLE Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Bird & Bird LLP Maximiliansplatz 22 80333 München / DE | |||
04
23.04.2020
26.07.2021
WITHDRAWN UCB Biopharma SRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels / BE Vertreter des Einsprechenden J A Kemp LLP 80 Turnmill Street London EC1M 5QU / GB | |||
05
30.08.2021
02.09.2021
INTERVENTION ADMISSIBLE Eli Lilly Gesellschaft m.b.H Erdberger Lände 26A 1030 Wien / AT Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
Frühere [2021/40] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
10.06.2020
WITHDRAWN Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
02
16.03.2020
24.03.2020
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company / Lilly Deutschland GmbH Lilly Corporate Center / Werner-Reimers-Straße 2-4 Indianapolis, IN 46285/US /61352 Homburg v.d.H./DE / US Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
03
22.04.2020
24.04.2020
ADMISSIBLE Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Bird & Bird LLP Maximiliansplatz 22 80333 München / DE | |||
04
23.04.2020
02.06.2020
ADMISSIBLE UCB Biopharma SRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels / BE Vertreter des Einsprechenden J A Kemp LLP 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | |||
05
30.08.2021
02.09.2021
INTERVENTION ADMISSIBLE Eli Lilly Gesellschaft m.b.H Erdberger Lände 26A 1030 Wien / AT Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
Frühere [2021/37] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
10.06.2020
WITHDRAWN Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
02
16.03.2020
24.03.2020
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company / Lilly Deutschland GmbH Lilly Corporate Center / Werner-Reimers-Straße 2-4 Indianapolis, IN 46285/US /61352 Homburg v.d.H./DE / US Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
03
22.04.2020
24.04.2020
ADMISSIBLE Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Bird & Bird LLP Maximiliansplatz 22 80333 München / DE | |||
04
23.04.2020
02.06.2020
ADMISSIBLE UCB Biopharma SRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels / BE Vertreter des Einsprechenden J A Kemp LLP 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | |||
Frühere [2020/29] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
10.06.2020
WITHDRAWN Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Marshall, Cameron John Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
02
16.03.2020
24.03.2020
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company / Lilly Deutschland GmbH Lilly Corporate Center / Werner-Reimers-Straße 2-4 Indianapolis, IN 46285/US /61352 Homburg v.d.H./DE / US Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
03
22.04.2020
24.04.2020
ADMISSIBLE Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Bird & Bird LLP Maximiliansplatz 22 80333 München / DE | |||
04
23.04.2020
02.06.2020
ADMISSIBLE UCB Biopharma SRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels / BE Vertreter des Einsprechenden J A Kemp LLP 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | |||
Frühere [2020/23] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
WITHDRAWN Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Marshall, Cameron John Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
02
16.03.2020
24.03.2020
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company / Lilly Deutschland GmbH Lilly Corporate Center / Werner-Reimers-Straße 2-4 Indianapolis, IN 46285/US /61352 Homburg v.d.H./DE / US Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
03
22.04.2020
24.04.2020
ADMISSIBLE Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Bird & Bird LLP Maximiliansplatz 22 80333 München / DE | |||
04
23.04.2020
ADMISSIBLE UCB Biopharma SRL Allée de la Recherche 60 1070 Brussels / BE Vertreter des Einsprechenden J A Kemp LLP 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | |||
Frühere [2020/22] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Marshall, Cameron John Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
02
16.03.2020
24.03.2020
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company / Lilly Deutschland GmbH Lilly Corporate Center / Werner-Reimers-Straße 2-4 Indianapolis, IN 46285/US /61352 Homburg v.d.H./DE / US Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
03
22.04.2020
ADMISSIBLE Merck Patent GmbH Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt / DE Vertreter des Einsprechenden Bird & Bird LLP Maximiliansplatz 22 80333 München / DE | |||
Frühere [2020/17] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Marshall, Cameron John Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | ||
02
16.03.2020
ADMISSIBLE Eli Lilly and Company / Lilly Deutschland GmbH Lilly Corporate Center / Werner-Reimers-Straße 2-4 Indianapolis, IN 46285/US /61352 Homburg v.d.H./DE / US Vertreter des Einsprechenden von Renesse, Dorothea, et al, et al König-Szynka-Tilmann-von Renesse Patentanwälte Partnerschaft mbB Mönchenwerther Str. 11 40545 Düsseldorf / DE | |||
Frühere [2019/35] | |||
Einsprechende(r) | 01
24.07.2019
Novartis AG Lichtstrasse 35 4065 Basel / CH Vertreter des Einsprechenden Marshall, Cameron John Carpmaels & Ransford LLP One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | 12.06.2020 | Nr. 01: Hinweis auf Mängel im Einspruch | 12.06.2020 | Nr. 01: Erwiderung auf den Hinweis auf Mängel im Einspruch | 07.07.2020 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 17.11.2020 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 10.12.2021 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 16.02.2022 geplant war | 28.01.2022 | Absendung einer Mitteilung der Einspruchsabteilung (Frist: M01) | 16.02.2022 | Termin der mündlichen Verhandlung | 04.03.2022 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung | 13.02.2023 | Absage der mündlichen Verhandlung die für den 07.06.2023 geplant war | 16.02.2023 | Absendung der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 26.02.2023 | Rechtswirksamkeit der Zwischenentscheidung im Einspruchsverfahren | 02.06.2023 | Absendung der Mitteilung über die Aufrechterhaltung des Patents in geändertem Umfang | 07.06.2023 | Termin der mündlichen Verhandlung | 29.08.2023 | Druckkostengebühr für neue Patentschrift entrichtet | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 24.09.2018 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.09.2018 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 04.10.2018 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den Prüfungsbericht eingegangen ist | 24.08.2017 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 24.08.2017 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 08.09.2017 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 21.07.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 21.07.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 30.07.2015 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 23.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 23.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 05.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 | 31.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 13 | 08.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 14 | 08.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 15 | 10.06.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 16 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | GB | 10.11.2020 | [2022/09] | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XDI]WO0146420 (GENENTECH INC [US]); | Prüfung | WO9704097 | JP2000186046 | vom Anmelder | US577300 | US3773919 | US3896111 | US4137230 | US4151042 | EP0003089 | US4179337 | US4248870 | US4256746 | US4260608 | US4265814 | US4275149 | EP0036776 | US4294757 | US4301144 | US4307016 | US4308268 | US4308269 | US4309428 | US4313946 | US4315929 | US4317821 | US4322348 | US4331598 | US4361650 | US4362663 | US4364866 | US4371533 | US4376110 | EP0073657 | US4399216 | US4424219 | US4450254 | EP0117060 | EP0117058 | WO8403506 | WO8403564 | US4485045 | US4496689 | EP0139383 | US4544545 | EP0183070 | US4640835 | US4657760 | US4670417 | US4675187 | US4676980 | WO8705330 | EP0244234 | US4708871 | US4736866 | US4791192 | EP0307247 | US4816567 | DD266710 | US4833092 | WO8905859 | GB2211504 | US4870009 | US4873191 | EP0362179 | US4943529 | US4946783 | WO9010048 | WO9010448 | EP0394538 | WO9013646 | WO9013641 | EP0402226 | EP0404097 | WO9100357 | WO9100360 | WO9104753 | US5010182 | US5013556 | WO9106629 | US5053394 | US5122469 | WO9220373 | US5206344 | US5208020 | WO9308829 | WO9311161 | US5223409 | US5225212 | US5229275 | WO9316185 | WO9321232 | WO9404690 | WO9410308 | WO9411026 | EP0616812 | US5364934 | US5403484 | US5416064 | US5428130 | US5427908 | US5432018 | WO9534683 | US5498538 | US5498530 | WO9607399 | US5500362 | WO9616673 | US5536637 | US5545806 | US5545807 | US5556762 | EP0425235 | US5565332 | US5567610 | US5569825 | US5571689 | US5571894 | US5573905 | US5580717 | WO9640072 | US5587458 | US5591669 | WO9703692 | WO9709446 | US5627024 | WO9717852 | US5641870 | US5654010 | US5663143 | WO9733551 | WO9735196 | WO9738731 | WO9746251 | US5698426 | WO9747314 | WO9802463 | US5712374 | US5714586 | US5723286 | US5723323 | US5731168 | US5734018 | WO9814277 | US5739277 | US5739116 | WO9815833 | US5750373 | WO9820169 | WO9820159 | WO9820036 | US5763192 | US5767285 | US5766905 | US5770701 | US5770710 | US5770434 | US5821337 | US5837234 | US5869046 | US5877296 | WO0000823 | WO0039585 | US2002177188 | Einspruch | US6043344 | WO0020593 | JP2000186046 | WO0069463 | WO0146420 | US6274711 | WO02058717 | WO02064739 | US8779101 | GB1641822 | WO9518826 | EP0451216 | WO2005010044 | EP1641822 | US10011654 |