EP2789955 - Kühlschrank und mobiles Endgerät zur Handhabung von Lebensmitteln [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 02.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.05.2019 [2019/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742 / KR | [2014/42] | Erfinder | 01 /
KIM, Se Il 401-1305, Kkachi Maeul Lotte Apt., Gumi-dong Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do / KR | 02 /
JO, Su Ho 904-1404, Cheongsol Maeul Jugong 9 Danji Apt. Geumgok-dong, Bundang-gu, Seongnam-si Gyeonggi-do / KR | 03 /
CHA, Jae Hoon 826-1406, Woosung Apt., Yeongtong-dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 04 /
HAN, Na Jeong 102, 983-3, Yeongtong-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | 05 /
MYOUNG, Kwan Joo 103-2102, Dongsuwon LG Village 1 Cha, Mangpo-dong Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do / KR | [2014/42] | Vertreter | Walaski, Jan Filip Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | [N/P] |
Frühere [2014/42] | Walaski, Jan Filip Venner Shipley LLP 200 Aldersgate London EC1A 4HD / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14164049.0 | 09.04.2014 | [2014/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20130038753 | 09.04.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20130038753 | [2014/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2789955 | Datum: | 15.10.2014 | Sprache: | EN | [2014/42] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2789955 | Datum: | 08.04.2015 | Sprache: | EN | [2015/15] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.03.2015 | Klassifikation | IPC: | F25D29/00 | [2014/42] | CPC: |
G06Q10/087 (EP,US);
F25D23/00 (KR);
F25D29/00 (EP,KR,US);
F25D2400/361 (EP,US);
F25D2500/06 (EP,US);
F25D2700/06 (EP,US);
F25D2700/08 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/47] |
Frühere [2014/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kühlschrank und mobiles Endgerät zur Handhabung von Lebensmitteln | [2014/42] | Englisch: | Refrigerator and mobile terminal for food management | [2014/42] | Französisch: | Réfrigérateur et terminal mobile pour gestion des aliments | [2014/42] | Prüfungsverfahren | 08.10.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.10.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/47] | 06.06.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.10.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 02.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 13.12.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/21] | 16.01.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/21] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 18.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]US6204763 (SONE MASAHIRO [US]) [I] 1-15 * column 6, line 61 - column 7, line 18; figure - *; | [A]GB2354620 (FUJITSU LTD [JP]) [A] 1-15* claim 3 *; | [I]US2003023493 (OHASHI SHINICHIRO [JP], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0010] , [0035] , [0037]; figure 6; claim - *; | [A]US2007152048 (JUNG HEE W [KR], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2007236357 (GLIELMO LUIGI [IT], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2012217254 (CHO A RA [KR], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [I]US2012265348 (KIM MUSEUNG [KR], et al) [I] 1-15 * paragraphs [0022] - [0027] - [0030] - [0033] - [0049]; figure 2 * |