EP2756755 - Verfahren zur Erkennung, Überwachung und Kontrolle von Bettwanzen. [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/31] | Verfahren zur Erkennung, Überwachung und Kontrolle von Bettwanzen | ||
[2018/18] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 09.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 31.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.04.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 09.08.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt | veröffentlicht am 11.09.2019 [2019/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Dow AgroSciences LLC 9330 Zionsville Road Indianapolis, IN 46268 / US | [2014/30] | Erfinder | 01 /
Borth, Paul W. 10255 Fox Trace Zionsville, IN 46077 / US | 02 /
Orr, Nailah 10899 Weston Drive Carmel, IN 46032 / US | 03 /
Scherer, Peter N. 575 North 500 West Lebanon, IN 46052 / US | 04 /
Sshneider, Brian M. 75 Red Oak Lane Carmel, IN 46033 / US | 05 /
Tolley, Mike P. 8611 Shoal Creek Lane Indianapolis, IN 46234 / US | 06 /
Vogelwede, Christopher J. 9660 N County Road 650 East Pittsboro, IN 46167 / US | 07 /
Crouse, Gary D. 5069 East 146th Street Noblesville, IN 46062 / US | 08 /
McCaskill, David G. 135 Plymouth Rock Court Greenwood, IN 46142 / US | 09 /
Yau, Kerrm Y. 14482 Balwin Lane Carmel, IN 46032 / US | 10 /
Olberding, Edward L. 4887 Willow Ridge Court Zionsville, IN 46077 / US | 11 /
Demark, Joseph J. 14269 Chariots Whisper Drive Westfield, IN 46074 / US | 12 /
Fisher, Marc L. 1115 Arrington Road Blacksburg, VA 24060 / US | [2014/37] |
Frühere [2014/30] | 01 /
Borth, Paul W. 10255 Fox Trace Zionsville, IN 46077 / US | ||
02 /
Orr, Nailah 10899 Weston Drive Carmel, IN 46032 / US | |||
03 /
Scherer, Peter N. 575 North 500 West Lebanon, IN 46052 / US | |||
04 /
Sshneider, Brian M. 75 Red Oak Lane Carmel, IN 46033 / US | |||
05 /
Tolley, Mike P. 8611 Shoal Creek Lane Indianapolis, IN 46234 / US | |||
06 /
Vogelwede, Christopher J. 5315 Newcastle Road Lafayette, IN 47905 / US | |||
07 /
Crouse, Gary D. 5069 East 146th Street Noblesville, IN 46062 / US | |||
08 /
McCaskill, David G. 135 Plymouth Rock Court Greenwood, IN 46142 / US | |||
09 /
Yau, Kerrm Y. 14482 Balwin Lane Carmel, IN 46032 / US | |||
10 /
Olberding, Edward L. 4887 Willow Ridge Court Zionsville, IN 46077 / US | |||
11 /
Demark, Joseph J. 14269 Chariots Whisper Drive Westfield, IN 46074 / US | |||
12 /
Fisher, Marc L. 1115 Arrington Road Blacksburg, VA 24060 / US | Vertreter | Beck Greener LLP Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | [N/P] |
Frühere [2014/30] | Beck Greener Fulwood House 12 Fulwood Place London WC1V 6HR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14164104.3 | 22.10.2007 | [2014/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20060853573P | 23.10.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 853573 P | US20060854378P | 25.10.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 854378 P | [2014/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2756755 | Datum: | 23.07.2014 | Sprache: | EN | [2014/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2756755 | Datum: | 17.09.2014 | Sprache: | EN | [2014/38] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2756755 | Datum: | 03.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.08.2014 | Klassifikation | IPC: | A01N25/00, G01N33/569, G01N33/68, A01M1/20, A01M1/02, G08B21/18 | [2014/30] | CPC: |
A01M1/2011 (EP,US);
A01M1/02 (EP,US);
A01M1/103 (EP,US);
A01M1/2022 (EP,US);
G01N33/68 (EP,US);
G08B21/18 (US);
Y10S436/815 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | ES, FR, IT [2015/17] |
Frühere [2014/30] | ES, FR, IT | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Erkennung, Überwachung und Kontrolle von Bettwanzen. | [2018/18] | Englisch: | Bedbug detection, monitoring and control techniques | [2014/30] | Französisch: | Techniques de détection, de surveillance et de contrôle des parasites de literie. | [2018/18] |
Frühere [2014/31] | Verfahren zur Erkennung, Überwachung und Kontrolle von Bettwanzen | ||
Frühere [2014/31] | Techniques de détection, de surveillance et de contrôle des parasites de literie | Prüfungsverfahren | 11.03.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/17] | 23.04.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht nicht fristgerecht eingegangen | 30.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.07.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 06.11.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.03.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.04.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.08.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.08.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP07852871.8 / EP2076118 | Einspruch (Einsprüche) | 04.07.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/37] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil keine Erwiderung auf den erweiterten europäischen Recherchenbericht/schriftlichen Bescheid der internationalen Recherchenbehörde/internationalen vorläufigen Prüfungsbericht/ergänzenden internationalen Recherchenbericht fristgerecht eingegangen ist/Ergänzender europäischer Recherchenbericht | 30.04.2015 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 30.03.2015 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 21.05.2015 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 09.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 09.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 09.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 29.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 12.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 11.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 11.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4157629 (PARKS JAMES R [US]) [X] 15* column 3; figure 1 *; | [X]US2003184442 (GARDNER JAMES P [US], et al) [X] 1-14 * the whole document *; | [X] - VALENZUELA J G ET AL, "Purification and cloning of the salivary nitrophorin from the hemipteran Cimex lectularius.", THE JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY SEP 1998 LNKD- PUBMED:9716517, (199809), vol. 201, no. Pt 18, ISSN 0022-0949, pages 2659 - 2664, XP002588471 [X] 1-14 * the whole document * | [X] - VALENZUELA J G ET AL, "A Salivary Nitrophorin (Nitric-oxide-carrying hemoprotein) in the bedbud Cimex Lectularius", JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY, COMPANY OF BIOLOGISTS, CAMBRIDGE, GB, (19950701), vol. 198, no. 7, ISSN 0022-0949, pages 1519 - 1526, XP008108609 [X] 1-14 * the whole document * | Prüfung | US4212129 | US5044112 | US5142815 | DE29816743U | US6502347 | US2004200129 | GB2420957 |