EP2804133 - Packung mit RFID-Etikett und RFID-System [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.02.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 08.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.02.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 15.03.2017 [2017/11] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ricoh Company, Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | [N/P] |
Frühere [2014/47] | Für alle benannten Staaten Ricoh Company Ltd. 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | Erfinder | 01 /
Kawase, Tsutomu 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | 02 /
Okamoto, Yoichi 3-6, Nakamagome 1-chome Ohta-ku Tokyo 143-8555 / JP | [2014/47] | Vertreter | Leeming, John Gerard J A Kemp 14 South Square Gray's Inn London WC1R 5JJ / GB | [2014/47] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 14168172.6 | 13.05.2014 | [2014/47] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20130101801 | 14.05.2013 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2013101801 | [2014/47] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2804133 | Datum: | 19.11.2014 | Sprache: | EN | [2014/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.09.2014 | Klassifikation | IPC: | G06K19/077, G06K19/073 | [2014/47] | CPC: |
G06K19/0739 (EP,US);
G06K7/10009 (US);
G06K19/07749 (EP,US);
G06K19/07756 (EP,US);
G06K19/07798 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/47] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Packung mit RFID-Etikett und RFID-System | [2014/47] | Englisch: | Package including RFID tag and RFID system | [2014/47] | Französisch: | Boîtier comprenant une étiquette RFID et système RFID | [2014/47] | Prüfungsverfahren | 13.05.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/47] | 18.05.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.10.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/11] | 09.11.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/11] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US2002126057 (KING PATRICK F [US], et al) [X] 1-10 * paragraphs [0035] - [0042]; figures 2, 3A, 3B *; | [A]US2006017545 (VOLPI JOHN P [US], et al) [A] 5-7* paragraph [0031]; figure 10 *; | [A]US2009027206 (CHANG SHUN-CHI [TW], et al) [A] 2,8 * paragraph [0057]; figure 7 * |